有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10052HH
シャープ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.56%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 | 水 嶋 繁 光 | 1955年 3月6日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31 | |
2005年6月 | 取締役 AVC液晶事業本部長 | ||||||
2008年4月 | 常務取締役 研究開発本部長 | ||||||
2008年6月 | 常務執行役員 研究開発本部長 | ||||||
2012年4月 | 副社長執行役員 技術担当兼オンリーワン商品・デザイン本部長 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役兼副社長執行役員技術担当兼オンリーワン商品・デザイン本部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役会長(現在に至る) | ||||||
代表取締役 取締役社長 | 髙 橋 興 三 | 1954年 8月20日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 27 | |
2008年9月 | 執行役員 健康・環境システム事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 常務執行役員 米州本部長 | ||||||
2012年4月 | 副社長執行役員 営業担当兼海外事業本部長 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役兼副社長執行役員営業担当兼海外事業本部長 | ||||||
2013年6月 | 代表取締役 取締役社長(現在に至る) | ||||||
代表取締役兼専務 執行役員 | コンシューマーエレクトロニクス事業統轄 | 長谷川 祥 典 | 1955年 4月19日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 42 |
2005年6月 | 取締役 通信システム事業本部長 | ||||||
2007年4月 | 常務取締役 通信システム事業本部長 | ||||||
2008年6月 | 常務執行役員 通信システム事業本部長 | ||||||
2009年4月 | 常務執行役員 モバイル液晶事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 常務執行役員 液晶事業統轄兼液晶事業本部長 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員 通信システム事業統轄兼通信システム事業本部長 | ||||||
2015年6月 | 代表取締役兼専務執行役員 コンシューマーエレクトロニクス事業統轄(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 兼常務 執行役員 | 経営管理 本部長 | 橋 本 仁 宏 | 1956年 12月19日生 | 1979年4月 | ㈱三和銀行入行 | (注)3 | ― |
2005年5月 | ㈱UFJ銀行執行役員 人事部副部長 | ||||||
2006年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 シンジケーション部長 | ||||||
2009年6月 | 三菱UFJキャピタル㈱代表取締役副社長 | ||||||
2011年6月 | 同代表取締役社長(2013年6月退任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 コーポレート統括本部副本部長兼経営管理担当 | ||||||
2015年6月 | 取締役兼常務執行役員 経営管理本部長(現在に至る) | ||||||
取締役 兼常務 執行役員 | 法務担当 | 伊 藤 ゆみ子 | 1959年 3月13日生 | 1984年4月 | 衆議院法制局参事 | (注)3 | ― |
1987年4月 | 最高裁判所司法研修所司法修習生 | ||||||
1989年4月 | 弁護士登録、坂和総合法律事務所入所 | ||||||
1991年7月 | 田辺総合法律事務所入所 | ||||||
2001年4月 | ジーイー横河メディカルシステム㈱法務・特許室長 | ||||||
2004年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱法務・知的財産スタッフ・カウンセル | ||||||
2007年3月 | 日本マイクロソフト㈱執行役法務・政策企画統括本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社入社 執行役員 コーポレート統括本部法務担当 | ||||||
2013年6月 | 取締役兼執行役員 コーポレート統括本部法務担当 | ||||||
2014年4月 | 取締役兼常務執行役員 コーポレート統括本部法務担当 | ||||||
2015年6月 | 取締役兼常務執行役員 法務担当(現在に至る) | ||||||
取締役 兼常務 執行役員 | 経営企画 本部長 | 橋 本 明 博 | 1960年 2月18日生 | 1983年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)3 | ― |
2005年2月 | ㈱みずほコーポレート銀行営業第2部次長 | ||||||
2008年7月 | 同米州プロダクツ営業部長 | ||||||
2010年4月 | 同執行役員 米州プロダクツ営業部長 | ||||||
2012年4月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員 営業店担当役員(2013年7月まで) | ||||||
2013年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員 営業担当役員 | ||||||
2013年7月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員 営業担当役員(㈱みずほ銀行と㈱みずほコーポレート銀行が合併し、㈱みずほ銀行として発足) | ||||||
2014年4月 | 同理事 | ||||||
2014年5月 | 当社入社 コーポレート統括本部理事 | ||||||
2014年6月 | 取締役兼常務執行役員 コーポレート統括本部副本部長兼経営戦略担当 | ||||||
