有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051XY
株式会社KVK 役員の状況 (2015年3月期)
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1.取締役清澤正は、社外取締役であります。
2.監査役木村静之及び杉浦勝美は、社外監査役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.取締役社長末松正幸は、取締役会長北村和弘の娘の配偶者であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 北 村 和 弘 | 1937年5月30日生 | 1959年3月 | 株式会社北沢バルブ(現株式会社キッツ)退職 | (注)3 | 337 | |
1963年5月 | 当社入社専務取締役就任 | ||||||
1978年6月 | 取締役副社長就任 | ||||||
1985年1月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2002年6月 | 大連北村閥門有限公司董事長就任 | ||||||
大連保税区北村国際工貿有限公司董事長就任 | |||||||
2009年6月 | 代表取締役会長就任 | ||||||
2013年6月 | 取締役会長(現) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 末 松 正 幸 | 1961年11月22日生 | 1988年3月 | アイホン株式会社退職 | (注)3 | 336 | |
1988年9月 | 当社入社 | ||||||
1998年2月 | 総合企画室企画部企画課長 | ||||||
2002年6月 | 経営管理本部企画経理部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役就任経営管理本部長 | ||||||
2006年6月 | 常務取締役就任経営管理本部長 | ||||||
2009年6月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2011年9月 | 大連北村閥門有限公司董事長就任(現) | ||||||
2012年4月 | 代表取締役社長兼経営管理本部長 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 研究開発本部長、 品質保証室担当 | 稲 葉 亥 正 | 1953年8月17日生 | 1972年3月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
1988年11月 | 経理部情報管理課長 | ||||||
1995年4月 | 管理本部情報システム部長 | ||||||
1997年2月 | 生産本部製造第一部長 | ||||||
2004年6月 | 生産本部本社工場長 | ||||||
2006年6月 | 生産本部飛騨古川工場長 | ||||||
2008年3月 | 生産本部富加工場長 | ||||||
2009年6月 | 取締役就任生産本部長兼富加工場長兼KPS推進室長 | ||||||
2010年4月 | 取締役生産本部長兼KPS推進 室長 | ||||||
2011年9月 | 大連北村閥門有限公司副董事長 就任 | ||||||
2012年9月 | 取締役生産本部長兼KPS推進室長兼生産技術部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役生産本部長兼KPS推進 室長 | ||||||
2015年6月 | 取締役研究開発本部長、品質保証室担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 生産本部長兼 KPS推進室長 | 佐 野 孝 之 | 1955年9月18日生 | 1980年3月 | 合資会社吉田SKT退職 | (注)3 | 4 |
1980年4月 | 当社入社 | ||||||
1994年6月 | 生産本部資材部購買課長 | ||||||
2000年6月 | 生産本部資材部次長 | ||||||
2006年6月 | 生産本部資材部長 | ||||||
2009年12月 | 経営管理本部総務部長 | ||||||
2012年3月 | 経営管理副本部長兼総務部長 | ||||||
2012年4月 | 経営管理副本部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役就任経営管理本部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役経営管理本部長兼経理部長 | ||||||
2014年10月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役生産本部長兼KPS推進室長(現) | ||||||
取締役 | 海外事業室長 | 長 野 博 | 1954年9月22日生 | 1984年4月 | 株式会社ニットー通商退職 | (注)3 | 2 |
1984年5月 | 当社入社 | ||||||
1996年4月 | 研究開発本部開発部デザイン企画課長 | ||||||
2002年6月 | 営業本部営業推進部次長兼商品企画課長 | ||||||
2009年4月 | 営業本部関西支社長 | ||||||
2010年7月 | 営業本部営業推進部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役就任海外事業室長(現) | ||||||
