有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZRT
DMG森精機株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.略歴欄の○印は現職であります。
2.取締役 青山藤詞郎、野村剛は、社外取締役であります。
3.監査役 加藤由人、木本泰行は、社外監査役であります。
4.BUはビジネスユニットの略称であります。なお、2004年1月にBUを部に改称しております。
5.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で、Rüdiger Kapitza(DMG MORI AG CEO)、製造・開発本部電装・制御担当 藤嶋 誠、製造・開発本部製造担当兼伊賀事業所長 真鍋 研二、千葉事業所長 大倉 浩二、株式会社マグネスケール社長 藤森 徹、営業エンジニアリング本部担当 小室 徹夫、経理部兼工場経理部部長 川山 登志雄、経営企画部部長 中澤 文彦、製造・開発本部マシニングセンタ担当 赤井 孝行、製造・開発本部旋盤担当 酒井茂次、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社執行役員社長 吉川 賢治、DMG MORI SEIKI USA President Mark H. Mohr、営業エンジニアリング本部エンジニアリング担当 Ralf Riedeman、伊賀事業所商品部統括商品部長(日本担当) 西尾 豊文、海外法務部兼海外人事部部長 James Nudo、ビー・ユー・ジー森精機株式会社社長 川島 昭彦、伊賀加工技術部兼奈良加工技術部部長 大岩 一彦、要素開発部部長 中南 成光、森精机(天津)机床有限公司総経理 松本 光司、ASIA Ⅰ(韓国・台湾・フィリピン・ベトナム担当) 有光 泰彦で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | - | 森 雅 彦 | 1961年9月16日生 | 1985年3月 | 京都大学工学部精密工学科卒業 | (注)5 | 3,540 |
1993年4月 | 当社入社 | ||||||
1994年4月 | 企画管理室長兼国際部長 | ||||||
1994年6月 | 取締役就任 | ||||||
1994年7月 | DMG MORI SEIKI U.S.A., Inc. 社長就任 | ||||||
1994年9月 | MORI SEIKI G.M.B.H.社長就任 | ||||||
1996年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
1999年6月 | ○代表取締役社長就任 | ||||||
2003年6月 | ○DMG MORI SEIKI U.S.A., Inc. 会長就任 | ||||||
2003年10月 | 東京大学工学博士号取得 | ||||||
2009年11月 | ○GILDEMEISTER AG監査役就任 (現DMG MORI AG) | ||||||
代表取締役 副社長 | 経理財務管掌兼経理財務本部長 | 近 藤 達 生 | 1948年10月18日生 | 1973年3月 | 早稲田大学商学部商学科卒業 | (注)5 | 17 |
2009年1月 | 当社入社 専務執行役員就任 ○経理財務本部長 | ||||||
2009年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2010年4月 | 取締役副社長就任 | ||||||
2010年5月 | Mori Seiki International SA (DIXI) CEO就任 | ||||||
2010年10月 | ○経理財務管掌 | ||||||
2011年6月 | ○代表取締役副社長就任 | ||||||
代表取締役 副社長 | 営業エンジニアリング管掌兼 管理管掌兼 人事管掌兼 営業エンジニアリング本部長兼 管理本部長兼 人事本部長 | 玉 井 宏 明 | 1960年3月20日生 | 1983年3月 | 同志社大学商学部卒業 | (注)5 | 18 |
1983年3月 | 当社入社 | ||||||
2002年6月 | 管理本部長 | ||||||
2003年6月 | 取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2010年6月 | 株式会社ツガミ社外監査役 | ||||||
2010年10月 | 管理管掌兼営業本部副本部長 | ||||||
2011年4月 | 営業管掌兼営業本部長兼 生産管理・生産技術管掌 | ||||||
2011年9月 2013年7月 2014年6月 2015年1月 | エンジニアリング管掌 ○営業エンジニアリング管掌兼 営業エンジニアリング本部長 ○代表取締役副社長就任 ○管理管掌兼管理本部長 ○人事管掌兼人事本部長 | ||||||
専務取締役 | 製造・開発・ 品質管掌兼 製造・開発本部長兼品質本部長 | 高 山 直 士 | 1957年9月21日生 | 1981年3月 | 青山学院大学理工学部 機械工学科卒業 | (注)5 | 12 |
2002年12月 | 当社入社 | ||||||
2003年8月 | ハイプロダクションBUゼネラル マネージャー | ||||||
2006年6月 | 開発・製造本部長(開発担当) | ||||||
2007年6月 | 取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2008年10月 | 品質本部長 | ||||||
2010年10月 | 品質管掌兼エンジニアリング管掌 | ||||||
2011年4月 | 生産管掌 | ||||||
2011年9月 | 大阪大学工学博士号取得 | ||||||
2011年10月 2013年7月 2014年6月 | 生産管掌兼品質管掌兼開発管掌 製造・開発・品質管掌兼製造・開発・品質本部長 ○専務取締役就任 ○製造・開発・品質管掌兼製造・開発本部長兼品質本部長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 購買物流IT管掌兼 購買物流IT 本部長 | 大 石 賢 司 | 1962年12月7日生 | 1987年3月 1987年3月 2004年7月 2011年11月 2012年4月 2013年4月 2013年7月 2014年4月 2014年6月 | 早稲田大学法学部卒業 当社入社 購買・物流本部長 開発技術・開発管理本部副本部長 執行役員就任 常務執行役員就任 購買物流本部副本部長 ○購買物流IT本部長 ○取締役就任 ○購買物流IT管掌 | (注)5 | 10 |
