有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055UZ
月島ホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 社長執行役員 | 山田 和彦 | 1947年1月1日生 | 1969年4月 | 当社入社 | 1年 | 68 | |
1998年4月 | 理事 | ||||||
2000年4月 | 管理統括担当、中期経営計画担当 | ||||||
2000年6月 | 取締役 | ||||||
2002年6月 | 常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 代表取締役専務取締役 | ||||||
2005年6月 | 代表取締役社長社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 専務執行役員 | 産業事業本部長 産業事業本部事業統括室担当 海外統括担当 | 槙島 亀久夫 | 1946年10月19日生 | 1969年4月 | 当社入社 | 1年 | 20 |
1998年4月 | 理事 | ||||||
2000年6月 | 取締役 | ||||||
2002年6月 | 常務取締役 | ||||||
2004年6月 | サンエコサーマル㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年12月 | 月島環境エンジニアリング㈱代表取締役副社長 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 同社代表取締役社長社長執行役員 | ||||||
2015年4月 | 同社代表取締役会長(現) 当社専務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社代表取締役専務執行役員(現) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 開発本部長 エンジニアリング本部長 技術管理本部長 エンジニアリング本部グローバル製造・調達推進室、品質管理部、機器設計部、建設部、調達部、市川工場、 技術管理本部コストエンジニアリング部、品質保証室担当 | 中島 和男 | 1952年9月28日生 | 1975年4月 | 当社入社 | 1年 | 23 |
2003年6月 | コストエンジニアリング部長 | ||||||
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2008年10月 | 常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
2013年4月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2015年4月 | 取締役専務執行役員(現) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 産業事業本部副本部長 企画・管理本部副本部長 産業事業本部営業部、海外営業部、機器拡販推進室、 企画・管理本部情報システム部担当 産業事業本部事業統括室副担当 | 吉川 孝 | 1958年4月18日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 1年 | 23 |
2002年6月 | 人事部長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
2013年4月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 企画・管理本部長 CSR統括室、 企画・管理本部法務部担当 関連会社統括担当 企業倫理担当 CSR統括室長 | 牧 虎彦 | 1951年10月28日生 | 千代田化工建設㈱ライセンシング部長を経て | 1年 | 21 | |
2001年5月 | 当社入社 | ||||||
2002年10月 | 法務部長 | ||||||
2003年4月 | 執行役員 | ||||||
2007年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
2015年4月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 水環境事業本部長 水環境事業本部事業統括部担当 | 渡邊 彰彦 | 1955年4月21日生 | 中道機械㈱を経て | 1年 | 15 | |
1988年11月 | 当社入社 | ||||||
2002年8月 | 札幌支店長 | ||||||
2007年6月 | 月島テクノメンテサービス㈱代表取締役副社長副社長執行役員 | ||||||
2008年4月 | 同社代表取締役社長社長執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員兼同社取締役 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役常務執行役員(現) | ||||||
取締役 | ― | 寺西 正司 | 1947年2月6日生 | 2002年1月 | ㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)代表取締役頭取 | 1年 | 4 |
2002年6月 | ㈱UFJホールディングス(現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)取締役 | ||||||
2004年7月 | 同行名誉顧問 | ||||||
2005年12月 | 当社顧問 | ||||||
2006年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行名誉顧問(現) | ||||||
2008年6月 | 日東電工㈱社外監査役(現) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 重兼 壽夫 | 1951年1月6日生 | 2008年6月 | 富士電機デバイステクノロジー㈱代表取締役社長 富士電機ホールディングス㈱(現富士電機㈱)取締役 | 1年 | 0 |
