有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005129
株式会社エヌエフホールディングス 役員の状況 (2015年3月期)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 高橋 常夫 | 1947年10月13日 | 1992年8月 | ㈱本田技術研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア | 注3 | 132 |
2001年7月 | 同社上席研究員 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役 | ||||||
2002年7月 | 取締役副社長 | ||||||
2004年7月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 業務管理本部長 | 大滝 正彦 | 1952年12月23日 | 2004年6月 | ㈱東京三菱銀行業務監査室監査主任 | 注3 | 53 |
2006年12月 | 総務法規部長 | ||||||
2007年4月 | 執行役員総務法規部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役 | ||||||
2009年6月 | コンプライアンス担当(現任) | ||||||
2009年10月 | 業務管理本部長(現任) | ||||||
2011年7月 | 常務取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
取締役 | 経営計画管理本部長 | 中川 準 | 1959年8月3日 | 2006年9月 | アルゼグローバルトレーディング㈱取締役 | 注3 | 17 |
2008年10月 | 生産部担当部長 | ||||||
2009年4月 | 執行役員 | ||||||
2009年4月 | 事業推進本部スタンダード事業統括部長 | ||||||
2010年4月 | ユニット事業推進本部管理部長 | ||||||
2011年3月 | 経営計画管理本部長(現任) | ||||||
2011年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2012年7月 | BCM担当(現任) | ||||||
2013年7月 | 輸出管理担当(現任) | ||||||
2015年4月 | 執行役員(現任) | ||||||
取締役 | ― | 古田 雄久 | 1969年10月11日 | 2000年4月 | 弁護士登録 | 注3 | 1 |
2004年6月 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局 証券検査官兼総務検査課課長補佐 | ||||||
2006年6月 | 金融庁総務企画局企画課専門官 | ||||||
2010年3月 | 古田法律事務所開設 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会副委員長(現任) | ||||||
2015年4月 | 日本弁護士連合会綱紀審査会事務局長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | ― | 岡田 泰仕 | 1950年12月2日 | 1992年4月 | ㈱本田技術研究所基礎技術研究所主任研究員 | 注4 | 15 |
2003年4月 | 同社栃木研究所主任研究員 | ||||||
2011年4月 | (財)埼玉県産業振興公社アドバイザー | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
監査役 | ― | 浅原 眞 | 1934年9月25日 | 1992年7月 | 日本電気㈱電波応用事業部教育担当部長 | 注4 | 22 |
1995年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
監査役 | ― | 辻 毅一郎 | 1943年9月18日 | 1988年12月 | 大阪大学教授 | 注4 | 1 |
2005年5月 | 同大学総長補佐 | ||||||
2007年4月 | 同大学名誉教授 | ||||||
2007年8月 | 同大学理事 | ||||||
2008年8月 | 同大学理事・副学長 | ||||||
2011年10月 | 同大学大学院工学研究科招聘教授(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
計 | 241 |
(注) 1 古田雄久氏は、社外取締役であります。
2 監査役岡田泰仕、浅原眞、辻毅一郎の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
水井 潔 | 1961年4月3日 | 2003年4月 | 関東学院大学工学部・大学院教授(現任) | ― |
2010年4月 2013年4月 | 同大工学部情報ネット・メディア工学科長(現任) (改組に伴い)同大学理工学部教授(現任) 同大学理工学部理工学科情報学系長(現任) |
(注)1 水井潔氏は、補欠の社外監査役であります。
2 補欠監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01847] S1005129)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。