有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004Z5N
パルステック工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性7名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 鈴木 幸博 | 1958年 8月27日生 | 1985年1月 | 当社入社 | (注)3 | 50 |
2000年4月 | 当社営業部長 | ||||||
2002年4月 | 当社執行役員製造管理本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役員経営管理本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社管理グループリーダー | ||||||
2008年10月 | 当社営業ゼネラルマネージャー | ||||||
2009年4月 | 当社営業グループリーダー | ||||||
2009年6月 | 当社取締役営業グループリーダー就任 | ||||||
2009年7月 | Pulstec USA,Inc.代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2010年4月 | 当社取締役営業部長就任 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役経営管理部長就任 | ||||||
2011年12月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | IR担当 | 坂倉 茂 | 1952年 10月26日生 | 1974年6月 | 当社入社 | (注)3 | 225 |
1988年12月 | 当社取締役製造部長就任 | ||||||
1990年12月 | 当社取締役細江テクノロジーセンター所長就任 | ||||||
1992年1月 | 当社取締役総務部長就任 | ||||||
2000年10月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2001年4月 | 当社常務取締役経営管理本部長就任 | ||||||
2002年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
2009年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 営業部長 兼事業推進室長 | 氏家 雅彦 | 1964年 4月9日生 | 1998年10月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2007年4月 | 当社ナノ加工・光計測カテゴリーオーナー | ||||||
2008年10月 | 当社光応用カテゴリーオーナー | ||||||
2010年4月 | 当社営業部主席 | ||||||
2012年4月 | 当社事業推進室長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役事業推進室長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役営業部長兼事業推進室長就任(現任) | ||||||
取締役 | 技術部長 | 青野 嘉幸 | 1970年 5月16日生 | 1998年8月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2009年4月 | 当社光ディスクカテゴリーオーナー | ||||||
2010年4月 | 当社第1技術部長 | ||||||
2011年11月 | 当社技術部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役技術部長就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 松島 靖文 | 1959年 2月3日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)4 | 26 |
2010年4月 | 当社内部監査室長 | ||||||
2012年4月 | 当社社長付 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 内山 吉則 | 1951年 5月24日生 | 1974年4月 | 渡辺清一郎税理士事務所入所 | (注)4 | 31 |
1988年10月 | 天王労務管理事務所開業所長就任(現任) | ||||||
1992年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 高貝 亮 | 1965年 3月21日生 | 2004年10月 | 弁護士登録 | (注)4 | 5 |
2004年10月 | 佐々木法律事務所入所 | ||||||
2008年4月 | 浜松綜合法律事務所開業所長就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 347 |
(注) 1.監査役内山吉則及び高貝亮は、社外監査役であります。
2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 岡本 英次 | 1983年 4月20日生 | 2009年12月 | 弁護士登録 | (注) | ― |
2009年12月 | 浜松綜合法律事務所入所 | |||||
2012年12月 | はままつ共同法律事務所入所 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
3.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02021] S1004Z5N)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。