男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長(代表取締役) | | 大西 通義 | 1936年2月27日生 |
|
| | 1958年4月 | ㈱大西時計店(現当社)入社 | 1969年2月 | 代表取締役社長 | 2009年6月 | 代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 3,562 |
取締役社長(代表取締役) | | 中山 康治 | 1952年3月27日生 |
|
| | 1974年3月 | 当社入社 | 1997年3月 | 営業本部長 | 1999年6月 | 取締役営業本部長 | 2007年6月 | 常務取締役統括技術本部長 兼営業本部長 | 2009年6月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 28 |
常務取締役 | 管理本部長 | 木下 和洋 | 1957年2月8日生 |
|
| | 1980年3月 | 当社入社 | 2000年11月 | 総務部長 | 2003年6月 | 取締役管理副本部長 | 2007年6月 2013年7月 | 取締役管理本部長 常務取締役管理本部長(現任) |
| (注)3 | 24 |
取締役 | 第1技術本部長 | 岡田 吉郎 | 1952年8月25日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2000年11月 | 高松生産本部第1技術部長 | 2005年7月 2009年6月 | 執行役員高松技術本部製品開発担当 取締役第2技術本部長 | 2009年10月 | ㈱ヴィーネックス取締役(非常勤) (現任) | 2012年6月 | 取締役第1技術本部長(現任) |
| (注)3 | 17 |
取締役 | 第2技術本部長 | 佐伯 規夫 | 1953年1月6日生 |
|
| | 1983年11月 | 当社入社 | 2000年11月 2005年5月 | 高松生産本部第2技術部長 ハヤマ工業㈱監査役(非常勤) | 2005年7月 | 執行役員高松技術本部設備開発担当 | 2009年6月 | 取締役第3技術本部長 | 2012年6月 2013年1月
2013年5月 | 取締役第2技術本部長(現任) ハイコンポーネンツ青森㈱取締役 (非常勤)(現任) ハヤマ工業㈱監査役 退任 |
| (注)3 | 10 |
取締役 | 高松第1生産 本部長 | 高尾 大輔 | 1956年10月7日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 2008年1月 2012年7月 | 第1技術本部 部長 執行役員第1技術本部 部長 | 2013年7月 | 執行役員高松第1生産本部長 | 2015年5月 | ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)(現任) | 2015年6月 | 取締役高松第1生産本部長(現任) |
| (注)3 | 8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 高松第2生産 本部長 | 福田 一幸 | 1955年2月1日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 2008年1月 | 観音寺生産本部品質管理部 部長 | 2010年10月 | 高松第2生産本部 部長 | 2012年7月 | 執行役員高松第2生産本部 部長 | 2013年7月 2015年6月 | 執行役員高松第2生産本部長 取締役高松第2生産本部長(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | | 川崎 英治 | 1943年12月21日生 |
|
| | 1998年6月 | ㈱百十四銀行取締役 | 2004年6月 2007年6月 | 同行代表取締役専務取締役 同 退任 | 2007年6月 | 四国旅客鉄道㈱監査役(非常勤) | 2011年12月 | 同 退任 | 2013年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) |
| (注)3 | 0 |
常勤監査役 | | 吉田 文士 | 1954年1月1日生 |
|
| | 2007年7月 | ㈱百十四銀行営業統括部副部長 | 2008年10月 2011年6月 | 同行監査役室長 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 0 |
常勤監査役 | | 福家 光宏 | 1951年4月6日生 |
|
| | 2008年4月 | 香川県警本部警備部長 | 2009年3月 | 同本部交通部長 | 2010年3月 | 香川県高松北警察署長 | 2011年2月 2011年6月 | 香川県警退職 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 1 |
監査役 | | 藤目 暢之 | 1944年12月9日生 |
|
| | 2000年7月 | 高松国税局課税部法人税課長 | 2001年7月 | 国税庁長官官房高松派遣首席国税庁 監察官 | 2003年7月 | 高松税務署長 | 2004年7月 | 高松国税局退職 | 2004年8月 | 税理士登録(現任) | 2006年7月 | 当社監査役(非常勤)(現任) |
| (注)5 | 5 |
監査役 | | 坂井 清 | 1951年4月11日生 |
|
| | 1999年7月 | 長尾税務署法人課第一部門統括官 | 2001年7月 | 高松国税局退職 | 2001年8月 | 税理士登録(現任) | 2007年5月 | ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)(現任) | 2007年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) |
| (注)4 | 5 |
| | | | 計 | | 3,669 |
(注)1.取締役 川崎 英治は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 吉田 文士および福家 光宏、監査役 藤目 暢之および坂井 清は、社外監査役であります。
3.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2012年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間