有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10052WQ
東プレ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役髙田剛は「社外取締役」であります。
2 監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
3 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
当社定款の規定に基づき、増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 相談役 最高顧問 | 石 井 恭 平 | 1923年10月30日生 | 1957年10月 | 日本鉱業㈱退職 | (注)3 | 1,418 | |
1957年11月 | 当社取締役就任 | ||||||
1965年12月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
1985年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役相談役最高顧問就任(現) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | 商品事業本部長 | 内ヶ崎 真一郎 | 1954年3月27日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31 |
2002年9月 | 当社海外事業部北米工場準備室長 | ||||||
2003年5月 | Topre America Corporation(米国)代表取締役社長就任 | ||||||
2006年4月 | 当社海外事業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2006年6月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2007年6月 | 当社開発本部長兼開発部長 | ||||||
2010年1月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2010年1月 | 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長就任 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
2013年6月 2013年6月 | 当社商品事業本部長(現) 東プレ岐阜㈱代表取締役社長就任 | ||||||
常務取締役 代表取締役 | 業務本部長 | 松 岡 邦 和 | 1954年5月30日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
2001年4月 | 当社人事部長 | ||||||
2002年4月 | 当社情報システム室部長 | ||||||
2004年7月 | 当社社長室部長 | ||||||
2005年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2006年6月 | 当社経理部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役就任(現) | ||||||
2012年6月 | 当社業務本部長(現) | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役常務就任(現) | ||||||
常務取締役 | 自動車機器事業本部長 兼品質本部長 兼エンジニアリング事業部長 | 湯 川 好 春 | 1952年3月15日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
2002年4月 | 当社テクニカルセンター部長 | ||||||
2002年10月 | 当社北米工場準備室部長 | ||||||
2005年4月 | 当社自動車機器事業部技術部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2011年6月 | 当社品質本部長(現) | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役就任(現) | ||||||
2012年6月 | 当社開発本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社自動車機器事業部長 | ||||||
2013年4月 2013年6月 | 当社自動車機器事業本部長兼エンジニアリング事業部長(現) 東プレ九州㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
取締役 | 商品事業本部 空調機器部長 | 橋 本 俊 雄 | 1952年10月12日生 | 1980年3月 | 当社入社 | (注)3 | 27 |
1997年4月 | 当社空調機器部営業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2006年6月 | 当社空調機器部長 | ||||||
2013年4月 2014年6月 | 当社商品事業本部空調機器部長(現) 東プレ岐阜㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
取締役 | 開発本部長 兼商品事業本部 電子機器部長 | 千 葉 洋 | 1952年3月5日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2006年4月 | Topre America Corporation(米国)代表取締役社長就任 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2011年6月 | 当社海外事業部北米担当 | ||||||
2013年6月 | 当社開発本部長兼商品事業本部電子機器部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 商品事業本部冷凍機器事業部長兼品質管理部長 | 塗 師 昭 彦 | 1956年1月10日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
2001年7月 | 当社冷凍機器事業部技術部長 | ||||||
2005年4月 | 当社冷凍機器事業部開発部長 | ||||||
2006年8月 | 当社冷凍機器事業部栃木工場長 | ||||||
2007年4月 | 当社冷凍機器事業部副事業部長 | ||||||
2010年5月 | 当社冷凍機器事業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2013年4月 2014年10月 | 当社商品事業本部冷凍機器事業部長 (現) 当社冷凍機器事業部品質管理部長(現) | ||||||
取締役 | 露 木 好 則 | 1960年6月9日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 | |
2006年4月 | 当社総務部長兼秘書室部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2011年6月 | 当社総務人事部長兼秘書室部長 | ||||||
2012年2月 | 東普雷(襄陽)汽車部件有限公司董事長就任(現) | ||||||
2013年4月 2014年6月 | 当社総務人事部長兼人材開発部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理(現) | ||||||
