男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 菱山 保 | 1950年3月10日生 |
|
| | 1978年8月 | 当社入社 | 1998年4月 | 第一工事部長 | 2002年6月 | 取締役就任 第一工事部長 | 2007年4月 | 取締役 安全環境部長 | 2007年5月 | 株式会社テノックス技研 代表取締役社長 | 2007年6月 | 常務取締役就任 施工部門担当兼安全環境部長 | 2009年4月 | 常務取締役 執行役員第一工事部長 | 2011年4月 | 常務取締役 執行役員施工部門担当 | 2011年10月 | 常務取締役 執行役員施工本部長 | 2013年4月 | 取締役 常務執行役員施工本部長 | 2014年4月 | 取締役 関係会社管掌 | 2015年6月 | 代表取締役社長就任(現任) |
| (注)4 | 57 |
取締役 | 常務執行役員 管理本部長兼経理部長 | 金丸 英二 | 1952年10月24日生 |
|
| | 1990年3月 | 当社入社、経理課長 | 2002年4月 | 経理部長 | 2005年6月 | 取締役就任 経理部長 | 2009年4月 | 取締役 執行役員経理部長 | 2011年10月 | 取締役 執行役員管理本部長兼経理部長 | 2014年4月 | 取締役 常務執行役員管理本部長兼経理部長(現任) |
| (注)4 | 7 |
取締役 | | 田中 啓三 | 1950年10月1日生 |
|
| | 2000年11月 | 当社入社、営業第二部次長 | 2002年4月 | 営業第二部長 | 2007年4月 | 建築営業部長 | 2007年6月 | 取締役就任 建築営業部長 | 2007年12月 | 取締役 建築営業第二部長兼土木営業部長 | 2009年4月 | 取締役 執行役員営業統括第二部長兼営業所統括部長 | 2011年4月 | 取締役 執行役員営業統括本部長 | 2015年4月 | 取締役(現任) |
| (注)4 | 14 |
取締役 | 執行役員 地域営業部担当 | 佐藤 雅之 | 1954年5月4日生 |
|
| | 1978年4月 | 住友商事株式会社入社 | 2004年4月 | 生活資材本部セメント部長兼住商セメント株式会社代表取締役社長 | 2013年6月 | ビル事業部参事兼株式会社レイビ代表取締役社長 | 2015年4月 | 当社入社、執行役員地域営業部担当 | 2015年6月 | 取締役就任 執行役員地域営業部担当(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 大森 勇一 | 1948年12月9日生 |
|
| | 1975年4月 | 司法修習生 | 1977年4月 | 東京地方検察庁検事任官 | 1984年4月 | 弁護士登録 | 2003年9月 | 曙綜合法律事務所代表弁護士(現任) | 2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)4 | - |
常勤監査役 | | 神林 昭夫 | 1951年10月16日生 |
|
| | 1991年3月 | 当社入社、総務課長 | 2002年4月 | 総務部長 | 2008年6月 | 取締役就任 総務部長 | 2009年4月 | 取締役 執行役員総務部長 | 2011年10月 | 取締役 執行役員管理本部副本部長兼総務部長 | 2012年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)5 | 1 |
監査役 | | 藍田 耕毅 | 1954年4月13日生 |
|
| | 1986年5月 | エスケエエンジニアリング株式会社監査役 | 1988年6月 | 同社取締役 | 1996年4月 | 司法修習生 | 1998年4月 | 弁護士登録(現任) | 1998年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 竹口 圭輔 | 1973年11月6日生 |
|
| | 2002年1月 | 株式会社大和総研入社 | 2004年4月 | 法政大学経済学部助教授 | 2010年4月 | 法政大学経済学部教授(現任) | 2012年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
| | | | 計 | | 79 |
(注)1.取締役の大森勇一は、社外取締役であります。
2.監査役の藍田耕毅と竹口圭輔は、社外監査役であります。
3.監査役の藍田耕毅は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を含む)は次のとおりであります。
|
| | |
役職 | 氏名 | 担当 |
代表取締役社長 | 菱山 保 | |
取締役常務執行役員 | 金丸 英二 | 管理本部長兼経理部長 |
取締役執行役員 | 佐藤 雅之 | 地域営業部担当 |
執行役員 | 坂口 卓也 | 管理本部副本部長兼総務部長 |
執行役員 | 斎藤 光則 | 営業統括本部長 |
執行役員 | 齋藤 貴 | 施工本部長 |
執行役員 | 高橋 勝規 | 営業統括本部営業第一部長兼営業第三部長 |
執行役員 | 堀切 節 | 施工本部工事部長兼技術・開発部長 |
執行役員 | 倉島 孝 | 施工本部東京機材センター長 株式会社テノックス技研代表取締役社長 |
執行役員 | 児玉 勝久 | 西日本営業部長兼大阪営業所長 |