有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053HG
日本コークス工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 及川毅、前川晋は、社外取締役である。
2.監査役 齋藤純夫、定盛順一、黒田和男は、社外監査役である。
3.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.当社は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 社長 | 西尾 仁見 | 1950年10月1日 | 1974年4月 新日本製鐵株式会社入社 1997年4月 同社エンジニアリング事業本部 環境・水道事業部 環境プラント第一部長 1999年4月 同社同本部同事業部 環境プラント営業部 部長 2001年6月 同社同本部 総括部長 2005年6月 同社取締役エンジニアリング事業本部 総括部長 2006年4月 同社取締役同本部 海洋・エネルギー事業部長 2006年6月 新日鉄エンジニアリング株式会社取締役常務執行役員 海洋・エネルギー事業部長 2009年10月 同社取締役常務執行役員 調達本部長 2011年6月 当社代表取締役社長(現) | (注)3 | 40,200 | |
専務取締役 | 鍜治屋 和博 | 1955年12月24日 | 1979年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 2004年4月 当社本店人事・総務部長 2005年6月 当社執行役員 本店人事・総務部長 2006年4月 当社執行役員 総務部長 2007年6月 当社取締役 常務執行役員総務部長 2008年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画部長 2010年6月 当社取締役 経営企画部長 2011年9月 当社取締役 人事・総務部長 2013年6月 当社常務取締役 人事・総務部長 2015年6月 当社専務取締役(現) | (注)3 | 26,800 | |
常務取締役 | 経営管理部長 | 清水 昭彦 | 1958年5月26日 | 1981年4月 株式会社三井銀行入行 2006年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 2009年4月 同行 監査部 上席考査役 2009年10月 同行 同部 副部長 2011年1月 当社経理部長 2011年4月 当社執行役員 経理部長 2011年9月 当社執行役員 経営管理部長 2013年6月 当社常務取締役 経営管理部長(現) | (注)3 | 12,500 |
常務取締役 | 吉田 祥治 | 1953年8月24日 | 1979年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 2006年6月 当社総合エンジニアリング事業本部副本部長 2007年11月 当社技術統括部長 2008年4月 当社執行役員 技術統括部長 2010年6月 当社取締役 化工機事業部長 2011年4月 当社取締役 北九州事業所長 2013年6月 当社常務取締役 北九州事業所長 2015年4月 当社常務取締役 (現) | (注)3 | 20,200 | |
常務取締役 | 北九州事業 所長 | 植松 宏志 | 1952年4月14日 | 1977年4月 新日本製鐵株式会社入社 2009年10月 同社製銑技術部 部長 2012年7月 当社執行役員 北九州事業所副所長 2013年6月 当社常務執行役員 北九州事業所副所長 2015年4月 当社常務執行役員 北九州事業所長 2015年6月 当社常務取締役 北九州事業所長(現) | (注)5 | 3,000 |
常務取締役 | 中村 好二 | 1958年2月26日 | 1980年4月 住友商事株式会社入社 2006年10月 同社 非鉄金属原料部長 2009年4月 住商CRM株式会社 社長 2011年10月 中国住友商事グループ 中国資源・エネルギー部門長(北京) 2015年4月 当社顧問 2015年6月 当社常務取締役(現) | (注)5 | 3,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | 及川 毅 | 1959年2月26日 | 1981年4月 住友商事株式会社入社 2006年4月 同社 ドバイ事務所長 2008年7月 SC Tubular and steel products社 社長(ドバイ) 2010年4月 住友商事株式会社理事 中東支配人 兼 中東住友商事会社 社長(ドバイ) 2012年4月 同社理事 金属総括部長 2013年4月 同社理事 米国総支配人補佐 米州住友商事会社 上席副社長 (ヒューストン) 2015年4月 同社執行役員 資源第二本部長(現) 2015年6月 当社取締役(現) | (注)5 | - | |
取締役 | 前川 晋 | 1967年10月18日 | 1991年4月 住友金属工業株式会社入社 2012年10月 新日鐵住金株式会社 和歌山製鐵所 業務部 経理室長 2012年11月 同社 財務部 財務総括室 主幹 2015年5月 同社 関係会社部 上席主幹(現) 2015年6月 当社取締役(現) | (注)5 | - | |
常勤監査役 | 釣出 進一 | 1955年1月26日 | 1978年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社 2004年4月 当社執行役員 本店経営企画部長 2004年8月 当社執行役員 本店財務部長兼経理部長 2005年4月 当社執行役員 本店経理部長 2008年6月 三井鉱山マテリアル株式会社専務取締役業 務部長 2012年5月 当社顧問 2012年6月 当社常勤監査役(現) | (注)4 | 7,400 | |
監査役 | 齋藤 純夫 | 1948年1月8日 | 1971年6月 株式会社三井銀行入行 2000年4月 株式会社さくら銀行執行役員 東京営業第 二部長 2001年4月 三井オートリース株式会社(現住友三井オ ートサービス株式会社)顧問 2001年12月 同社社長 2007年10月 住友三井オートサービス株式会社副社長 2012年6月 当社監査役(現) | (注)4 | - | |
監査役 | 定盛 順一 | 1963年3月22日 | 1985年4月 東洋信託銀行株式会社入行 1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年5月 公認会計士登録 2002年6月 中央青山監査法人社員 2006年7月 住友商事株式会社資源・エネルギー事業部 門資源・エネルギー総括部長付 2008年7月 同社資源・エネルギー事業部門 資源・エネルギー総括部長付事業会社支援チームリー ダー 2009年4月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品 総括部長付(現) 2010年6月 当社監査役(現) | (注)4 | - | |
監査役 | 黒田 和男 | 1965年6月29日 | 1989年4月 新日本製鐵株式会社入社 2007年7月 同社君津製鐵所 労働・購買部 労政・人事グループリーダー 2011年4月 同社 経営企画部 マネージャー 2012年10月 新日鐵住金株式会社 経営企画部 上席主幹(現) 2015年6月 当社監査役(現) | (注)5 | - | |
計 | 113,100 |
(注)1.取締役 及川毅、前川晋は、社外取締役である。
2.監査役 齋藤純夫、定盛順一、黒田和男は、社外監査役である。
3.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.当社は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
執行役員 | コークス部長 | 森 俊一郎 |
執行役員 | 化工機事業部長 | 大渕 正夫 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00030] S10053HG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。