有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056H4
天昇電気工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 武田泰彦氏及び神田将氏は、社外取締役であります。
2 監査役 米澤健氏及び毛利均氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | 海外本部長 | 石 川 忠 彦 | 1956年2月13日生 | 1979年4月 | 三井物産株式会社入社 | 注3 | 40 |
1998年3月 | 同社本店成型材料事業部成型樹脂第一室長 | ||||||
2004年3月 | 上海三井複合塑料有限公司総経理 | ||||||
2007年5月 | 三井物産株式会社機能化学品本部西日本化学品事業部長 | ||||||
2010年5月 | 同社機能化学品本部シニアビジネスコーディネーター | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2013年9月 | 当社代表取締役社長兼海外本部長に就任、現在に至る | ||||||
2013年10月 | 天昇塑料(常州)有限公司菫事長に就任、現在に至る | ||||||
2013年10月 | 天昇アメリカコーポレーション代表取締役社長に就任、現在に至る | ||||||
取締役会長 | 安 藤 武 彦 | 1943年10月4日生 | 1974年5月 | 三甲株式会社入社 | 注3 | 78 | |
1976年8月 | 同社取締役合成樹脂事業部名古屋営業所長 | ||||||
1978年8月 | 同社常務取締役合成樹脂事業部東京支店長 | ||||||
1982年8月 | 同社専務取締役合成樹脂事業部東京支店長 | ||||||
1997年8月 | 同社取締役副社長合成樹脂事業部事業部長 | ||||||
1998年11月 | 当社顧問 | ||||||
1998年12月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
1999年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2003年12月 | 天昇塑料(常州)有限公司菫事長 | ||||||
2007年11月 | 天昇アメリカコーポレーション代表取締役社長 | ||||||
2013年9月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役会長に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 横 山 彰 | 1949年11月24日生 | 1972年3月 | 当社入社 | 注3 | 17 |
1999年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2003年7月 | 当社理事経理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役経理部長 | ||||||
2009年5月 | 当社経理本部長兼経理部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役経理本部長 | ||||||
2010年7月 | 当社取締役管理本部長に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 小 野 哲 夫 | 1951年2月21日生 | 1973年3月 | 当社入社 | 注3 | 45 |
1999年4月 | 当社物流産業資材部長 | ||||||
2003年10月 | 当社関西営業部長 | ||||||
2004年4月 | 当社営業本部第四営業部長 | ||||||
2007年7月 | 当社営業本部関西営業部長 | ||||||
2007年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2008年4月 | 当社製造本部三重工場長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年5月 | 天昇ポーランドコーポレーション有限会社代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役営業本部長兼STS室長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役営業本部長に就任、現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 技術本部長 | 堀 部 文 人 | 1953年1月22日生 | 1981年3月 | 当社入社 | 注3 | 30 |
2005年7月 | 当社技術本部技術部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社品質保証部長、環境管理部長 | ||||||
2015年2月 | 当社技術本部長、現在に至る | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 武 田 泰 彦 | 1962年1月9日生 | 1984年4月 | 三甲株式会社入社 | 注3 | - | |
1992年6月 | 同社第2営業部課長 | ||||||
1998年6月 | 同社営業1部次長 | ||||||
2006年6月 | 同社理事関東支店長 | ||||||
2009年8月 | 同社取締役関東支店長に就任、現在に至る | ||||||
2012年6月 | 当社取締役に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 神 田 将 | 1963年9月7日生 | 1998年10月 | 司法試験に合格 | 注3 | 1 | |
2000年10月 | 弁護士登録 | ||||||
2000年10月 | 茅場町総合法律事務所入所 | ||||||
2005年6月 | 当社監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 加 納 健 二 | 1954年1月31日生 | 1976年3月 | 三甲株式会社入社 | 注3 | 75 | |
1989年8月 | 同社取締役 | ||||||
1999年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
2002年8月 | 同社専務取締役 | ||||||
2008年7月 | 当社専務執行役員成形品事業部長 | ||||||
2010年5月 | 当社常務取締役成形品事業部長兼製造本部長 | ||||||
2015年4月 | 三甲株式会社理事総務部長、現在に至る | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 米 澤 健 | 1952年7月5日生 | 1976年4月 | 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 注6 | - | |
1999年10月 | 株式会社太陽神戸三井銀行本山支店長 | ||||||
2008年4月 | 株式会社陽栄仲介営業第二部統括補佐部長 | ||||||
2014年6月 | 同社取締役執行役員特命担当役員 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役に就任、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 津 田 孝 史 | 1951年9月25日生 | 1976年4月 | 保谷硝子株式会社入社 | 注5 | 11 | |
2001年3月 | アトテックジャパン株式会社経理部長 | ||||||
2009年8月 | 当社入社 | ||||||
2010年4月 | 当社理事天昇ポーランドコーポレーション有限会社出向 | ||||||
2013年2月 | 当社理事海外事業部 | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役に就任、現在に至る | ||||||
監査役 | 毛 利 均 | 1959年3月2日生 | 1981年4月 | 三甲株式会社入社 | 注4 | - | |
1996年6月 | 同社開発技術部第3設計部部長 | ||||||
1997年6月 | 同社技術本部本部長代理 | ||||||
2002年6月 | 同社理事技術本部本部長 | ||||||
2005年8月 | 同社取締役 | ||||||
2008年6月 | 同社製造本部本部長、現在に至る | ||||||
2008年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
2010年6月 2014年6月 | 当社監査役に就任、現在に至る 三甲株式会社専務取締役に就任、現在に至る | ||||||
計 | 297 |
2 監査役 米澤健氏及び毛利均氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01813] S10056H4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。