有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055U8
株式会社名村造船所 役員の状況 (2015年3月期)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | 名 村 建 彦 | 1941年1月5日生 | 1964年4月 | 丸紅飯田㈱(現 丸紅㈱)入社 | (注)6 | 301,175 | |
1986年4月 | 同社船舶第二部企画調整室長 | ||||||
1987年1月 | 当社入社特別顧問 | ||||||
1987年6月 | 取締役副社長 | ||||||
1988年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
1997年8月 | オリイメック㈱取締役 | ||||||
2000年12月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2001年6月 | 函館どつく㈱取締役 | ||||||
2003年3月 | オリイメック㈱取締役 | ||||||
2008年3月 | 函館どつく㈱取締役会長(現) | ||||||
2009年3月 | オリイメック㈱代表取締役会長(現) | ||||||
2010年4月 2011年4月 2014年10月 | 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長(現) 佐世保重工業㈱代表取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 社長 | 名 村 建 介 | 1973年6月15日生 | 1997年4月 | 当社入社 | (注)6 | 61,950 | |
2004年4月 | 経営業務本部経営管理部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役執行役員経営業務本部経営管理部長 | ||||||
2006年4月 | 取締役執行役員経営業務本部副本部長 | ||||||
2006年10月 | 取締役執行役員経営業務本部長 | ||||||
2007年4月 | 取締役常務執行役員経営業務本部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役専務執行役員経営業務本部長 | ||||||
2008年6月 | 函館どつく㈱監査役(現) | ||||||
2009年3月 | オリイメック㈱取締役(現) | ||||||
2009年10月 | 取締役専務執行役員経営業務本部・生産業務本部統轄 | ||||||
2010年4月 | 代表取締役副社長社長補佐兼経営業務本部・生産業務本部統轄 | ||||||
2011年4月 2014年10月 | 代表取締役社長(現) 佐世保重工業㈱代表取締役社長(現) | ||||||
代表取締役 副社長 | 社長補佐 兼船舶海洋事業 部長 兼製造本部長 | 吉 岡 修 三 | 1950年12月19日生 | 1973年10月 | 当社入社 | (注)5 | 34,200 |
2005年6月 | 執行役員船舶海洋事業部副事業部長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員船舶海洋事業部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役執行役員船舶海洋事業部長 | ||||||
2007年4月 | 取締役常務執行役員船舶海洋事業部長 | ||||||
2008年3月 | 函館どつく㈱取締役(現) | ||||||
2010年4月 | 取締役専務執行役員伊万里事業所長兼ISO総括兼船舶海洋事業部長 | ||||||
2010年6月 | 代表取締役専務伊万里事業所長兼ISO総括兼船舶海洋事業部長 | ||||||
2011年4月 | 代表取締役副社長社長補佐兼船舶海洋事業部長兼生産業務本部・鉄構事業部統轄兼伊万里事業所長 | ||||||
2012年4月 | 代表取締役副社長社長補佐兼船舶海洋事業部長兼生産業務本部管掌 | ||||||
2014年4月 | 代表取締役副社長社長補佐兼船舶海洋事業部長 | ||||||
2014年6月 | 代表取締役副社長社長補佐兼船舶海洋事業部長兼伊万里事業所長 | ||||||
2014年10月 | 代表取締役副社長社長補佐兼船舶海洋事業部長兼製造本部長(現) 佐世保重工業㈱取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 常務執行役員 | 生産業務本部長 兼伊万里事業所長 兼ISO総括 | 力 武 光 男 | 1954年5月4日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)6 | 10,600 |
2007年4月 | 生産業務本部資材部長 | ||||||
2011年4月 | 執行役員生産業務本部副本部長兼資材部長 | ||||||
2013年4月 | 執行役員生産業務本部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役執行役員生産業務本部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役常務執行役員生産業務本部長兼伊万里事業所副事業所長兼ISO総括 | ||||||
2014年10月 | 取締役常務執行役員生産業務本部長兼伊万里事業所長兼ISO総括(現) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 船舶海洋事業部 営業本部長 兼東京事務所長 | 茅 切 文 男 | 1953年1月30日生 | 1976年4月 | 丸紅㈱入社 | (注)5 | 900 |
2010年4月 | 当社入社船舶海洋事業部営業本部営業部長 | ||||||
2013年4月 | 執行役員船舶海洋事業部営業本部長兼営業部長兼東京事務所長 | ||||||
