有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002D1H
日本発條株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 執行役員 | 玉 村 和 己 | 1949年5月10日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)2 | 49 | |
2003年6月 | 取締役 | ||||||
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2006年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 代表取締役社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 副社長 執行役員 | 糸 井 孝 夫 | 1950年2月2日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)2 | 18 | |
2004年6月 | 取締役 | ||||||
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2007年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 代表取締役副社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 副社長 執行役員 | 畑 山 薫 | 1951年8月27日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 | |
2006年4月 | 精密ばね生産本部副本部長 | ||||||
2006年6月 | 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 精密ばね生産本部長 | ||||||
2011年6月 | NHKスプリング(タイランド)社取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 代表取締役副社長執行役員(現) | ||||||
取締役 専務 執行役員 | 企画管理本部長 | 嘉 戸 廣 之 | 1953年3月6日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 12 |
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2010年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 取締役専務執行役員(現) | ||||||
2014年4月 | 企画管理本部長(現) | ||||||
取締役 専務 執行役員 | 技術 本部長 | 梅 林 彰 | 1950年10月20日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 14 |
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2010年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 取締役専務執行役員(現) | ||||||
技術本部長(現) | |||||||
取締役 専務 執行役員 | 営業 本部長 | 平 間 恒 彦 | 1953年10月31日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)2 | 6 |
2000年6月 | 営業本部浜松支店長 | ||||||
2006年6月 | 執行役員 | ||||||
営業本部副本部長 | |||||||
2011年6月 | 常務執行役員 | ||||||
ばね生産本部長 | |||||||
2013年4月 | 営業本部長(現) | ||||||
2013年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 取締役専務執行役員(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 専務 執行役員 | 精密ばね生産 本部長 | 本 多 明 廣 | 1953年1月30日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)2 | 13 |
2000年4月 | DDS事業本部品質保証室長 | ||||||
2006年6月 | 参与、NHKスプリング(タイランド)社取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 執行役員 | ||||||
DDS事業本部長 | |||||||
2011年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | ユニフレックス㈱代表取締役社長(現) | ||||||
精密ばね生産本部長(現) | |||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
常勤監査役 | 瓜 生 誠 二 郎 | 1952年8月20日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 | |
2000年6月 | DDS事業本部管理部長 | ||||||
2007年6月 | 執行役員 | ||||||
2010年6月 | 参与 | ||||||
2013年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 | 清 水 健 二 | 1954年7月20日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)5 | 14 | |
2005年3月 | 精密ばね生産本部管理部長 | ||||||
2008年6月 | 内部監査部長 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 石 黒 武 | 1957年1月15日生 | 1980年4月 | 大同特殊鋼㈱入社 | (注)6 | - | |
2002年7月 | 同社鋼材事業部販売第一部長 | ||||||
2008年6月 | 同社経営企画部長 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役 経営企画部長 | ||||||
2012年4月 | 同社取締役 | ||||||
2012年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2014年6月 | 同社代表取締役副社長(現) | ||||||
当社監査役(現) | |||||||
監査役 | 小 森 晋 | 1944年11月30日生 | 1968年4月 | 日商㈱入社 | (注)5 | - | |
2005年1月 | ㈱メタルワン代表取締役副社長執行役員 | ||||||
2007年4月 | ㈱双日総合研究所顧問 | ||||||
2008年6月 | 双日㈱常勤監査役 当社監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 末 啓 一 郎 | 1957年7月27日生 | 1984年4月 | 弁護士登録 (第1東京弁護士会所属) | (注)7 | - | |
高井伸夫法律事務所入所 | |||||||
1989年1月 | 松尾綜合法律事務所入所 | ||||||
1995年10月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
2003年6月 | 日本信号㈱社外監査役(現) | ||||||
2009年6月 | ブレークモア法律事務所パートナー弁護士(現) | ||||||
2012年6月 | 富士テレコム㈱社外監査役(現) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 165 |
(注)1 監査役 石黒武、小森晋及び末啓一郎は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員一覧)
氏名 | 職名 |
玉 村 和 己 | 代表取締役社長執行役員 |
糸 井 孝 夫 | 代表取締役副社長執行役員 |
畑 山 薫 | 代表取締役副社長執行役員 |
嘉 戸 廣 之 | 取締役専務執行役員 企画管理本部長 |
梅 林 彰 | 取締役専務執行役員 技術本部長 |
平 間 恒 彦 | 取締役専務執行役員 営業本部長 |
本 多 明 廣 | 取締役専務執行役員 精密ばね生産本部長 |
梅 村 太 郎 | 専務執行役員 NHKスプリング(タイランド)社取締役社長 |
森 岡 洋 正 | 常務執行役員 NHKインターナショナル社取締役社長 |
木 村 文 昭 | 常務執行役員 購買本部長 |
茅 本 隆 司 | 常務執行役員 ばね生産本部長 |
柴 田 柳 一 | 常務執行役員 産機事業本部長 |
風 間 俊 男 | 常務執行役員 精密ばね生産本部副本部長 兼 品質保証部長 兼 生産技術部長 |
杉 山 徹 | 常務執行役員 企画管理本部経営企画部長 |
星 野 秀 一 | 常務執行役員 産機事業本部副本部長 |
千 川 進 | 常務執行役員 NHKスプリング(タイランド)社取締役副社長 |
貫 名 清 彦 | 執行役員 シート生産本部長 |
大 谷 功 | 執行役員 研究開発本部長 |
榎 本 英 人 | 執行役員 ばね生産本部副本部長 |
増 田 耕 | 執行役員 シート生産本部副本部長 兼 開発部長 |
酒 井 直 人 | 執行役員 精密ばね生産本部副本部長 兼 管理部長 |
大 竹 一 彦 | 執行役員 DDS生産本部長 |
中 嶋 達 朗 | 執行役員 営業本部副本部長 兼 管理部長 兼 営業企画部長 |
杉 浦 啓 修 | 執行役員 産機事業本部副本部長 兼 特品部長 |
坂 本 博 樹 | 執行役員 湖北日発汽車零部件有限公司総経理 |
吉 村 秀 文 | 執行役員 NHKオブアメリカサスペンションコンポーネンツ社取締役社長 兼 ニューメーサーメタルス社取締役社長 |
尾 山 二 郎 | 執行役員 ばね生産本部副本部長 |
上 村 和 久 | 執行役員 営業本部副本部長 兼 第二営業部長 |
長 井 憲 次 | 執行役員 DDS生産本部副本部長 兼 管理部長 |
藤 原 哲 哉 | 執行役員 DDS生産本部副本部長 兼 駒ヶ根工場長 |
佐 伯 俊 則 | 執行役員 技術本部副本部長 兼 技術統括部長 |
高 村 典 利 | 執行役員 精密ばね生産本部副本部長 兼 伊那工場長 |
(注)当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01367] S1002D1H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。