有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007MXN
中本パックス株式会社 役員の状況 (2016年2月期)
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1.取締役 白井 操は、社外取締役であります。
2.監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2017年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2015年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.常務取締役 河田 淳は代表取締役社長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | - | 中本 髙志 | 1948年9月13日生 | 1971年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社 1975年4月 当社入社 1979年10月 当社管理部次長 1980年5月 当社取締役就任 管理部担当 1985年6月 当社常務取締役就任 1990年9月 当社専務取締役就任 1991年10月 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 645,234 |
取締役副社長 | プロダクト事業本部長 | 向井 忠行 | 1944年6月2日生 | 1976年12月 当社入社 1991年4月 当社埼玉工場次長 1991年12月 当社取締役就任 埼玉工場担当 2002年5月 関東グラビア協同組合 監事就任(非常勤・現任) 2002年12月 当社常務取締役就任 生産事業部統括担当 2008年1月 当社専務取締役就任 生産事業部統括担当 2009年4月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任(現任) 2013年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長就任(現任) 2013年2月 ナピクル㈱ 代表取締役社長就任(現任) 2015年1月 廊坊中本包装有限公司 董事就任(現任) 2015年4月 当社取締役副社長プロダクト事業本部長就任(現任) | (注)3 | 50,200 |
専務取締役 | パッケージング事業本部長 | 木戸 弘 | 1959年1月22日生 | 1981年4月 当社入社 2001年4月 当社関西営業部担当部長 2003年3月 当社取締役就任 関西営業部担当 2010年1月 当社常務取締役就任 CSD事業部担当 2014年2月 ㈱サンタック 取締役就任(現任) 2015年4月 当社専務取締役パッケージング事業本部長就任(現任) | (注)3 | 35,400 |
専務取締役 | 管理本部長 | 吉 功 | 1956年7月17日生 | 1980年4月 当社入社 2004年4月 当社経営管理部部長 2004年5月 当社取締役就任 経営管理部担当 2006年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 監査役就任(現任) 2006年2月 ナピクル㈱ 監査役就任(現任) 2007年12月 中本包装(蘇州)有限公司 監事就任(現任) 2009年3月 廊坊中本包装有限公司 監事就任(現任) 2009年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司 監事就任(現任) 2010年1月 当社常務取締役管理本部長就任 2015年4月 当社専務取締役管理本部長就任(現任) | (注)3 | 33,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | プロダクト事業本部生産事業部長 | 土井 光雄 | 1957年3月13日生 | 1979年4月 当社入社 2004年4月 当社埼玉工場部長 2008年5月 当社取締役就任 生産事業部担当 2009年7月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任 2014年2月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任(現任) 2015年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任(現任) | (注)3 | 20,200 |
常務取締役 | 経営企画室長 | 川下 和孝 | 1956年6月21日生 | 1979年4月 当社入社 2009年1月 エヌアイパックス㈱ 代表取締役社長就任 2012年4月 当社管理本部(エヌアイパックス㈱出向)執行役員 2012年5月 当社取締役就任 エヌアイパックス㈱担当 2013年2月 ナピクル㈱ 取締役就任(現任) 2013年3月 当社取締役経営企画室長就任 2013年3月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任(現任) 2013年4月 中本包装(蘇州)有限公司 董事就任 2013年6月 エヌアイパックス㈱ 監査役就任(現任) 2015年1月 ㈱アール 監査役就任(現任) 2016年4月 当社常務取締役経営企画室長就任(現任) | (注)3 | 24,000 |
常務取締役 | プロダクト事業本部国際室長 | 河田 淳 | 1975年12月10日生 | 2000年4月 ㈱日立ハイテクノロジーズ入社 2004年3月 当社入社 2007年4月 当社管理本部部長 2010年4月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任(現任) 2012年1月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任(現任) 2012年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 董事長就任(現任) 2012年9月 廊坊中本包装有限公司 董事就任(現任) 2012年10月 中本包装(蘇州)有限公司 総経理就任(現任) 2013年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任(現任) 2013年2月 ナピクル㈱ 取締役就任(現任) 2013年3月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任(現任) 2013年5月 当社取締役海外事業本部副本部長就任 2014年9月 当社取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任(現任) | (注)3 | 14,800 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | プロダクト事業本部営業事業部長 | 羽渕 英彦 | 1965年9月25日生 | 1989年4月 当社入社 2012年4月 当社生産事業部関東営業部執行役員 2013年5月 当社取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任(現任) 2016年2月 中本包装(蘇州)有限公司 董事就任(現任) | (注)3 | 13,400 |
取締役 | パッケージング事業本部関西営業部営業部長 | 吉田 剛治 | 1966年1月19日生 | 1988年4月 当社入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任(現任) 2010年4月 当社CSD事業部部長 2013年4月 当社パッケージング事業本部関西営業部執行役員就任 2016年5月 当社取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任(現任) | (注)3 | 10,000 |
取締役 | プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長 | 山下 敏弘 | 1953年2月14日生 | 1971年3月 東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社 2003年4月 同社工業フィルム開発部マネージャー 2005年3月 東山フィルム㈱入社 2007年3月 同社取締役技術部長就任 2009年3月 同社取締役製造本部長就任 2012年1月 当社入社 2013年4月 当社埼玉工場執行役員就任 2016年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 白井 操 | 1948年5月15日生 | 1969年4月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年4月 白井操クッキングスタジオ開設(現任) 1994年4月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師(コーディネーター)(現任) 2005年4月 健康ひょうご21県民運動推進員就任(現任) 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任(現任) 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任(現任) 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長(現任) 2015年5月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | - | 長尾 春樹 | 1954年2月4日生 | 1977年4月 当社入社 2008年8月 ㈱サンタック 監査役就任(現任) 2010年4月 当社管理本部部長 2012年1月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任(現任) 2012年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 監事就任(現任) 2013年5月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 10,000 |
監査役 | - | 中村 吉伸 | 1947年7月4日生 | 1971年4月 大阪国税局入局 2007年8月 税理士登録 2007年8月 中村吉伸税理士事務所開設 所長(現任) 2013年5月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - |
監査役 | - | 芦田 一志 | 1957年6月26日生 | 1984年4月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年5月 大阪地方裁判所入所 1993年4月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年4月 小野・芦田法律事務所開設(現任) 2014年5月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - |
計 | 856,234 |
2.監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2017年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2015年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.常務取締役 河田 淳は代表取締役社長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31924] S1007MXN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。