男性36名 女性1名 (役員のうち女性の比率2.70%)
①取締役
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役会長 | 指名委員会委員、報酬委員会委員 | 室 町 正 志 | 1950年4月10日 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2004年4月 | セミコンダクター社副社長 | 2004年6月 | 執行役常務 | 2005年6月 | 執行役上席常務 | 2006年6月 | 執行役専務 | 2008年6月 | 取締役、代表執行役副社長 | 2012年6月 | 常任顧問 | 2013年6月 | 取締役 | 2014年6月 2015年7月 | 取締役会長 取締役会長、代表執行役社長(現在) |
| ※1 | 112 |
取締役 | | 西 田 直 人 | 1954年2月11日 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2009年4月 | 生産企画部長 | 2011年4月 | 技術企画室長 | 2012年6月 | 執行役常務 | 2013年6月 | 執行役上席常務 | 2014年6月 | 取締役、執行役専務(現在) |
| ※1 | 50 |
取締役 | | 牛 尾 文 昭 | 1958年3月29日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2009年6月 | 人事部長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2013年6月 2015年7月
| 取締役、執行役上席常務 取締役、代表執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 50 |
取締役 | 監査委員会委員 | 島 岡 聖 也 | 1955年12月24日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2007年6月 | 法務部長 | 2013年10月 | 監査委員会室理事 | 2014年6月 | 取締役(現在) |
| ※1 | 23 |
社外取締役 | 監査委員会委員長、指名委員会委員、報酬委員会委員 | 伊 丹 敬 之 | 1945年3月16日 |
|
| | 1973年4月 | 一橋大学商学部専任講師 | 1975年3月
| スタンフォード大学経営大学院客員助教授 | 1977年4月 | 一橋大学商学部助教授 | 1982年3月
| スタンフォード大学経営大学院客員准教授 | 1985年4月
| 一橋大学商学部教授(2008年3月まで) | 1994年8月
| 同大学商学部長(1996年7月まで) | 2008年4月
| 東京理科大学総合科学技術経営研究科(現イノベーション研究科)教授(現在) | 2008年10月
| 同大学同研究科長(2014年9月まで) | 2012年6月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 8 |
社外取締役 | 報酬委員会委員長、監査委員会委員 | 島 内 憲 | 1946年9月17日 |
|
| | 1971年4月 | 外務省入省 | 1995年4月
| 同省大臣官房外務参事官(報道・広報担当) | 1997年8月 | 同省大臣官房審議官兼中南米局 | 1998年8月 | 在マイアミ総領事 | 2000年3月 | 在英国大使館公使 | 2002年1月 | 外務省中南米局長 | 2004年4月 | 駐スペイン大使 | 2006年8月 | 駐ブラジル大使 | 2010年11月
| 三井物産㈱顧問(2012年10月まで) | 2012年6月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
社外取締役 | 監査委員会委員、報酬委員会委員 | 斎 藤 聖 美 (戸籍上の氏名:武井聖美) | 1950年12月1日 |
|
| | 1973年4月 | ㈱日本経済新聞社入社 | 1975年9月 | ソニー㈱入社(1979年6月まで) | 1984年8月
| モルガンスタンレー投資銀行入行(1992年2月まで) | 2000年4月
| ㈱ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券㈱)代表取締役社長(現在) | 2011年4月
| 東短インフォメーションテクノロジー㈱代表取締役社長(2015年2月まで) | 2012年6月 | 当社社外取締役(現在) | | 他の会社の代表状況 | ジェイ・ボンド東短証券㈱代表取締役社長 |
| ※1 | 17 |
社外取締役 | 指名委員会委員長、監査委員会委員 | 谷 野 作 太 郎 | 1936年6月6日 |
|
| | 1960年4月 | 外務省入省 | 1989年6月 | 同省アジア局長 | 1992年7月 | 内閣官房内閣外政審議室長 | 1995年9月 | 駐インド大使兼ブータン大使 | 1998年4月
| 駐中華人民共和国大使(2001年3月まで) | 2001年6月
| 当社社外取締役(2007年6月まで) | 2002年4月
| 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授(2007年3月まで) | 2014年6月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 10 |
計 | 278 |
(注) ※1.取締役の任期は、2015年6月25日開催の株主総会終結後1年以内に開催される当社の最初の臨時株主総会の終結の時までです。
2.所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
3.伊丹敬之、島内憲、斎藤聖美、谷野作太郎は、会社法第2条15号に定める社外取締役です。
4.当社の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会 谷野作太郎(委員長)、室町正志、伊丹敬之
