有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005103
株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) 役員の状況 (2015年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 奥窪 宏章 | 1955年10月23日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 70 | |
2000年7月 | 当社社長室長 | ||||||
2001年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役就任、経営管理副統括部長 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役就任、経営管理統括部長 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
常務取締役 | 営業管掌 営業統括 部長 | 粟根 康浩 | 1961年4月27日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2010年4月 | 当社営業推進本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任、営業統括部長(現) | ||||||
2013年6月 | 当社営業管掌(現) | ||||||
2015年6月 | 当社常務取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 生産管掌 生産統括 部長 | 国富 純 | 1951年5月12日生 | 1975年3月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
1994年4月 | 当社貿易部長 | ||||||
2000年7月 | 当社執行役員、営業統括副部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役就任(現)、営業統括責任者 | ||||||
2005年6月 | 当社海外事業統括部長 | ||||||
2011年6月 | 当社生産統括部長(現) | ||||||
2013年6月 | 当社生産管掌(現) | ||||||
取締役 | 国際事業 管掌 国際事業 統括部長 | 森川 重美 | 1952年11月15日生 | 1977年8月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
1997年4月 | 当社営業企画部長 | ||||||
2001年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2003年7月 | 当社ヘルスケア事業部長 | ||||||
2003年12月 | ㈱ジェイ・オー・ファーマ代表取締役専務就任 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役就任(現)、営業統括部長 | ||||||
2011年6月 | 当社国際事業統括部長(現) | ||||||
2013年6月 | 当社国際事業管掌(現) | ||||||
取締役 | 研究開発 管掌 研究開発 統括部長 | 佐藤 雅文 | 1963年9月25日生 | 1987年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2009年7月 | 当社出雲工場技術部長 | ||||||
2011年7月 | 当社執行役員、中央研究所長(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現)、研究開発管掌(現)、研究開発統括部長(現) | ||||||
取締役 | 経営企画 管掌 経営企画 部長 | 桂 龍司 | 1963年7月30日生 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2010年7月 | 当社経営企画部長(現) | ||||||
2011年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現)、経営企画管掌(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 井口 明彦 | 1953年11月29日生 | 1977年4月 | 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ)入社 | (注)3 | - | |
2008年6月 | 株式会社カネカ執行役員 | ||||||
2011年3月 | 同社医療器事業部長(現) | ||||||
2011年6月 | 同社常務執行役員(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2015年4月 | 株式会社カネカメディックス代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 池村 和朗 | 1953年2月26日生 | 1983年4月 | 弁護士登録(広島弁護士会) | (注)3 | - | |
同 | 冨川総合法律事務所入所 | ||||||
1991年8月 | 広島中央法律事務所開設 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 兼口 昇万 | 1947年7月8日生 | 1974年10月 | 当社入社 | (注)5 | 17 | |
1997年1月 | 当社資材部長 | ||||||
1997年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 当社顧問 | ||||||
同 | ㈱ジェイ・オー・ファーマ代表取締役専務就任 | ||||||
2008年6月 | 当社補欠監査役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 林原 康三 | 1933年8月30日生 | 1992年7月 | 呉税務署長退職 | (注)4 | 49 | |
1995年4月 | 当社顧問 | ||||||
1995年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 早稲田 幸雄 | 1949年1月11日生 | 1971年4月 | プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 | (注)5 | - | |
1977年4月 | 早稲田公認会計士事務所長(現) | ||||||
同 | 監査法人中央会計事務所(2006年名称変更にて みすず監査法人)入所 | ||||||
1988年6月 | 同上法人 代表社員 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 204 |
(注)1 取締役 井口明彦氏及び池村和朗氏は、社外取締役であります。
2 監査役 林原康三氏及び早稲田幸雄氏は、社外監査役であります。
3 任期は2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、JMS役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
水戸 晃 | 1953年1月7日生 | 2013年7月 | 岡山西税務署長退職 | (注) | - |
2013年8月 | 水戸税理士事務所開設(現) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02303] S1005103)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。