男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長
| | 渡辺 健一 | 1946年12月17日生 |
|
| | 1972年8月 | 当社入社、社長室長 | 1975年5月 | 取締役就任 | 1977年4月 | 常務取締役就任 | 1980年6月 | 取締役副社長就任 | 1984年8月 | 代表取締役社長就任 | 2012年6月 | 取締役会長就任(現任) |
| (注)3 | 216 |
代表取締役 社長 | 営業 本部長 | 福島 孝一 | 1956年3月22日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2003年10月 | 営業部担当部長 | 2004年6月 | 取締役就任 | 2005年4月 | 営業部長 | 2006年6月 | 常務取締役就任 | 2008年6月 | 専務取締役就任 | 2012年1月 | 取締役副社長就任 | 2012年6月 2014年4月 | 代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任(現任) |
| (注)3 | 17 |
常務取締役 | 施工部長 | 野々村 隆 | 1952年7月27日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2001年4月 | 建築部長 | 2004年6月 | 取締役就任 | 2005年6月 | 執行役員、建築担当 | 2006年6月 | 取締役就任、施工担当 | 2012年1月 2014年4月 2015年4月 | 常務取締役営業部長就任 常務取締役工務部長就任 常務取締役施工部長就任(現任) |
| (注)3 | 6 |
常務取締役 | 経営管理部長 | 清水 省己 | 1960年2月17日生 |
|
| | 2004年7月 | ㈱三井住友銀行東京中央法人営業第四部部付部長 | 2005年5月 | 同行浅草橋法人営業部部付部長 | 2009年6月 | 当社入社(経営管理部部長) | 2009年6月 2011年6月 | 執行役員経営管理部長 取締役経営管理部長就任 | 2015年6月 | 常務取締役経営管理部長就任(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | 工務部長 | 村上 一彦 | 1958年7月3日生 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | 施工部建築担当部長 | 2012年1月 | 施工部建築部長 | 2012年6月 | 執行役員建築部長 | 2013年6月 2015年4月 | 取締役施工部長兼建築部長就任 取締役工務部長就任(現任) |
| (注)3 | 18 |
取締役 | 土木部長 | 西垣 誠 | 1956年12月12日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 1997年4月 | 土木部課長 | 2005年4月 | 施工部次長 | 2011年4月 2012年1月 2012年6月 | 施工部土木担当部長 施工部土木部長 執行役員土木部長 | 2014年6月 | 取締役土木部長就任(現任) |
| (注)3 | 7 |
取締役 | | 上甲 晃 | 1941年10月31日生 |
|
| | 1978年10月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)電子レンジ事業部販売課長 | 1981年10月 | 財団法人松下政経塾出向 理事・塾頭 | 1995年10月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)副理事 | 1996年5月 | (有)志ネットワーク社設立 代表取締役(現任) | 1997年4月 | 「青年塾」設立 塾長(現任) | 2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 河合 正廣 | 1950年11月18日生 |
|
| | 1969年3月 | 当社入社 | 2001年4月 | 品質管理部長 | 2002年6月 | 取締役就任 | 2004年4月 | 常務取締役就任 | 2005年4月 | 取締役施工部長就任 | 2006年6月 | 常務取締役施工部長就任 | 2012年6月 | 専務取締役施工部長就任 | 2013年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)4 | 18 |
監査役 | | 竹内 健二 | 1949年2月24日生 |
|
| | 1999年6月 | ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)明石支店長 | 2000年10月 | ㈱みなと銀行執行役員企画部長 | 2003年6月 | 同行常務執行役員企画部長 | 2006年6月 | 同行代表取締役専務兼専務執行役員就任 | 2009年3月 | 同行代表取締役専務就任 | 2009年6月 | ㈱神戸みなと興産代表取締役社長就任 | 2010年6月 2011年6月 | 同社代表取締役会長就任 当社監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 柳田 哲史 | 1944年4月10日生 |
|
| | 1998年7月 | ㈱大林組理事 | 2000年3月 | 同社本店営業第六部部長 | 2004年6月 | 当社入社、顧問 | 2004年6月 | 専務取締役就任 | 2006年6月 | 取締役副社長就任 | 2012年6月 | 監査役就任(現任) |
| (注)6 | 11 |
監査役 | | 久 英之 | 1946年12月26日生 |
|
| | 2000年4月 | 御国色素㈱技術部部長 | 2002年1月 | 同社取締役就任 | 2005年4月 | 同社専務取締役就任 | 2007年4月 | 御国色素㈱の子会社ナノテクミクニ㈱取締役社長兼任 | 2012年3月 | 御国色素㈱専務取締役及びナノテクミクニ㈱取締役社長退任 | 2012年4月 | ㈱DR.GOO設立 代表取締役就任(現任) | 2015年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
計 | 292 |
(注)1.取締役 上甲 晃氏は、社外取締役であります。
2.監査役 竹内健二氏及び久 英之氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。
4.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
6.2012年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
7.当社は執行役員制度を導入しており、2015年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
| | |
役名 | 氏名 | 職名又は担当 |
執行役員 | 小山 隆夫 | ケミカル運輸㈱代表取締役 |
執行役員 | 森田 敏夫 | 建築部長 |