有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100534G
三櫻工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役山口育廣氏及び取締役眞鍋正巳氏は社外取締役であります。
3.監査役春名孝昭氏及び監査役清水知彦氏は社外監査役であります。
4.2015年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2012年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2014年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員副社長 今川 裕
執行役員 松沼 高広、辺見 健一、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、孕石 信夫
なお、2015年7月1日より新たに以下の体制になる予定であります。
(取締役兼務執行役員)
C.E.O. 竹田 陽三
C.O.O. 篠原 利幸
執行役員C.E.O.補佐 細嶋 孝
専務執行役員 竹田 玄哉、中本 浩寿
常務執行役員 田村 豊
執行役員 アンソニー・エノモト、佐々木 宗俊
(執行役員)
執行役員副社長 今川 裕
執行役員 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、孕石 信夫
田中 文章、原賀 和幸
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 代表取締役 | C.E.O. | 竹田 陽三 | 1949年2月4日生 | 1978年3月 当社入社 1981年7月 生産本部開発技術部長 1983年6月 取締役 1987年6月 常務取締役 1991年6月 専務取締役 1995年6月 取締役社長(代表取締役) 2000年7月 C.E.O.至現在 2005年7月 C.O.O. 2012年5月 取締役会長(代表取締役)至現在 | (注)4 | 189 |
取締役副会長 | 執行役員C.E.O補佐 | 細島 孝 | 1948年11月15日生 | 1982年7月 当社入社 2000年6月 取締役 同 年7月 執行役員 2006年6月 取締役退任 同 年10月 グローバルマーケティング本部(現・グローバル営業本部)付米州事業推進担当 2007年6月 取締役 同 年9月 グローバルマーケティング部長 2008年1月 常務執行役員 同 年6月 常務取締役 2009年6月 専務取締役 同 年7月 専務執行役員 2010年7月 グローバル事業本部(現・グローバル営業本部)長 2011年7月 E.V.P. 2012年5月 専務執行役員 同 年5月 DGCC (Defining Goal & Compliance Committee) 委員長 2013年6月 取締役 同 年7月 執行役員副社長 2014年11月 執行役員筆頭副社長 2015年5月 執行役員C.E.O補佐至現在 同 年6月 取締役副会長至現在 | (注)4 | 28 |
取締役社長 代表取締役 | C.O.O. | 篠原 利幸 | 1956年11月14日生 | 1980年4月 日産自動車株式会社入社 2000年9月 当社入社 2001年1月 経営企画調査グループ長 同 年7月 執行役員 2002年6月 取締役 同 年7月 常務執行役員 2006年1月 執行役員 2007年1月 常務執行役員 2008年6月 常務取締役 同 年7月 専務執行役員 2009年6月 専務取締役 2010年6月 取締役副社長(代表取締役) 同 年7月 E.V.P. 2012年2月 三櫻企業管理(上海)有限公司(現・三櫻(中国)投資有限公司)董事長至現在 同 年5月 取締役社長(代表取締役)至現在 同 年5月 C.O.O.至現在 | (注)4 | 351 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
専務取締役 代表取締役 | 専務執行役員 グローバル開発本部長 | 竹田 玄哉 | 1978年6月24日生 | 2008年7月 ノースウェスタン大学大学院博士課程修了 2009年2月 当社入社 2012年5月 グローバル開発本部副本部長 同 年5月 研究開発部長 同 年6月 取締役 同 年12月 造管・表面処理技術開発部長 2014年1月 執行役員 同 年1月 グローバル開発本部長至現在 同 年7月 常務執行役員 2015年5月 専務執行役員至現在 同 年6月 専務取締役(代表取締役)至現在 | (注)4 | 360 |
取締役 | 常務執行役員 業務部長 | 田村 豊 | 1959年2月11日生 | 1981年4月 当社入社 2006年1月 業務部長至現在 2010年7月 執行役員 2011年6月 取締役至現在 2012年5月 グローバル管理本部長 2013年7月 常務執行役員至現在 | (注)4 | 12 |
取締役 | 専務執行役員 グローバル製造本部長 | 中本 浩寿 | 1960年6月15日生 | 1984年4月 当社入社 2008年1月 執行役員 2009年6月 グローバル製造本部副本部長 同 年2月 常務執行役員 同 年2月 グローバル製造本部長至現在 同 年6月 取締役至現在 同 年10月 安全環境事業部長 2014年2月 グローバルものづくり改革室長 2015年5月 専務執行役員到現在 | (注)4 | 9 |