2015年6月 | 取締役兼常務執行役員 経営企画本部長(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 兼常務 執行役員 | 東京支社長 | 半 田 力 | 1954年 9月10日生 | 1978年4月 | 通商産業省入省 | (注)3 | 11 |
1994年5月 | 同産業政策局取引信用室長 | ||||||
1997年10月 | 在ドイツ日本大使館参事官 | ||||||
2001年1月 | 経済産業省製造産業局鉄鋼課長 | ||||||
2004年6月 | 同消費経済部長 | ||||||
2005年9月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構総務・企画担当筆頭理事 | ||||||
2007年7月 | 経済産業省大臣官房付辞職 社団法人電子情報技術産業協会専務理事 | ||||||
2011年4月 | 一般社団法人電子情報技術産業協会代表理事専務理事 | ||||||
2014年8月 | 当社入社 執行役員 東京支社長 | ||||||
2015年6月 | 取締役兼常務執行役員 東京支社長(現在に至る) | ||||||
取締役 兼執行役員 | 経営管理 本部 経理・コスト構造改革担当 | 榊 原 聡 | 1958年 10月8日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2011年1月 | AVシステム事業本部副本部長兼管理統轄兼経理部長 | ||||||
2012年6月 | 経理本部副本部長兼戦略企画統轄 | ||||||
2013年1月 | 執行役員 経理本部長 | ||||||
2013年4月 | 執行役員 コーポレート統括本部経理・コスト構造改革担当 | ||||||
2015年6月 | 取締役兼執行役員 経営管理本部経理・コスト構造改革担当(現在に至る) | ||||||
取締役 | 加 藤 誠 | 1940年 12月13日生 | 1995年6月 | 伊藤忠商事㈱取締役 | (注)3 | 23 | |
1997年4月 | 同常務取締役 | ||||||
1998年4月 | 同代表取締役専務取締役 | ||||||
2001年4月 | 同代表取締役副社長 | ||||||
2006年4月 | 同取締役副会長 | ||||||
2007年6月 | 同相談役(2010年7月退任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
取締役 | 大八木 成 男 | 1947年 5月17日生 | 1999年6月 | 帝人㈱執行役員 医薬事業本部東京支社長 | (注)3 | ― | |
2001年6月 | 同常務執行役員 医薬営業部門長補佐(企画担当) | ||||||
2002年6月 | 同専務執行役員 医薬事業本部長 | ||||||
2003年10月 | 帝人ファーマ㈱代表取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 帝人㈱常務取締役 | ||||||
2006年6月 | 同専務取締役 | ||||||
2008年6月 | 同代表取締役社長CEO | ||||||
2014年4月 | 同取締役会長(現在に至る) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 北 田 幹 直 | 1952年 1月29日生 | 1976年4月 | 検事任官(東京地方検察庁) | (注)3 | ― | |
1987年7月 | 在米日本大使館一等書記官 | ||||||
1997年4月 | 法務省刑事局国際課長 | ||||||
2002年4月 | 外務省大臣官房監察査察官 | ||||||
2008年7月 | 千葉地方検察庁検事正 | ||||||
2009年1月 | 公安調査庁長官 | ||||||
2010年12月 | 札幌高等検察庁検事長 | ||||||
2012年1月 | 大阪高等検察庁検事長(2014年1月退官) | ||||||
2014年3月 | 弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所(客員弁護士)(現在に至る) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
取締役 | 住 田 昌 弘 | 1952年 1月19日生 | 1979年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― | |
1995年4月 | センチュリー法律事務所設立 代表パートナー(現在に至る) | ||||||
2002年9月 | ㈱整理回収機構常務執行役員 | ||||||
2010年9月 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱取締役会長(現在に至る) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
取締役 | 齋 藤 進 一 | 1949年 1月16日生 | 1971年4月 | 丸紅飯田㈱(現丸紅㈱)入社 | (注)3 | ― | |
2003年1月 | アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・フィナンシャル・サービス㈱入社 | ||||||
2006年7月 | アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱代表取締役 | ||||||
2009年7月 | 同代表取締役CEO | ||||||
2013年5月 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
常勤監査役 | 西 尾 裕次郎 | 1956年 12月1日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)5 | 7 | |
2007年9月 | 経理本部副本部長兼経理部長 | ||||||
2009年3月 | 広報室長 | ||||||
2010年4月 | 海外企画本部長 | ||||||
2012年8月 | ITシステム推進センター所長 | ||||||
2013年4月 | コーポレート統括本部SCM統轄兼ITシステム戦略部長 | ||||||
2014年4月 | コーポレート統括本部経営企画部参与 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 藤 井 修 造 | 1957年 6月4日生 | 1980年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)6 | ― | |