取締役 | - | 青 山 藤詞郎 | 1951年8月29日生 | 1974年3月 1979年3月 1989年4月 1995年4月 1996年4月 2009年7月 2015年6月 | 慶應義塾大学工学部卒業 慶應義塾大学工学博士号取得 慶應義塾大学理工学部助教授 (機械工学科) 慶應義塾大学理工学部教授 (機械工学科) 慶應義塾大学理工学部教授 (システムデザイン工学科) ○慶應義塾大学理工学部長・理工学研究科委員長 ○取締役就任 | (注)5 | - |
取締役 | - | 野 村 剛 | 1952年12月7日生 | 1976年3月 1978年3月 1990年1月 2009年4月 2012年4月 2012年10月 2013年3月 2013年6月 2015年6月 | 京都大学工学部卒業 京都大学大学院工学研究科精密工学専攻博士前期課程修了 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 同社役員 生産革新本部長 パナソニックファクトリー ソリューションズ株式会社監査役 パナソニック株式会社常務役員 生産革新本部長 同社常務役員 モノづくり本部長 大阪大学工学博士号取得 ○同社常務取締役 ○取締役就任 | (注)5 | - |
常勤監査役 | - | 佐 藤 壽 雄 | 1953年12月17日生 | 1976年3月 | 神戸大学経営学部卒業 | (注)6 | 7 |
2006年10月 | 当社入社 | ||||||
2008年6月 | 取締役就任 管理本部副本部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役退任 常務執行役員就任 | ||||||
2010年10月 | 管理本部長 | ||||||
2011年4月 2011年6月 | 管理管掌 取締役就任 | ||||||
2014年6月 | 取締役退任 ○常勤監査役就任 | ||||||
監査役 | - | 加 藤 由 人 | 1943年12月9日生 | 1969年3月 | 京都大学大学院工学研究科 機械工学修士課程修了 | (注)6 | - |
1969年4月 | トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 | ||||||
1996年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役就任 | ||||||
2001年6月 | トヨタ自動車株式会社 常務取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 愛三工業株式会社 代表取締役副社長就任 | ||||||
2005年6月 | 愛三工業株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
2009年6月 | 愛三工業株式会社顧問就任 | ||||||
2010年6月 | ○監査役就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | - | 木 本 泰 行 | 1949年2月26日生 | 1971年3月 | 京都大学経済学部卒業 | (注)7 | - |
1971年4月 | 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||
1998年6月 | 同行取締役 | ||||||
1999年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2002年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
2005年4月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
2006年5月 | 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員 | ||||||
2012年4月 | ○オリンパス株式会社取締役会長 | ||||||
2015年6月 | ○監査役就任 | ||||||
計 | 3,606 |
2.取締役 青山藤詞郎、野村剛は、社外取締役であります。
3.監査役 加藤由人、木本泰行は、社外監査役であります。
4.BUはビジネスユニットの略称であります。なお、2004年1月にBUを部に改称しております。
5.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で、Rüdiger Kapitza(DMG MORI AG CEO)、製造・開発本部電装・制御担当 藤嶋 誠、製造・開発本部製造担当兼伊賀事業所長 真鍋 研二、千葉事業所長 大倉 浩二、株式会社マグネスケール社長 藤森 徹、営業エンジニアリング本部担当 小室 徹夫、経理部兼工場経理部部長 川山 登志雄、経営企画部部長 中澤 文彦、製造・開発本部マシニングセンタ担当 赤井 孝行、製造・開発本部旋盤担当 酒井茂次、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社執行役員社長 吉川 賢治、DMG MORI SEIKI USA President Mark H. Mohr、営業エンジニアリング本部エンジニアリング担当 Ralf Riedeman、伊賀事業所商品部統括商品部長(日本担当) 西尾 豊文、海外法務部兼海外人事部部長 James Nudo、ビー・ユー・ジー森精機株式会社社長 川島 昭彦、伊賀加工技術部兼奈良加工技術部部長 大岩 一彦、要素開発部部長 中南 成光、森精机(天津)机床有限公司総経理 松本 光司、ASIA Ⅰ(韓国・台湾・フィリピン・ベトナム担当) 有光 泰彦で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01502] S1004ZRT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。