取締役 | 自動車機器事業本部生産事業部長 | 久 保 智 克 | 1954年4月6日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
2001年4月 | 当社自動車機器事業部生産管理部長 | ||||||
2006年4月 | 当社安全健康環境部長兼情報システム室部長 | ||||||
2006年7月 2007年4月 | 当社安全健康環境部長兼事業所支援センター部長 当社安全健康環境部長 | ||||||
2009年11月 | 当社安全健康環境部長兼人事部長 | ||||||
2010年10月 | 当社安全健康部長 | ||||||
2011年6月 | 当社自動車機器事業部相模原工場長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2012年6月 2012年6月 | 東プレ埼玉㈱代表取締役社長就任(現) 当社自動車機器事業部グローバル生産部長 | ||||||
2013年4月 2013年4月 2013年6月 | 当社自動車機器事業本部エンジニアリング事業部グローバル生産部長 当社自動車機器事業本部生産事業部長(現) 東京メタルパック㈱代表取締役社長就任 | ||||||
取締役 | 自動車機器事業本部営業部長 兼海外事業部北米担当 | 澤 貴 至 | 1958年7月24日生 | 1985年2月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
2006年4月 | 当社自動車機器事業部営業部付部長 | ||||||
2008年1月 | 当社自動車機器事業部営業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2013年4月 2013年10月 | 当社自動車機器事業本部営業部長(現) 当社自動車機器事業本部海外事業部北米担当(現) | ||||||
取締役 | 自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長 兼海外事業部 アジア担当 | 古 澤 亮 介 | 1957年2月25日生 | 1980年4月 2009年4月 2012年7月 2013年4月 2013年6月 2013年10月 | 当社入社 当社自動車機器事業部技術部付部長 当社自動車機器事業部技術部長 当社自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長(現) 当社取締役就任(現) 当社自動車機器事業本部海外事業部アジア担当(現) | (注)3 | 5 |
取締役 | 人材開発部長 兼管理部長 兼グローバル生産部長 | 今 泉 公 成 | 1958年1月21日生 | 1981年4月 2006年7月 2009年11月 2010年6月 2014年6月 2014年6月 2015年5月 | 当社入社 当社人事部長 当社海外事業部中国準備室部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長 当社取締役就任(現) 当社人材開発部長兼管理部長(現) 当社グローバル生産部長(現) | (注)3 | 7 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 購買本部長 | 山 本 豊 | 1962年3月10日生 | 1984年4月 2010年5月 2010年7月 2011年6月 2014年6月 2014年6月 2015年6月 | 当社入社 当社自動車機器事業部相模原工場長兼広島工場長 当社自動車機器事業部相模原工場長 当社購買本部購買部長 当社取締役就任(現) 当社購買本部長(現) 東京メタルパック㈱代表取締役社長就任 (現) | (注)3 | 2 |
取締役 | 髙 田 剛 | 1972年7月28日生 | 2000年4月 2000年4月 2007年6月 2015年6月 | 弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所(現) 当社監査役就任 当社取締役就任(現) | (注)4 | - | |
監査役 常勤 | 北 川 孝 一 | 1950年6月10日生 | 1970年2月 | 当社入社 | (注)5 | 14 | |
1996年4月 | 当社CPセンター部長 | ||||||
2002年10月 | 当社北米工場準備室部長 | ||||||
2003年10月 | Topre America Corporation(米国)副社長 | ||||||
2010年6月 | 当社総務部付部長 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 常勤 | 斎 藤 拓 二 | 1951年7月20日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)6 | 5 | |
1998年7月 | 当社冷凍機器事業部栃木工場長 | ||||||
2001年7月 | 当社安全健康環境部長兼相模原事業所事務部長 | ||||||
2006年4月 | 当社自動車機器事業部技能伝承室部長 | ||||||
2011年6月 | 当社自動車機器事業部相模原工場部付部長 | ||||||
2011年8月 | 当社自動車機器事業部相模原工場主担 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 渡 部 惇 | 1947年11月1日生 | 1973年4月 | 検事任官 | (注)7 | - | |
1995年8月 | 退官 | ||||||
1995年10月 | 弁護士登録 | ||||||
2002年5月 | 渡部法律事務所開業(現) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 細 井 和 昭 | 1948年1月2日生 | 1975年11月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注)7 | - | |
1979年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1987年1月 | 新光監査法人社員 | ||||||
1993年9月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
2005年3月 | 税理士登録 | ||||||
2006年10月 | 細井会計事務所開業(現) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 1,630 |
2 監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
3 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
当社定款の規定に基づき、増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
佐 藤 政 彦 | 1963年4月2日生 | 1988年10月 1992年8月 2007年7月 2011年5月 2011年5月 | 中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業(現) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01382] S10052WQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。