有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDWM
ライフアンドデザイン・グループ株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性 6名 女性 ー名 (役員のうち女性の比率 ー%)
(注)1.2017年11月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.近藤 正明、白 日光は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 倉田 浩人、委員 近藤 正明、委員 白 日光
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
5.監査等委員である取締役の任期は、2017年11月29日である監査等委員会設置会社に移行した日より、2019年3月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | - | 村元 康 | 1965年2月21日生 |
| (注)4 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 伊藤 健 | 1969年9月16日生 |
| (注)4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 齊藤 健太郎 | 1973年11月30日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 倉田 浩人 | 1966年12月15日生 |
| (注)5 | 20 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 | - | 近藤 正明 | 1965年2月12日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
取締役 | - | 白 日光 | 1977年3月7日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
計 | 698 |
(注)1.2017年11月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.近藤 正明、白 日光は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 倉田 浩人、委員 近藤 正明、委員 白 日光
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
5.監査等委員である取締役の任期は、2017年11月29日である監査等委員会設置会社に移行した日より、2019年3月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32425] S100DDWM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。