監査委員会 伊丹敬之(委員長)、島岡聖也、島内憲、斎藤聖美、谷野作太郎
報酬委員会 島内憲(委員長)、室町正志、伊丹敬之、斎藤聖美
5.2015年6月25日開催の第176期定時株主総会において取締役に選任され就任した佐々木則夫、田中久雄、下光秀二郎、深串方彦、小林清志、真崎俊雄、前田恵造、久保誠の8氏は、同年7月21日に辞任しました。
②執行役
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表執行役社長 | | 室 町 正 志 | 取締役の欄に同じ | 同左 | ※1 | 112 |
執行役専務 | リスクマネジメント部担当 | 齋 藤 浩 | 1953年1月31日 |
|
| | 1975年4月 | 通商産業省入省 | 2004年6月 | 経済産業省産業技術環境局長 | 2005年10月 | 国際協力銀行理事 | 2007年10月 | 当社入社、輸出管理部長 | 2008年6月 | 執行役常務 | 2011年6月 | 執行役上席常務 | 2013年6月 | 執行役専務(現在) | | 他の会社の代表状況 大阪中小企業投資育成㈱代表取締役社長 |
| ※1 | 79 |
執行役専務 | 電力システム社社長 | 志 賀 重 範 | 1953年12月13日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 電力システム社副社長 | 2011年6月 | 執行役上席常務 | 2014年6月 | 執行役専務(現在) | | | 他の会社の代表状況 東芝原子力エナジーホールディングス(英国)社取締役社長 東芝原子力エナジーホールディングス(米国)社取締役社長 |
| ※1 | 64 |
執行役専務 | セミコンダクター&ストレージ社社長 | 成 毛 康 雄 | 1955年4月12日 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2010年6月
| セミコンダクター社メモリ事業部長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2013年6月 | 執行役上席常務 | 2014年6月 | 執行役専務(現在) |
| ※1 | 31 |
執行役専務 | 研究開発統括部担当、生産性向上プロジェクトチームプロジェクトマネージャー | 西 田 直 人 | 取締役の欄に同じ | 同左 | ※1 | 50 |
代表執行役上席常務 | 法務部担当、人事・総務部担当 | 牛 尾 文 昭 | 取締役の欄に同じ | 同左 | ※1 | 50 |
代表執行役上席常務 | 財務部担当(CFO) | 平 田 政 善 | 1958年9月17日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2010年2月
| ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社取締役、常務執行役員 | 2012年6月 | 東芝テック㈱取締役、執行役員 | 2013年6月 | 同社取締役、常務執行役員 | 2015年9月 | 代表執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 2 |
執行役上席常務 | 中国総代表 | 豊 原 正 恭 | 1957年12月20日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2009年5月
| 東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス㈱取締役社長(2013年9月まで) | 2011年6月 | 執行役上席常務(現在) | 他の会社の代表状況 東芝中国社董事長 |
| ※1 | 79 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役上席常務 | インダストリアルICTソリューション社社長 | 錦 織 弘 信 | 1956年8月2日 |
|
| | 1980年4月 | 富士通㈱入社 | 2006年12月
| 同社経営執行役、ストレージプロダクト事業本部長 | 2009年10月
| 当社入社、デジタルメディアネットワーク社社長附 | 2010年4月
| ストレージプロダクツ社HDD事業部長 | 2010年6月 | 執行役常務 | 2012年6月 | 執行役上席常務(現在) | 他の会社の代表状況 東芝ソリューション㈱取締役社長 |
| ※1 | 57 |
執行役上席常務 | 電力システム社副社長、次世代エネルギー事業開発プロジェクトチームプロジェクトマネージャー | 前 川 治 | 1954年12月4日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2008年6月
| 電力システム社統括技師長兼同品質統括責任者並びに電力・社会システム技術開発センター長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2012年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 51 |
執行役上席常務 | ライフスタイル事業グループ分担 | 徳 光 重 則 | 1955年7月17日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2007年4月
| デジタルメディアネットワーク社TV技師長 | 2010年10月
| ビジュアルプロダクツ社映像第二事業部長 | 2011年1月
| ビジュアルプロダクツ社デジタルプロダクツ第二事業部長 | 2011年4月
| デジタルプロダクツ&サービス社副社長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2012年6月 | 執行役上席常務(現在) | | 他の会社の代表状況 | 東芝エルアラビビジュアルプロダクツ社取締役会長 |