2013年10月 | 執行役員船舶海洋事業部営業本部長兼東京事務所長 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員船舶海洋事業部営業本部長兼東京事務所長 | ||||||
2015年4月 | 取締役常務執行役員船舶海洋事業部営業本部長兼東京事務所長(現) | ||||||
取締役 執行役員 | グループ最高 財務責任者兼 経営業務本部長 | 池 邊 吉 博 | 1954年4月3日生 | 1978年4月 | 丸紅㈱入社 | (注)6 | 500 |
2007年4月 | 同社法務部長 | ||||||
2011年4月 | 同社参与法務部担当役員補佐 | ||||||
2014年4月 | 当社入社経営業務本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 執行役員経営業務本部副本部長 | ||||||
2014年10月 | 執行役員経営業務本部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役執行役員グループ最高財務責任者兼経営業務本部長(現) 函館どつく㈱監査役(現) | ||||||
取締役 | 鈴 木 輝 雄 | 1947年2月1日生 | 1972年4月 | 判事補任官 | (注)5 | ― | |
1982年4月 | 神戸地方裁判所判事 | ||||||
1984年4月 | 同上退官、弁護士登録 | ||||||
2003年6月 | ㈱スパンドニクス社外監査役(現) | ||||||
2008年11月 | ピー・アンド・ジー㈱社外監査役(現) プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱社外監査役(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2015年2月 | ㈱オーム社社外監査役(現) | ||||||
常勤監査役 | 小 西 壮二郎 | 1943年8月27日生 | 1967年4月 | 当社入社 | (注)7 | 61,500 | |
1998年4月 | 生産業務本部副本部長兼生産管理部長 | ||||||
1999年4月 | 経営業務本部副本部長兼副本社長 | ||||||
1999年8月 | オリイメック㈱監査役 | ||||||
2000年6月 | 取締役経営業務本部副本部長兼副本社長 | ||||||
2003年6月 | 取締役経営業務本部長兼副本社長 | ||||||
2004年6月 2014年10月 | 常勤監査役(現) 佐世保重工業㈱監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
常勤監査役 | 岩 切 辰 美 | 1952年3月23日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)8 | 11,600 | |
2008年4月 | 執行役員生産業務本部副本部長 | ||||||
2009年10月 | 執行役員生産業務本部長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員生産業務本部長兼伊万里事業所副事業所長 | ||||||
2011年4月 | 常務執行役員生産業務本部長兼伊万里事業所副事業所長兼ISO総括 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員生産業務本部長兼伊万里事業所長兼ISO総括 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員伊万里事業所長兼ISO総括 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役員伊万里事業所長 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 荒 木 勝 | 1952年3月19日生 | 1976年8月 | 監査法人中央会計事務所入社 | (注)7 | ― | |
1980年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
2004年2月 | 荒木公認会計士事務所設立 | ||||||
2005年12月2012年6月 | ㈱梅の花監査役(現) 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 山 下 公 央 | 1951年2月18日生 | 1974年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)8 | ― | |
2004年7月 | ㈱UFJホールディングス(現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当 | ||||||
2005年6月 | カブドットコム証券㈱社外取締役(取締役会長) | ||||||
2010年6月 | 雄洋海運㈱(現 JXオーシャン㈱)社外監査役 大阪証券金融㈱(現 日本証券金融㈱)社外監査役 | ||||||
2012年6月 | ㈱みどり会 社外監査役(現) | ||||||
2012年6月 | 三信㈱ 社外監査役(現) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 482,425 |
(注) 1 代表取締役社長 名村建介は、代表取締役会長 名村建彦の長男であります。
2 取締役 鈴木輝雄は社外取締役であります。
3 監査役 荒木勝及び監査役 山下公央は社外監査役であります。
4 2005年6月から執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の執行役員他4名で構成されております。
5 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02129] S10055U8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。