有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10022YS
古河電気工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 会 長 | 吉田 政雄 | 1949年2月5日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 37 |
2002年6月 | 当社取締役 | ||||||
2003年6月 | 当社執行役員常務 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役兼執行役員常務 | ||||||
2006年6月 | 当社専務取締役兼執行役員専務 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役社長、COO | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 | 社長、グループ・グローバル経営推進本部長兼日光雪害復旧対策本部長 | 柴田 光義 | 1953年11月5日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 35 |
2010年6月 | 当社取締役兼執行役員常務 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年11月 | 当社代表取締役社長、グループ・グローバル経営推進本部長 | ||||||
2014年2月 | 当社代表取締役社長、グループ・グローバル経営推進本部長兼日光雪害復旧対策本部長(現) | ||||||
取締役 | 藤田 純孝 | 1942年12月24日生 | 1965年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注) 3 | 23 | |
1995年6月 | 同社取締役 | ||||||
1997年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
1999年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
2001年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
2006年4月 | 同社取締役副会長 | ||||||
2008年6月 | 同社相談役 | ||||||
当社社外取締役(現) | |||||||
2011年7月 | 伊藤忠商事株式会社理事(現) | ||||||
取締役 | 相馬 信義 | 1945年1月16日生 | 1967年4月 | 古河鉱業株式会社入社 (現 古河機械金属株式会社) | (注) 3 | 2 | |
1999年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2004年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2006年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
当社社外取締役(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 塚本 修 | 1953年6月11日生 | 1977年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注) 3 | - | |
2003年7月 | 大臣官房審議官 (地域経済産業グループ・資源エネルギー庁担当) | ||||||
2004年6月 | 製造産業局次長 | ||||||
2006年7月 | 大臣官房技術総括審議官 | ||||||
2008年7月 | 関東経済産業局長 | ||||||
2009年7月 | 経済産業省地域経済産業審議官 | ||||||
2010年7月 | 退官 | ||||||
2010年10月 | 学校法人東京理科大学特命教授 | ||||||
当社非常勤顧問 | |||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
2014年3月 | 学校法人東京理科大学特命教授退任 | ||||||
2014年4月 | 同大学研究戦略・産学連携センター副センター長 | ||||||
2014年5月 | 同大学退職 | ||||||
2014年6月 | 一般財団法人石炭エネルギーセンター理事長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員専務、戦略本部長兼同本部スマートインフラ推進室長兼日光雪害復旧対策本部副本部長 | 佐藤 哲哉 | 1952年12月4日生 | 1975年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注) 3 | 18 |
2001年1月 | 原子力安全・保安院審議官(産業保安担当) | ||||||
2002年7月 | 大臣官房審議官(基準認証担当) | ||||||
2004年6月 | 退官 | ||||||
2004年7月 | 商工組合中央金庫理事 (現 株式会社商工組合中央金庫) | ||||||
2006年7月 | 同理事退任 | ||||||
2006年8月 | 当社執行役員、輸出管理室長 | ||||||
2007年2月 | 当社執行役員、CSRO兼CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO兼 CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSRO兼CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSO | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長兼同本部スマートグリッド推進室長 | ||||||
2013年9月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長兼同本部スマートインフラ推進室長 | ||||||
2014年2月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長兼同本部スマートインフラ推進室長兼日光雪害復旧対策本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、戦略本部長兼同本部スマートインフラ推進室長兼日光雪害復旧対策本部副本部長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員専務、環境・インフラ系事業部門管掌兼グローバル事業推進室長 | 大竹 博幸 | 1950年2月14日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 12 |
2010年6月 | 当社執行役員、社長付(海外事業推進担当) | ||||||
2010年8月 | 当社執行役員、副CMO | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員常務、CMO | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員常務、環境・インフラ系事業部門管掌兼グローバル事業推進室長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、環境・インフラ系事業部門管掌兼グローバル事業推進室長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、環境・インフラ系事業部門管掌兼グローバル事業推進室長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員常務、セールス・マーケティング部門長兼同部門環境・インフラ営業統括部長兼日光雪害復旧対策本部副本部長 | 安永 哲郎 | 1954年9月20日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 5 |
2008年6月 | 当社執行役員、中部支社長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員、金属カンパニー副カンパニー長 | ||||||
2011年3月 | 当社執行役員、金属カンパニー副カンパニー長兼同カンパニー銅箔事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員常務、金属カンパニー長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員常務、セールス・マーケティング部門長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、セールス・マーケティング部門長 | ||||||
2014年2月 | 当社取締役兼執行役員常務、セールス・マーケティング部門長兼日光雪害復旧対策本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、セールス・マーケティング部門長兼同部門環境・インフラ営業統括部長兼日光雪害復旧対策本部副本部長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員常務、総務・CSR本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長兼日光雪害復旧対策本部本部運営統括 | 天野 望 | 1956年7月15日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 16 |
2010年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSO | ||||||
2012年4月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO兼 CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼執行役員、総務・CSR本部長兼同本部輸出管理室長 | ||||||
2013年8月 | 当社取締役兼執行役員、総務・CSR本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長 | ||||||
2014年2月 | 当社取締役兼執行役員、総務・CSR本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長兼日光雪害復旧対策本部本部運営統括 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、総務・CSR本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長兼日光雪害復旧対策本部本部運営統括(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員常務、自動車部品事業部門長兼日光雪害復旧対策本部副本部長兼古河AS株式会社取締役会長 | 小塚 崇光 | 1958年2月17日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 6 |
2007年2月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部三重電装工場長 | ||||||