| ※1 | 40 |
執行役上席常務 | 営業統括部長 | 竹 中 直 紀 | 1956年12月25日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2010年6月 | 関西支社長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2013年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 48 |
執行役上席常務 | コミュニティ・ソリューション社社長 | 秋 葉 慎 一 郎 | 1956年8月1日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2008年6月
| 電力流通・産業システム社社長附 | 2011年4月 | 社会インフラシステム社社長附 | 2011年6月
| 東芝エレベータ㈱代表取締役社長(2014年3月まで) | 2013年10月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 24 |
執行役上席常務 | 社会インフラシステム社社長 | 横 田 岳 志 | 1958年2月15日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2008年4月
| 電力流通・産業システム社電力流通システム技師長 | 2011年4月
| 社会インフラシステム社電力流通システム事業部長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2014年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 33 |
執行役上席常務 | 電力システム社火力・水力事業部長 | 油 谷 好 浩 | 1956年5月22日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2010年6月
| 電力システム社火力・水力事業部長 | 2012年6月 | 執行役常務 | 2014年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 34 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役上席常務 | ヘルスケア事業グループ分担 | 綱 川 智 | 1955年9月21日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2009年6月
| 東芝メディカルシステムズ㈱上席常務 | 2010年6月
| 東芝メディカルシステムズ㈱代表取締役社長(2014年6月まで) | 2013年10月 | ヘルスケア事業開発部長 | 2014年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 8 |
執行役常務 | ヘルスケア社副社長 | 各 務 正 一 | 1956年1月11日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2008年4月
| セミコンダクター社システムLSI事業部長 | 2008年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 63 |
執行役常務 | 経営監査部長 | 井 頭 弘 | 1954年12月6日 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2010年5月 | 新経理制度対応推進部長 | 2010年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 49 |
執行役常務 | 電力システム社社長附 | 岡 村 潔 | 1957年2月10日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 電力システム社原子力事業部長 | 2011年6月 | 執行役常務(現在) | 他の会社の代表状況 東芝アメリカ原子力エナジー社取締役会長 |
| ※1 | 38 |
執行役常務 | 社会インフラシステム社副社長 | 安 達 竹 美 | 1956年2月5日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | 社会システム社統括技師長 | 2011年4月
| 社会インフラシステム社生産統括責任者兼同社経営変革統括責任者 | 2012年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 34 |
執行役常務 | インダストリアルICTソリューション社副社長 | 下 辻 成 佳 | 1958年4月7日 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2010年4月
| デジタルプロダクツ&ネットワーク社統括技師長 | 2011年4月
| デジタルプロダクツ&サービス社統括技師長 | 2012年1月
| クラウド&ソリューション事業統括部長 | 2012年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 31 |
執行役常務 | 関西支社長 | 田 﨑 茂 | 1955年5月31日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | 電力システム社営業統括責任者 | 2013年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 24 |
執行役常務 | 電力・社会システム技術開発センター長 | 風 尾 幸 彦 | 1955年9月20日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2008年4月
