有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10054R9
株式会社ヒラノテクシード 役員の状況 (2015年3月期)
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役木村規久男は、社外取締役であります。
2.監査役髙谷和光及び田中寛治郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2015年3月期に係る株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年3月期に係る株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2015年3月期に係る株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 | 代表取締役 | 岡 田 薫 | 1958年9月20日生 | 2044年3月 2013年7月 2014年6月 2015年6月 | 当社入社 設計部部長代理 取締役設計部長就任 代表取締役社長就任(現在) | (注)3 | 8 |
常務取締役 | 総務・製造担当 | 定 安 一 男 | 1954年3月31日生 | 2004年3月 | 株式会社東京三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)船橋支店長兼リテール営業部副部長 | (注)3 | 9 |
2007年4月 | 当社入社 総務部長 | ||||||
2007年6月 2013年6月2014年4月 | 取締役就任 常務取締役就任 常務取締役総務・製造担当就任(現在) | ||||||
取締役 | 相談役 | 三 浦 日出男 | 1944年9月27日生 | 1968年3月 1995年4月 1996年6月 2000年6月 2003年6月 2013年6月 2014年6月 | 当社入社 塗工機械部長 取締役就任 常務取締役就任 代表取締役社長就任 代表取締役会長就任 取締役相談役就任(現在) | (注)3 | 80 |
取締役 | 製造部長兼品質保証 部長 | 安 居 宗 則 | 1960年1月8日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2007年4月 | 総務部部長代理 | ||||||
2012年6月 2014年4月 | 取締役就任 取締役製造部長兼品質保証部長就任(現在) | ||||||
取締役 | 機械部長兼東京支店長 | 金 子 二 雄 | 1961年2月26日生 | 1983年3月 2010年4月 2013年6月 | 当社入社 設計部部長代理 取締役機械部長兼東京支店長就任(現在) | (注)3 | 10 |
取締役 | 木 村 規久男 | 1955年4月21日生 | 2008年4月 2013年4月 2015年4月 2015年6月 | パナソニック電工株式会社 執行役員 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 ものづくり革新本部 本部長 同社退任 取締役就任(現在) | (注)4 | - | |
常勤監査役 | 田 澤 憲 二 | 1960年6月28日生 | 1984年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | 5 | |
2011年4月 2014年4月 | 当社入社 総務部部長代理 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役就任(現在) | ||||||
監査役 | 髙 谷 和 光 | 1958年12月1日生 | 1989年3月 | 公認会計士登録 | (注)5 | - | |
1992年8月 | 税理士登録 | ||||||
2004年3月 | 髙谷公認会計士事務所開業(現在) | ||||||
2004年12月 | ネクサス監査法人代表社員就任(現在) | ||||||
2006年6月 | 監査役就任(現在) | ||||||
監査役 | 田 中 寛治郎 | 1946年1月7日生 | 2001年4月 | コクヨ株式会社 八尾工場副工場長 | (注)6 | - | |
2005年1月 | 財団法人原総合知的通信システム基金 事務局長(現在) | ||||||
2011年6月 | 監査役就任(現在) | ||||||
計 | 117 |
2.監査役髙谷和光及び田中寛治郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2015年3月期に係る株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年3月期に係る株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2015年3月期に係る株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01548] S10054R9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。