2007年10月 | 古河AS株式会社生産本部機能製品部長 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役兼執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同社専務取締役兼執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長兼古河AS株式会社専務取締役兼執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長兼古河AS株式会社取締役副社長兼執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員、自動車部品事業部門長兼古河AS株式会社取締役副社長兼執行役員 | ||||||
2014年2月 | 当社執行役員、自動車部品事業部門長兼日光雪害復旧対策本部副本部長兼古河AS株式会社取締役副社長兼執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員常務、自動車部品事業部門長兼日光雪害復旧対策本部副本部長兼古河AS株式会社取締役会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、自動車部品事業部門長兼日光雪害復旧対策本部副本部長兼古河AS株式会社取締役会長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長兼日光雪害復旧対策本部副本部長 | 木村 隆秀 | 1958年12月12日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 7 |
2001年4月 | FurukawaFITEL(Thailand)Co., Ltd.ManagingDirector | ||||||
2006年1月 | OFSFitel,LLCDirector, ExecutiveVicePresident | ||||||
2009年6月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部主査 | ||||||
2009年7月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部業務部長 | ||||||
2010年4月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社新事業推進室長 | ||||||
2013年4月 | 当社戦略本部新事業推進室長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長兼日光雪害復旧対策本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長兼日光雪害復旧対策本部副本部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員、財務・調達本部長兼同本部経理部長 | 荻原 弘之 | 1961年2月18日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 13 |
2009年6月 | 当社経理部長 | ||||||
2013年4月 | 当社財務・調達本部経理部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員、財務・調達本部長兼同本部経理部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員、財務・調達本部長兼同本部経理部長(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 小川 博正 | 1949年2月21日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 15 | |
2003年6月 | 当社執行役員、総務部長 | ||||||
2004年6月 | 当社監査役 | ||||||
2010年5月 | 社団法人日本電線工業会専務理事(現 一般社団法人日本電線工業会) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
2012年5月 | 一般社団法人日本電線工業会専務理事退任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(常勤)(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 伊藤 隆彦 | 1951年7月24日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 4 | |
2003年6月 | 当社執行役員、人事部長 | ||||||
2004年6月 | 当社執行役員、人事総務部長 | ||||||
2005年6月 | 古河ライフサービス株式会社取締役社長 | ||||||
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社取締役社長 | |||||||
材工株式会社取締役社長 (現 古河電工エコテック株式会社) | |||||||
2006年6月 | 古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社取締役社長退任 | ||||||
材工株式会社取締役社長退任 | |||||||
2008年6月 | 古河ライフサービス株式会社取締役社長退任 | ||||||
当社監査役(常勤)(現) | |||||||
監査役 (常勤) | 櫻 日出雄 | 1951年7月19日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注) 5 | 10 | |
2004年6月 | 当社執行役員、経理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役兼執行役員、CFO兼経理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CFO | ||||||
2006年8月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CFO兼J-SOX対応プロジェクトチーム長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CFO兼J-SOX対応プロジェクトチーム長 | ||||||
2008年12月 | 当社取締役兼執行役員常務、CFO | ||||||
2011年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、CFO | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、財務・調達本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
監査役 | 藤田 讓 | 1941年11月24日生 | 1964年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注) 4 | - | |
1992年7月 | 同社取締役 | ||||||
1994年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
1996年4月 | 同社取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
2008年7月 | 朝日生命保険相互会社取締役会長 | ||||||
2009年7月 | 同社最高顧問(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 工藤 正 | 1943年7月9日生 | 1967年4月 | 株式会社第一銀行入行 | (注) 6 | - | |
1995年6月 | 株式会社第一勧業銀行取締役 (旧 株式会社第一銀行、現 株式会社みずほ銀行) | ||||||
1997年5月 | 同行常務取締役 | ||||||
1998年5月 | 同行専務取締役 | ||||||
1999年4月 | 同行取締役副頭取 | ||||||
2002年1月 | 同行取締役副頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
2002年4月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
2003年1月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
2004年3月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取退任 | ||||||
株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役退任 | |||||||
株式会社みずほホールディングス取締役退任 | |||||||
2004年4月 | 株式会社みずほ銀行理事 | ||||||
2005年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
2009年3月 | 株式会社みずほ銀行理事退任 | ||||||
2009年4月 | 中央不動産株式会社特別顧問(現) | ||||||
監査役 | 頃安 健司 | 1942年4月16日生 | 1967年4月 | 検事任官 | (注) 5 | - | |
1993年4月 | 最高検察庁検事 | ||||||
1993年12月 | 大津地方検察庁検事正 | ||||||
1996年1月 | 法務省官房長 | ||||||
1997年12月 | 最高検察庁総務部長 | ||||||
1999年4月 | 最高検察庁刑事部長 | ||||||
1999年12月 | 法務総合研究所長 | ||||||
2001年5月 | 札幌高等検察庁検事長 | ||||||
2002年6月 | 名古屋高等検察庁検事長 | ||||||
2003年2月 | 大阪高等検察庁検事長 | ||||||
2004年6月 | 同退官 | ||||||
2004年7月 | 東京永和法律事務所入所 | ||||||
2008年7月 | TMI総合法律事務所顧問(現) | ||||||
2010年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
計 | 203 |
(注)1.取締役藤田純孝、相馬信義、塚本修の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2.監査役藤田讓、工藤正、頃安健司の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6.2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7.当社では、執行役員制度を導入しており、その員数は19名(執行役員専務2名、執行役員常務4名、執行役員13名)でうち7名は取締役を兼務している。
8.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名を選出している。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりである。
氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
木内 愼一 | 1946年3月9日生 | 1969年4月 | 旭電化工業株式会社入社 (現 株式会社ADEKA) | - |
1998年4月 | 同社秘書室長 | |||
2002年6月 | 同社財務・経理部長 | |||
2005年6月 | 同社常勤監査役 | |||
2014年6月 | 同社常勤監査役退任 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01332] S10022YS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。