| 電力システム社火力・水力技師長 | 2013年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 16 |
執行役常務 | 社会インフラシステム社社長附 | 栗 原 洋 | 1956年3月9日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2010年4月
| デジタルプロダクツ&ネットワーク社副社長 | 2011年4月
| ネットワーク&ソリューション統括責任者 | 2011年11月 | 社会インフラシステム社社長附 | 2011年12月
| ランディス・ギア社取締役副会長 | 2013年6月 | 執行役常務(現在) | | 他の会社の代表状況 | ランディス・ギア社取締役会長 コンサート社取締役会長 |
| ※1 | 27 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役常務 | セミコンダクター&ストレージ社メモリ事業部長 | 森 誠 一 | 1959年1月17日 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2007年6月
| セミコンダクター社メモリ事業部ファイルメモリ・デバイス技術部長 | 2011年7月
| セミコンダクター&ストレージ社メモリ技師長兼同社メモリ事業部フラッシュ・カード技術部長 | 2011年8月
| セミコンダクター&ストレージ社メモリ技師長 | 2013年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 22 |
執行役常務 | 欧州総代表 | 橋 本 紀 晃 | 1959年1月18日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2009年7月 | 経営企画部長 | 2012年6月 | 欧州総代表 | 2013年6月 | 執行役常務(現在) | | 他の会社の代表状況 東芝ヨーロッパ社取締役社長 |
| ※1 | 30 |
執行役常務 | パーソナル&クライアントソリューション社社長 | 村 戸 英 仁 | 1959年3月5日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2010年4月
| デジタルプロダクツ&ネットワーク社商品統括部長 | 2011年4月
| デジタルプロダクツ&サービス社副社長 | 2013年6月 | 執行役常務(現在) | 他の会社の代表状況 東芝PC&ネットワーク上海社董事長 |
| ※1 | 11 |
執行役常務 | セミコンダクター&ストレージ社統括技師長 | 早 坂 伸 夫 | 1955年8月7日 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2007年12月
| セミコンダクター社メモリ事業部先端メモリ開発センター長 | 2013年10月
| セミコンダクター&ストレージ社統括技師長兼同半導体研究開発センター長 | 2014年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 10 |
執行役常務 | 研究開発統括部長 | 斉 藤 史 郎 | 1957年5月1日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | 研究開発センター理事 | 2011年6月 | 研究開発センター所長 | 2014年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 20 |
執行役常務 | アジア総代表 | 大 谷 文 夫 | 1958年2月16日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2010年9月
| 電力システム社火力・水力事業部参事 | 2012年6月 | アジア総代表 | 2014年6月 | 執行役常務(現在) | 他の会社の代表状況 東芝アジア・パシフィック社取締役社長 |
| ※1 | 7 |
執行役常務 | 社会インフラシステム社電力流通システム事業部長 | 原 園 浩 一 | 1959年1月10日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2009年4月
| 電力流通・産業システム社電力流通システム事業部参事 | 2011年4月
| 社会インフラシステム社営業統括責任者 | 2014年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 14 |
執行役常務 | 生産技術統括部担当、調達部担当 | 長谷川 功 宏 | 1959年7月27日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2008年6月 | コーポレート調達部長 | 2011年4月
| セミコンダクター社生産統括責任者兼同調達統括責任者 | 2011年12月
| セミコンダクター&ストレージ社生産統括責任者 | 2014年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 12 |
計 | 1,170 |
(注) ※1.執行役の任期は、2015年6月25日開催の株主総会終結後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
2.所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
3.2015年6月25日開催の取締役会において、代表執行役に選定され就任した田中久雄、下光秀二郎、深串方彦、小林清志、真崎俊雄は、同年7月21日に辞任しました。
4.2015年6月25日開催の取締役会において、代表執行役に選定され就任した前田恵造は、同年7月21日に代表執行役のみを辞任し、同年8月31日に執行役を辞任しました。
5.2015年6月25日開催の取締役会において、執行役に選任され就任した大角正明は、同年7月29日に辞任しました。