有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005BB1
日本インター株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
(1) 2015年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 執行役員社長 | 金 太 浩 | 1963年2月22日生 | 1985年7月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本 入社 | (注)3 | 普通株式 55,000 |
1998年11月 | シンワ株式会社 グループ戦略室長 | ||||||
2000年4月 | 同社 北米担当取締役 | ||||||
2002年11月 | 株式会社ミスミ 経営企画室長 | ||||||
2003年6月 | 同社 執行役員ツール事業部長 | ||||||
2007年10月 | 同社 グループ本社 取締役常務執行役員 金型・工具企業体社長 | ||||||
2009年11月 | 株式会社ディーアンドエム ホールディングス 執行役員 アジア・パシフィック プレジデント | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役執行役員社長(現任) 統括、内部監査室担当 | ||||||
2015年1月 | 当社統括、半導体事業部、商品事業部、国内営業本部、研究開発センター、経営企画室、管理本部、内部監査室、人事室担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 執行役員 | 高 橋 哲 | 1958年5月21日生 | 1982年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 普通株式19,700 |
2009年1月 | 当社製品事業部 生産統括部門 技術部長 | ||||||
2009年4月 | 当社事業本部 製品事業部 生産統括部門 モジュール製造部長 | ||||||
2014年1月 | 当社執行役員 生産本部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 生産本部 担当(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 上 田 英 久 | 1967年1月21日生 | 1990年4月 | パイオニア株式会社 入社 | (注)3 | 0 |
2006年8月 | 同社 ホームエレクトロニクス事業部 企画課長 | ||||||
2008年11月 | キヤノン株式会社 研究開発本部 主幹 | ||||||
2010年8月 | 株式会社アデランス 経営企画部 次長 | ||||||
2011年9月 | 株式会社ディーアンドエム ホールディングス アジア・パシフィック セールス・アンド・マーケティング本部長 | ||||||
2014年1月 | 当社 入社 マーケティング・企画室長 | ||||||
2014年6月 | 当社 半導体事業部長(現任) | ||||||
2015年2月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 中 野 伸 之 | 1959年1月13日 | 1983年4月 | 伊藤忠商事株式会社 入社 | (注)3 | 0 | |
1997年7月 | Itochu Aviation USA 出向 | ||||||
2002年4月 | 伊藤忠商事株式会社 航空宇宙部 部長代行 | ||||||
2005年7月 | ROHM Semiconductor USA 社長 | ||||||
2013年1月 | サンデン株式会社 入社 理事 | ||||||
2013年2月 | サンデン株式会社 グローバル経営企画管理担当 | ||||||
2014年2月 | 株式会社産業革新機構 入社 PIグループ マネージングディレクター(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 新 居 英 一 | 1983年4月5日生 | 2007年4月 | みずほ証券株式会社 入社 プリンシパル投資部 | (注)3 | 0 | |
2009年12月 | 株式会社産業革新機構 入社 投資事業グループ アソシエイト | ||||||
2010年12月 | 当社社外監査役 | ||||||
2013年4月 | 株式会社産業革新機構 投資事業グループ ヴァイスプレジデント(現任) | ||||||
2013年12月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 三 毛 正 | 1949年9月22日生 | 1973年4月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)4 | 普通株式21,800 | |
1997年6月 | 同行融資2部長 | ||||||
1999年4月 | 同行藤沢中央支店長 | ||||||
2000年5月 | 同行執行役員相模原駅前支店長 | ||||||
2003年4月 | 浜銀ファイナンス株式会社顧問 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2007年8月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年6月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社商品事業部、法務・コンプライアンス室、経営企画部副担当 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 澤 田 久 代 | 1964年10月5日生 | 1995年4月 | 弁護士登録(横浜弁護士会) 横浜綜合法律事務所入所 | (注)4 | 0 | |
2002年10月 | 同事務所パートナー(現任) | ||||||
2006年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小 林 好 彦 | 1967年8月16日生 | 1994年10月 | 元監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 | (注)5 | 0 | |
1998年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
1999年1月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
2011年10月 | 株式会社産業革新機構入社 ビジネス統括グループ ヴァイスプレジデント | ||||||
2013年4月 | 同社経営管理グループ ディレクター(現任) | ||||||
2013年12月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 普通株式 96,500 |
(注) 1 取締役中野伸之、新居英一は社外取締役であります。
2 監査役澤田久代、小林好彦は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役三毛正、澤田久代の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役小林好彦の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は監査役澤田久代を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
7 当社では、経営と業務執行の分離及び責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。上記に記載の執行役員のほか、谷殿 優(商品事業部長 兼国内営業本部長)、野村 宣文(管理本部長)が執行役員であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01934] S1005BB1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。