大連北村閥門有限公司副董事長就任(現) | |||||||
取締役 | 経営管理本部長兼 経理部長 | 小 関 智 晶 | 1956年5月4日生 | 1980年4月 | 株式会社十六銀行入行 | (注)3 | 2 |
1990年4月 | 同行人事部付北村バルブ株式会社(現 株式会社KVK)出向 | ||||||
1993年4月 | 同行証券部 | ||||||
1996年4月 | 同行正木支店次長 | ||||||
1998年4月 | 同行則武支店長 | ||||||
2001年4月 | 同行岩村支店長 | ||||||
2006年7月 | 十六信用保証株式会社担保評価 部長 | ||||||
2010年10月 | 株式会社十六銀行人事部付日本ガード株式会社出向 | ||||||
2011年5月 | 日本ガード株式会社転籍 金融営業部長 | ||||||
2014年9月 | 日本ガード株式会社退職 | ||||||
2014年10月 | 当社入社経営管理副本部長兼経理部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役就任経営管理本部長兼経理部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 営業本部長 | 森 田 恭 二 | 1959年9月11日生 | 1984年5月 | 横浜商銀信用組合退職 | (注)3 | 6 |
1985年3月 | 当社入社 | ||||||
1998年4月 | 営業本部関東支社西関東営業所長 | ||||||
2009年4月 | 営業本部関東支社次長 | ||||||
2011年4月 | 営業本部関東支社長 | ||||||
2013年4月 | 営業本部関西支社長 | ||||||
2015年4月 | 営業副本部長兼関西支社長 | ||||||
2015年6月 | 取締役就任営業本部長(現) | ||||||
取締役 | 清 澤 正 | 1961年3月26日生 | 1986年4月 | 株式会社野村総合研究所入社 | (注)3 | ― | |
1993年1月 | 野村ヒューマン・リソーシス株式会社入社 | ||||||
1997年6月 | 上級コンサルタント昇格 | ||||||
2004年4月 | エヌ・アール・アイ・ラーニングネットワーク株式会社(現 エディフィストラーニング株式会社)入社 | ||||||
2009年4月 | 同社ラーニングソリューション部ビジネス人材コンサルティング課所属(現) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
常勤監査役 | 粟 野 秀 広 | 1955年5月10日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)4 | 1 | |
1989年4月 | 技術開発部製品開発課長 | ||||||
1995年4月 | 研究開発本部品質保証部次長 | ||||||
1995年8月 | 品質保証室長 | ||||||
2001年7月 | 研究開発本部開発部長 | ||||||
2006年6月 | 品質保証室長 | ||||||
2009年12月 | 生産本部資材部長 | ||||||
2012年4月 | 研究開発副本部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当 | ||||||
2015年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 木 村 静 之 | 1952年10月25日生 | 1981年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 3 | |
1984年4月 | 後藤・木村合同法律事務所開設 | ||||||
2000年6月 2013年7月 | 当社監査役就任(現) 木村法律事務所開設 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 杉 浦 勝 美 | 1954年2月24日生 | 1976年4月 | 名古屋国税局総務部総務課 | (注)4 | ― | |
2002年7月 | 高松国税不服審判所国税副審判官 | ||||||
2004年7月 | 昭和税務署副署長 | ||||||
2006年7月 | 名古屋国税局課税第一部機動課長 | ||||||
2007年7月 | 厚狭税務署長 | ||||||
2008年7月 | 名古屋東税務署長 | ||||||
2009年7月 | 名古屋国税局総務部人事第一課長 | ||||||
2011年7月 | 津税務署長 | ||||||
2012年7月 | 名古屋国税局総務部次長 | ||||||
2013年7月 | 同局調査部長 | ||||||
2014年7月 | 同局退職 | ||||||
2014年9月 | 税理士登録 | ||||||
杉浦勝美税理士事務所開設 | |||||||
2015年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 704 |
(注)1.取締役清澤正は、社外取締役であります。
2.監査役木村静之及び杉浦勝美は、社外監査役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.取締役社長末松正幸は、取締役会長北村和弘の娘の配偶者であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01434] S10051XY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。