2002年4月 | ㈱みずほ銀行成城支店長 | ||||||
2009年4月 | 同執行役員難波支店長 | ||||||
2011年6月 | みずほインベスターズ証券㈱取締役副社長 | ||||||
2013年1月 | みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員IB業務推進グループ長、銀行・信託連携推進部担当 | ||||||
2013年4月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員事業法人ユニット副担当役員 みずほ証券㈱常務執行役員国内営業部門副部門長IB業務推進グループ長、銀行・信託連携推進部担当 | ||||||
2015年4月 | みずほ証券㈱理事 | ||||||
2015年6月 | 当社入社 経営企画本部理事 常勤監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | 夏 住 要一郎 | 1949年 3月4日生 | 1975年4月 | 弁護士登録、色川法律事務所入所(現在に至る) | (注)4 | 24 | |
2008年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | 奥 村 萬壽雄 | 1947年 11月8日生 | 2001年5月 | 大阪府警察本部長 | (注)6 | 19 | |
2002年8月 | 警察庁警備局長 | ||||||
2004年1月 | 警視総監 | ||||||
2006年3月 | 財団法人(現一般財団法人)全日本交通安全協会理事長(2013年6月退任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
2013年6月 | 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現在に至る) | ||||||
監査役 | 須 田 徹 | 1946年 9月2日生 | 1969年4月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | 36 | |
1972年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
1990年6月 | 勝島敏明税理士事務所パートナー | ||||||
1996年2月 | 税理士登録 | ||||||
2002年5月 | 税理士法人トーマツ理事長 | ||||||
2009年2月 | 須田徹公認会計士・税理士事務所設立(現在に至る) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
計 | 226 |
(注) 1 取締役 加藤 誠、取締役 大八木成男、取締役 北田幹直、取締役 住田昌弘、取締役 齋藤進一の5氏は、社外取締役である。
2 監査役 夏住要一郎、監査役 奥村萬壽雄、監査役 須田 徹の3氏は、社外監査役である。
3 取締役全員の任期は、2015年6月23日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
4 監査役 夏住要一郎氏の任期は、2012年6月26日開催の定時株主総会で選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
5 常勤監査役 西尾裕次郎氏の任期は、2014年6月25日開催の定時株主総会で選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
6 常勤監査役 藤井修造、監査役 奥村萬壽雄、監査役 須田 徹の3氏の任期は、2015年6月23日開催の定
時株主総会で選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
である。
7 当社は、業務執行体制を強化するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は25名で、構成は以下のとおりである。
役名 | 氏名 | 担当 |
社長 | 髙 橋 興 三 | |
副社長執行役員 | 大 西 徹 夫 | 液晶構造改革担当 |
専務執行役員 | 長谷川 祥 典 | コンシューマーエレクトロニクス事業統轄 |
常務執行役員 | 橋 本 仁 宏 | 経営管理本部長 |
常務執行役員 | 藤 本 俊 彦 | 米州代表兼シャープ・エレクトロニクス・コーポレーション会長 |
常務執行役員 | 向 井 和 司 | エネルギーシステムソリューション事業本部長 |
常務執行役員 | 伊 藤 ゆみ子 | 法務担当 |
常務執行役員 | 橋 本 明 博 | 経営企画本部長 |
常務執行役員 | 半 田 力 | 東京支社長 |
執行役員 | 谷 口 信 之 | 経営企画本部コミュニケーション担当兼ブランド戦略部長 |
執行役員 | 新 晶 | アジア・中近東・アフリカ代表兼アジア・パシフィックマーケティング統轄兼シャープ・エレクトロニクス・(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディー会長 |
執行役員 | 種 谷 元 隆 | 研究開発本部長 |
執行役員 | 大 澤 敏 志 | 米州マーケティング統轄兼シャープ・エレクトロニクス・コーポレーション社長 |
執行役員 | 榊 原 聡 | 経営管理本部経理・コスト構造改革担当 |
執行役員 | 今 矢 明 彦 | 中国代表兼夏普(中国)投資有限公司会長兼社長兼夏普商貿(中国)有限公司会長 |
執行役員 | 片 岡 浩 | ビジネスソリューション事業統轄兼オフィスソリューション事業本部長 |
執行役員 | 沖 津 雅 浩 | 健康・環境システム事業本部長 |
執行役員 | 深 堀 昭 吾 | 経営管理本部人づくり担当 |
執行役員 | 佐々岡 浩 | 欧州代表兼シャープ・エレクトロニクス・(ヨーロッパ)会長 |
執行役員 | 和 田 正 一 | ディスプレイデバイス事業統轄兼ディスプレイデバイス第2事業本部長 |
執行役員 | 宮 永 良 一 | 国内営業本部長兼シャープエレクトロニクスマーケティング㈱社長 |
執行役員 | 小 谷 健 一 | デジタル情報家電事業本部長 |
執行役員 | 福 井 博 之 | 経営企画本部経営戦略担当兼経営企画部長 |
執行役員 | 森 谷 和 弘 | 電子デバイス事業統轄兼電子デバイス事業本部長 |
執行役員 | 川 口 登 史 | 通信システム事業本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01773] S10052HH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。