有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10059MY
西部電機株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 吉 住 一 成 | 1942年2月19日 | 1962年4月 | 当社入社 | (注)3 | 33,000 | |
1991年6月 | 取締役就任 産業機械事業部副事業部長 | ||||||
1995年6月 | 常務取締役就任 (品質管理・IE担当)兼産業機械事業部長 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役就任 産業機械事業部長兼精密機械事業部長 | ||||||
1998年10月 | 専務取締役 メカトロ事業部長 | ||||||
2002年6月 | 代表取締役副社長就任 メカトロ事業部長 | ||||||
2002年8月 | 代表取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2010年6月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 宮 地 敬四郎 | 1947年3月1日 | 1968年8月 | 当社入社 | (注)3 | 12,000 | |
2005年6月 | 取締役就任 精密機械事業部長 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役就任 精密機械事業部長 | ||||||
2009年6月 | 常務取締役 精密機械事業部長兼営業部長 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役 産業機械事業部副事業部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役 産業機械事業部長 | ||||||
2011年6月 | 専務取締役就任 営業担当兼産業機械事業部長兼大阪支店長 | ||||||
2012年4月 | 専務取締役 営業担当兼大阪支店長兼産業機械事業部精密機械推進部長 | ||||||
2013年6月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理担当兼 管理部長 | 藤 岡 敬 正 | 1952年10月10日 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17,000 |
1998年4月 | 管理部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役就任 管理部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役 管理担当兼管理部長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役就任 管理担当兼管理部長 | ||||||
2013年6月 | 専務取締役就任 管理担当兼管理部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業担当兼 東京支店長 | 税 所 幸 一 | 1957年10月10日 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,000 |
2007年4月 | 産業機械事業部営業部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役就任 東京支店長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役就任 営業担当兼東京支店長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 産業機械 事業部長 | 中 里 晋 也 | 1955年1月18日 | 1991年9月 | 当社入社 | (注)3 | 11,000 |
2002年4月 | 精密機械事業部生産部長 | ||||||
2006年1月 | 精密機械事業部営業部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役就任 精密機械事業部営業部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役 マテハン事業部生産部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役 マテハン事業部副事業部長兼生産部長兼工場長 | ||||||
2011年4月 | 取締役 産業機械事業部副事業部長兼工場長 | ||||||
2012年4月 | 取締役 産業機械事業部長兼工場長 | ||||||
2013年4月 | 取締役 産業機械事業部長 | ||||||
2013年7月 | 取締役 大阪支店長兼精密機械営業推進役 | ||||||
2015年4月 | 取締役 産業機械事業部長(現任) | ||||||
取締役 | マテハン 事業部長 | 溝 田 安 彦 | 1960年2月4日 | 1989年3月 | 当社入社 | (注)3 | 11,000 |
2010年4月 | マテハン事業部生産部副部長 | ||||||
2011年4月 | マテハン事業部生産部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 マテハン事業部生産部長 | ||||||
2013年10月 | 取締役 マテハン事業部副事業部長兼生産部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役 マテハン事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 精密機械事 業部長兼生 産技術部長 兼工場長 | 塩 川 秀 樹 | 1951年8月16日 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,900 |
2010年2月 | 生産技術部長 | ||||||
2011年7月 | 理事 生産技術部長 | ||||||
2013年4月 | 理事 生産技術部長兼工場長 | ||||||
2014年6月 | 取締役就任 生産技術部長兼工場長 | ||||||
2015年6月 | 取締役 精密機械事業部長兼生産技術部長兼工場長(現任) | ||||||
取締役 | 大阪支店長 兼マテハン 事業部営業 部長 | 佐 藤 德 生 | 1960年4月22日 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,000 |
2009年4月 | マテハン事業部営業部長 | ||||||
2010年12月 | マテハン事業部営業部副部長 | ||||||
2013年4月 | マテハン事業部営業部長 | ||||||
2015年4月 | 大阪支店長兼マテハン事業部営業部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部長(現任) | ||||||
取締役 | 井 上 信 之 | 1947年10月9日 | 1970年11月 | ㈱正興電機製作所入社 | (注)3 | ― | |
1993年3月 | 同社人事部長 | ||||||
1995年6月 | 同社取締役就任 経理部長 | ||||||
2001年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2002年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2013年3月 | 同社相談役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 大 串 秀 文 | 1946年7月14日 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10,000 | |
2003年6月 | 取締役就任 大阪支店長兼マテハン事業部営業部営業推進担当 | ||||||
2005年4月 | 取締役 大阪支店長 | ||||||
2009年6月 | 取締役 営業担当兼大阪支店長 | ||||||
2010年4月 | 取締役 営業担当兼大阪支店長兼名古屋営業所長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役就任 営業担当兼大阪支店長 | ||||||
2011年6月 | 営業担当顧問 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 小 西 正 純 | 1941年8月21日 | 1966年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 | (注)4 | ― | |
1996年6月 | ㈱豊田自動織機取締役就任 | ||||||
2000年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2005年6月 | 同社顧問 | ||||||
2006年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 吉 田 一 昭 | 1955年6月3日 | 1981年3月 | ㈱安川電機製作所(現 ㈱安川電機)入社 | (注)5 | ― | |
2003年3月 | 同社モーションコントロール事業部技術部ドライブ部長 | ||||||
2005年3月 | 同社モーションコントロール事業部東京工場サーボ技術部長 | ||||||
2006年3月 | 同社モーションコントロール事業部東京工場長 | ||||||
2009年3月 | 同社モーションコントロール事業部副事業部長 | ||||||
2013年3月 | 同社執行役員 生産・業務本部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 115,900 |
(注) 1. 取締役 井上信之は、社外取締役であります。
2.監査役 小西正純、吉田一昭の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 大串秀文及び小西正純の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 吉田一昭の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01930] S10059MY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。