有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007Z9E
株式会社フーバーブレイン 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 蛭間 久季 | 1963年 3月3日 | 1988年5月 1990年5月 1995年9月 2001年5月 2001年11月 2004年6月 2010年11月 2013年5月 | KDEGmbH入社 ミネベア信販㈱(現新生フィナンシャル㈱)入社 ㈱エスジーメディア入社 当社入社 当社取締役就任 当社専務取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任) ㈱ClubOneSystems取締役就任 | (注)3 | 222,000 |
常務取締役 | 開発 部長 | 田部井 浩二 | 1971年 1月5日 | 1991年4月 1997年6月 1999年11月 2002年12月 2003年11月 2010年3月 2010年6月 2013年6月 | 日本システムハウス㈱入社 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト)入社 トレンドマイクロ㈱入社 ㈱シマンテック入社 ㈱シンセキュアを設立 代表取締役社長就任 当社入社 開発部長就任 当社取締役就任 当社常務取締役就任(現任) | (注)3 | 16,000 |
取締役 | 管理 部長 | 神長 治 | 1944年 2月9日 | 1967年4月 1979年3月 1984年6月 1988年4月 1996年3月 1998年3月 2001年9月 2003年10月 2012年6月 | 日本鉱業㈱(現JX日鉱日石金属㈱)入社 アブダビ石油㈱出向 日本鉱業㈱(現JX日鉱日石金属㈱)管理本部 ㈱日鉱商会(現JXインシュアランス㈱)出向 ㈱電巧社出向 ㈶バイオインダストリー協会出向 都築テクノサービス㈱入社 当社入社 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 16,200 |
取締役 | ソリューション営業部長 | 嶺村 慶一 | 1959年 1月1日 | 1982年4月 1982年9月 2009年9月 2013年5月 2015年6月 | ㈱光製作所入社 ㈱高文入社 当社入社 ㈱ClubOneSystems取締役就任 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 2,000 |
取締役 | 経営 企画 室長 | 佐藤 敏和 | 1968年 2月4日 | 1997年1月 1999年7月 2000年9月 2001年2月 2007年8月 2008年4月 2011年1月 2013年9月 2014年7月 2015年6月 | シーメンスコンポネンツ㈱(現インフィニオンテクノロジーズジャパン㈱)入社 日本ルーセントテクノロジーズ㈱(現日本アバイア㈱)入社 ㈱オープンマーケット入社 ㈱インフォメーションディベロプメント入社 ㈱アイブイビー入社 ㈱光通信入社 ㈱ドゥーイング入社 皆川商事㈱入社 当社入社 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 吉森 大介 | 1979年 5月11日 | 2001年4月 2004年1月 2005年12月 2006年1月 2015年4月 2015年6月 | マイクロソフトアジアリミテッド(現日本マイクロソフト)社入社 ㈱ディーバ入社 ㈱KSK入社 ㈱ディー・ディー・エス入社 当社入社 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 橘高 弘武 | 1944年 6月17日 | 1967年4月 1969年9月 2001年10月 2005年6月 2013年6月 | 日本酸素㈱入社 富士写真フィルム㈱(現富士フィルム㈱) 入社 日本セキュリティマネジメント学会理事 就任(現任) オリックス㈱入社 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 36,000 |
常勤監査役 | - | 本田 謙二 | 1953年 8月11日 | 1976年4月 1976年9月 1981年9月 1983年1月 1990年6月 1992年6月 2002年3月 2007年8月 2009年11月 2013年8月 2014年12月 | ㈱ビジネスコンサルタント入社 積水ハウス㈱入社 オリエント・リース㈱入社(現オリックス㈱入社 コンピュータ・システム・リ-ス㈱出向 オリックス㈱情報システム本部へ異動 オリックス・システム㈱出向 同社執行役員運用グループ部長に就任 オリックス証券㈱出向執行役員就任 オリックス銀行㈱に出向 オリックス㈱を定年退職 当社入社、監査役就任(現任) | (注)4 | - |
監査役 | - | 柴田 裕之 | 1963年 3月4日 | 1985年4月 1996年12月 1997年7月 1999年12月 2001年12月 2003年6月 2004年6月 2011年5月 2011年9月 2012年10月 | 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ) 入社 ㈲ブイ・シー・エヌ設立 代表取締役就任 ㈱ブイ・シー・エヌに改組 代表取締役就任(現任) ㈱ベンチャーカタリスト 代表取締役就任(現任) ㈱ブイ・フォース 取締役就任 ㈱フィードバック・ジャパン 代表取締役就任(現任) 当社監査役就任(現任) ㈱ブイ・フォース 代表取締役就任 ㈱セキュリティプラス 代表取締役就任(現任) ㈱アスリートサポート 代表取締役就任(現任) | (注)4 | 20,000 (注)5 |
監査役 | - | 桑澤 克実 | 1965年 3月17日 | 1987年4月 1996年6月 2000年1月 2004年6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 桑澤会計事務所 代表就任(現任) PDCAサポート㈲ 代表取締役就任(現任) 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 1,000 (注)6 |
計 | 313,200 |
(注)1.取締役橘高弘武は、社外取締役であります。
2.監査役本田謙二、柴田裕之、桑澤克実は、社外監査役であります。
3.2015年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2015年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役柴田裕之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
6.監査役桑澤克実の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
7.2015年9月30日開催の取締役会決議に基づき、2015年10月30日付で普通株式1株を200株とする株式分割が行われております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31977] S1007Z9E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。