2009年6月 | 同社取締役シニアエグゼクティブオフィサー | ||||||
2011年4月 | 同社取締役執行役員専務 | ||||||
2012年4月 | 同社取締役執行役員副社長 | ||||||
2012年6月 | 同社代表取締役執行役員副社長 | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役 | ||||||
2014年6月 | 同社特別顧問(現) フジテック㈱社外取締役(現) 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 二村 文友 | 1947年1月9日生 | 2007年6月 | 新日本製鐵㈱代表取締役副社長 | 1年 | 1 |
2009年4月 | 同社取締役 | ||||||
2009年6月 | 新日鐵化学㈱(現新日鉄住金化学㈱)代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
2014年4月 | 同社相談役 | ||||||
2015年6月 | ダイソー㈱社外取締役(現) 当社取締役(現) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 佐野 広 | 1950年8月12日生 | 1973年4月 | 当社入社 | 4年 | 18 |
2003年4月 | 執行役員 | ||||||
2005年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
2013年6月 | 技監 | ||||||
2015年6月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 髙石 健雄 | 1941年8月16日生 | 2001年6月 | 富士電機㈱常任監査役 | 4年 | 18 |
2006年6月 | 同社顧問 | ||||||
当社監査役(現) | |||||||
監査役 | ― | 尾内 正道 | 1942年6月15日生 | 1975年9月 | 公認会計士登録 | 4年 | 1 |
1977年6月 | 税理士登録 | ||||||
1978年1月 | 尾内公認会計士事務所・税理士尾内正道事務所開設 | ||||||
1983年8月 | ㈱三菱総合研究所客員研究員 | ||||||
2003年7月 | 早稲田大学会計研究所嘱託研究員 | ||||||
2007年7月 | 日本公認会計士協会副会長 | ||||||
2010年7月 | 日本公認会計士協会監事 | ||||||
2012年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
2015年6月 | 日東紡績㈱社外取締役(現) | ||||||
計 | 217 |
(注) 1 取締役寺西正司、重兼壽夫および二村文友の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役髙石健雄、尾内正道の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役全員の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役佐野広氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役髙石健雄氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役尾内正道氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
小田木 毅 | 1942年9月14日生 | 1970年4月 | 弁護士登録 石井法律事務所弁護士 | - |
1980年4月 | 石井法律事務所パートナー弁護士(現) | |||
1986年9月 | インベスコエムアイエム投資顧問㈱監査役 | |||
1990年11月 | インベスコエムアイエム投信㈱監査役 | |||
2002年6月 | 雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱)社外監査役 | |||
2011年6月 | 東京製鋼㈱社外監査役(現) | |||
2013年6月 | 当社補欠監査役(現) |
8 当社では機動的な経営と業務執行のスピードアップを図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。業務執行のみを行う執行役員は以下の12名であります。
常務執行役員 | 大同ケミカルエンジニアリング㈱代表取締役社長 | 梅澤 道彦 |
常務執行役員 | 水環境事業本部東京支社担当 | 柴田 彰 |
常務執行役員 | 産業事業本部プラント計画部担当、プラント計画部長 | 下田 啓二 |
執行役員 | エンジニアリング本部プラントエンジニアリング部、電装技術部担当、プラントエンジニアリング部長 | 渡辺 純 |
執行役員 | 産業事業本部海外営業部副担当 | 山田 雅之 |
執行役員 | 産業事業本部営業部副担当 | 黒板 雄作 |
執行役員 | 水環境事業本部海外水インフラ室担当、事業統括部副担当 | 鷹取 啓太 |
執行役員 | 水環境事業本部大阪支社担当、大阪支社長 | 青木 真人 |
執行役員 | 企画・管理本部財務部、総務人事部担当、総務人事部長 | 高野 亨 |
執行役員 | 開発本部研究開発部、研究所、水環境事業本部新事業推進部担当、開発本部研究開発部長、水環境事業本部新事業推進部長 | 福沢 義之 |
執行役員 | 水環境事業本部ソリューション技術部担当、ソリューション技術部長 | 寺腰 和由 |
執行役員 | 企画・管理本部経営企画部担当、経営企画部長 | 川崎 淳 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01537] S10055UZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。