有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004W4Z
株式会社ミツバ 役員の状況 (2015年3月期)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 日 野 昇 | 1937年11月27日生 | 1962年4月 | 日立工機㈱に入社 | (注)3 | 274 | |
1966年6月 | 当社に入社 | ||||||
1976年2月 | 取締役に就任 | ||||||
1979年6月 | 常務取締役に就任 | ||||||
1981年6月 | 専務取締役に就任 | ||||||
1985年6月 | 代表取締役副社長に就任 | ||||||
1988年6月 | 代表取締役社長に就任 | ||||||
2007年6月 | 代表取締役会長に就任、 現在に至る | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 経営企画管掌、情報システム管掌、営業管掌 | 長 瀬 裕 一 | 1954年1月6日生 | 1976年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 16 |
2005年4月 | 執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
2013年4月 | 社長執行役員に就任 | ||||||
2013年6月 | 代表取締役社長に就任、 現在に至る | ||||||
代表取締役 | 専務執行役員 事業統括 | 高 橋 良 和 | 1951年10月22日生 | 1975年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 18 |
2004年1月 | 執行役員に就任 | ||||||
2008年6月 | 取締役執行役員に就任 | ||||||
2011年4月 | 取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 取締役専務執行役員に就任 | ||||||
2015年6月 | 代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る | ||||||
代表取締役 | 専務執行役員 総務・人事統 括、財務統括 | 三 田 賢 一 | 1949年3月31日生 | 1972年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 19 |
2004年1月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2008年6月 | ㈱オフィス・アドバン代表取締役社長に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2008年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
2011年4月 | 取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2013年4月 | 取締役専務執行役員に就任 | ||||||
2015年6月 | 代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る | ||||||
取締役相談役 | 阿久戸 庸 夫 | 1944年9月13日生 | 1971年8月 | 当社に入社 | (注)3 | 81 | |
1994年6月 | 取締役に就任 | ||||||
1997年6月 | 常務取締役に就任 | ||||||
2002年6月 | 専務取締役に就任 | ||||||
2003年6月 | 代表取締役専務に就任 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役専務執行役員に就任 | ||||||
2007年6月 | 代表取締役社長に就任 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役相談役に就任 | ||||||
2013年6月 | 取締役相談役に就任、 現在に至る | ||||||
取締役 | 高 原 勝 男 | 1945年2月14日生 | 1968年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 34 | |
1995年6月 | 取締役に就任 | ||||||
2003年6月 | 取締役を退任 | ||||||
2003年6月 | 自動車電機工業㈱取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2007年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2010年4月 | 取締役専務執行役員に就任 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役専務執行役員 に就任 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役副社長執行役員 に就任 | ||||||
2015年6月 | 取締役に就任、現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 工 藤 光 和 | 1961年8月22日生 | 1985年4月 | ㈱横浜銀行入行 | (注)3 | ― | |
2002年10月 | 同行追浜支店長 | ||||||
2004年4月 | 同行融資部グループ長 | ||||||
2008年2月 | 同行融資部経営サポート室長 | ||||||
2008年8月 | 同行融資部副部長 | ||||||
2009年10月 | 同行平塚支店長 | ||||||
2011年5月 | 同行小田原支店長 | ||||||
2013年4月 | 同行執行役員 リスク統括部長、現在に至る | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 小 林 幸 治 | 1953年2月26日生 | 1976年4月 | 当社に入社 | (注)5 | 13 | |
1999年4月 | 研究部長 | ||||||
2002年4月 | 第二開発部長 | ||||||
2005年4月 | 工機部長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員に就任 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役に就任、 現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 三 橋 輝 英 | 1963年10月13日生 | 1986年4月 | ㈱横浜銀行入行 | (注)6 | ― | |
2002年10月 | 同行磯子支店長 | ||||||
2006年4月 | 同行桐生支店長 | ||||||
2008年4月 | 同行営業統括部地域戦略推進室主任営業店指導役 | ||||||
2009年4月 | 同行営業本部主任営業店指導役 | ||||||
2011年2月 | 同行営業本部グループ長 | ||||||
2011年5月 | 同行営業統括部営業本部事務局グループ長 | ||||||
2012年5月 | 同行登戸支店長 | ||||||
2014年10月 | 同行人事部付主任調査役 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役に就任、現在に至る | ||||||
監査役 | 塚 越 紀 隆 | 1951年2月11日生 | 1976年3月 | 桐生瓦斯㈱入社 | (注)4 | 17 | |
1989年3月 | 同社代表取締役専務に就任 | ||||||
1999年12月 | 同社代表取締役副社長に就任 | ||||||
2003年3月 | 沼田ガス㈱代表取締役に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2004年3月 | 桐生瓦斯㈱代表取締役社長に就任、現在に至る | ||||||
2004年6月 | 当社監査役に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2007年1月 | ㈱FM桐生代表取締役社長に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2009年3月 | 桐生プロパンガス㈱代表取締役社長に就任(兼職)、 現在に至る | ||||||
監査役 | 藤 原 晃 | 1947年3月22日生 | 1972年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 4 | |
2008年6月 | 当社監査役に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
計 | 480 |
(注) 1.取締役工藤光和氏は、社外取締役であります。
2.監査役塚越紀隆及び藤原晃の両氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している3名のほか、下記の26名であります。
役名 | 氏名 | 担当 |
副社長執行役員 | 木村 好正 | 北米統括 アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO |
常務執行役員 | 大瀧 博行 | 第三事業責任者 |
常務執行役員 | 小山 正行 | 第二事業責任者 |
常務執行役員 | 奈良 高志 | 生産担当、ミツバ・シカル・インディア・リミテッド 社長 |
常務執行役員 | 関田 茂夫 | 調達統括、情報システム担当 |
常務執行役員 | 多田 巧 | 営業統括 |
常務執行役員 | 北田 勝義 | 第一事業責任者、横浜研究開発センター担当 |
執行役員 | 西川 真吾 | インドプロジェクト担当 |
執行役員 | 棚橋 得有 | 生産統括 |
執行役員 | 尾形 永 | 第五事業責任者、技術開発担当 |
執行役員 | 武 信幸 | 経営企画・環境管理担当、総務・人事担当、財務担当 |
執行役員 | 樋桁 秀男 | 事業担当 |
執行役員 | 白土 昌義 | 北米担当、コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイ SVP |
執行役員 | 東海林 正範 | 生産担当、コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイ 社長 |
執行役員 | 野末 裕 | 第四事業責任者 |
執行役員 | 新井 邦彦 | 生産担当、三葉電器(大連)有限公司 総経理 |
執行役員 | 茂木 真通 | 営業担当 |
執行役員 | 木内 啓治 | 品質保証統括 |
執行役員 | 南 秀行 | 第三事業副責任者 |
執行役員 | 武井 茂 | 生産担当 |
執行役員 | 永井 邦夫 | 生産技術統括 |
執行役員 | 阿部 純 | 生産技術担当 |
執行役員 | 齋藤 立 | 営業担当 |
執行役員 | 水野 幸司 | 営業担当 |
執行役員 | 稲村 春喜 | 生産技術担当 |
執行役員 | 今井 秀夫 | 品質保証担当 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02205] S1004W4Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。