有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100540Z
株式会社PILLAR 役員の状況 (2015年3月期)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役中川威雄及び永田武全は、社外取締役であります。
2.監査役門屋 明及び森 恵一は、社外監査役であります。
3.取締役岩波嘉信は、代表取締役社長岩波清久の長男であります。
4.2015年6月24日開催の定時株主総会から、2016年6月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
5.2012年6月26日開催の定時株主総会から、2016年6月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
6.当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の13名であります。
社長執行役員 岩 波 清 久
専務執行役員 大 岩 輝 雄(営業本部長)
常務執行役員 清 水 正 夫(三田工場長、技術・生産部門管掌、生産技術部長、AE事業部長兼MP部長)
常務執行役員 勝 見 僚 一(営業本部海外事業部長)
常務執行役員 大 﨑 眞 仁(総務人事部長、情報システム部長、安全保障貿易管理室長)
常務執行役員 岩 波 嘉 信(営業本部グローバル事業推進部長)
常務執行役員 星 川 郁 生(生産本部長)
執行役員 後 藤 幸 生(福知山事業所長、福知山生産技術部長)
執行役員 山 内 定 光(技術本部長)
執行役員 藤 﨑 和 寛(営業本部名古屋支店長)
執行役員 川 本 裕 久(開発事業部長、事業企画部長、AE事業部プロセス部長)
執行役員 宿 南 克 彦(経営企画部長)
執行役員 大 宮 潤 治(営業本部営業1部長兼営業2部長)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 社長執行役員 | 岩波 清久 | 1948年12月14日生 |
| (注)4 | 718 | |||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 | 営業本部長 | 大岩 輝雄 | 1952年9月25日生 |
| (注)4 | 23 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 総務人事部長、情報システム部長、安全保障貿易管理室長 | 大﨑 眞仁 | 1951年6月28日生 |
| (注)4 | 23 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 営業本部グローバル事業推進部長 | 岩波 嘉信 | 1979年9月5日生 |
| (注)4 | 48 | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員 | 経営企画部長 | 宿南 克彦 | 1959年5月27日生 |
| (注)4 | 10 | ||||||||||||||||||
取締役 | 中川 威雄 | 1938年10月12日生 |
| (注)4 | 15 | |||||||||||||||||||
取締役 | 永田 武全 | 1944年5月23日生 |
| (注)4 | 3 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||
常勤監査役 | 神田 孝三 | 1948年9月16日生 |
| (注)5 | 7 | |||||||||||||||
監査役 | 門屋 明 | 1950年7月11日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||
監査役 | 森 恵一 | 1957年2月23日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||
計 | 848 |
2.監査役門屋 明及び森 恵一は、社外監査役であります。
3.取締役岩波嘉信は、代表取締役社長岩波清久の長男であります。
4.2015年6月24日開催の定時株主総会から、2016年6月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
5.2012年6月26日開催の定時株主総会から、2016年6月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
6.当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の13名であります。
社長執行役員 岩 波 清 久
専務執行役員 大 岩 輝 雄(営業本部長)
常務執行役員 清 水 正 夫(三田工場長、技術・生産部門管掌、生産技術部長、AE事業部長兼MP部長)
常務執行役員 勝 見 僚 一(営業本部海外事業部長)
常務執行役員 大 﨑 眞 仁(総務人事部長、情報システム部長、安全保障貿易管理室長)
常務執行役員 岩 波 嘉 信(営業本部グローバル事業推進部長)
常務執行役員 星 川 郁 生(生産本部長)
執行役員 後 藤 幸 生(福知山事業所長、福知山生産技術部長)
執行役員 山 内 定 光(技術本部長)
執行役員 藤 﨑 和 寛(営業本部名古屋支店長)
執行役員 川 本 裕 久(開発事業部長、事業企画部長、AE事業部プロセス部長)
執行役員 宿 南 克 彦(経営企画部長)
執行役員 大 宮 潤 治(営業本部営業1部長兼営業2部長)
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01645] S100540Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。