取締役 | 執行役員 DIシステム事業部長兼グローバル営業本部副本部長 | アンソニー・エノモト | 1970年8月14日生 | 1998年8月 当社入社 2008年2月 グローバル事業本部グローバルマーケティング部FIRグループ長 2013年2月 グローバル営業本部副本部長至現在 同 年4月 グローバル営業本部グローバルマーケティング部長 同 年6月 取締役至現在 同 年7月 執行役員至現在 2015年5月 DIシステム事業部長至現在 | (注)4 | 1 |
取締役 | 執行役員 経営企画部長 | 佐々木 宗俊 | 1978年2月9日生 | 2000年4月 当社入社 2004年9月 フィンドレー大学経営大学院修了(MBA取得) 2013年4月 当社グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年5月 執行役員至現在 同 年5月 経営企画部長至現在 同 年6月 取締役至現在 | (注)4 | - |
取締役 | 山口 育廣 | 1951年11月22日生 | 1975年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2004年4月 同社執行役員 2007年4月 同社常務執行役員 2009年4月 同社専務執行役員 2010年4月 同社副社長執行役員 同 年6月 同社代表取締役副社長 2014年4月 同社取締役副社長 同 年6月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在 2015年6月 当社取締役至現在 | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 眞鍋 正巳 | 1945年1月22日生 | 1967年4月 日本電装株式会社(現・株式会社デンソー)入社 1991年12月 同社点火技術部長 1996年6月 同社取締役 2000年6月 同社常務取締役 2004年6月 京三電機株式会社取締役社長 2008年6月 同社顧問 2010年6月 同社退職 2013年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役至現在 | (注)4 | - | |
監査役 | 大塚 弘美 | 1955年5月19日生 | 1982年4月 当社入社 1997年6月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向 2001年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長 2004年1月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長 2014年6月 監査役至現在 | (注)6 | 6 | |
監査役 (非常勤) | 春名 孝昭 | 1961年11月14日生 | 1985年5月 社団法人神田青色申告会入社 1986年3月 同会退社 1991年5月 税理士登録至現在 2005年6月 当社監査役至現在 | (注)5 | - | |
監査役 (非常勤) | 清水 知彦 | 1961年1月13日生 | 1992年4月 第一東京弁護士会登録至現在 同 年4月 成和共同法律事務所入所 1997年8月 Winthrop Stimson, Putnam & Roberts法律事務所勤務 2002年2月 清水国際法律事務所所長至 現在 2006年6月 当社監査役至現在 | (注)6 | - | |
計 | 957 |
(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役山口育廣氏及び取締役眞鍋正巳氏は社外取締役であります。
3.監査役春名孝昭氏及び監査役清水知彦氏は社外監査役であります。
4.2015年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2012年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2014年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員副社長 今川 裕
執行役員 松沼 高広、辺見 健一、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、孕石 信夫
なお、2015年7月1日より新たに以下の体制になる予定であります。
(取締役兼務執行役員)
C.E.O. 竹田 陽三
C.O.O. 篠原 利幸
執行役員C.E.O.補佐 細嶋 孝
専務執行役員 竹田 玄哉、中本 浩寿
常務執行役員 田村 豊
執行役員 アンソニー・エノモト、佐々木 宗俊
(執行役員)
執行役員副社長 今川 裕
執行役員 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、孕石 信夫
田中 文章、原賀 和幸
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01753] S100534G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。