有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004L8Z
菱洋エレクトロ株式会社 役員の状況 (2015年1月期)
役名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 (年) | 所有 株式数 (千株) | |
代 表 取締役 会 長 | 小川 贒八郎 | 1945年1月8日生 | 1963年9月 | 当社入社 | (注)4 | 85 | |
1982年5月 | 経理部長 | ||||||
1984年4月 | 取締役経理部長、事務管理部長 | ||||||
1989年4月 | 常務取締役管理本部長、総務人事本部管掌 | ||||||
1995年7月 | 専務取締役システム情報機器営業本部・情報システム部担当 | ||||||
1999年4月 | 代表取締役専務取締役システム情報機器営業統括、電子営業統括 | ||||||
2006年4月 | 代表取締役副社長システム情報機器営業統括 | ||||||
2006年8月 | 代表取締役副社長営業・技術部門統括、システム情報機器営業統括 | ||||||
2008年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
代 表取締役社 長 | 大内 孝好 | 1956年6月21日生 | 1980年4月 | 当社入社 電子機器・半導体電子デバイス営業担当 | (注)4 | 6 | |
2001年8月 | システム情報機器営業第二本部営業部長 | ||||||
2005年8月 | システム情報機器営業第二本部長 | ||||||
2007年2月 | 執行役員システム情報機器営業第二本部長 | ||||||
2007年8月 | 執行役員経営戦略室副室長(兼任) | ||||||
2008年4月 | 取締役システム情報機器営業管掌、半導体・システム情報機器技術統括、市場開拓プロジェクト(現、新規事業本部)統括 | ||||||
2011年7月 | 取締役エンベデッド本部(現IS本部)副本部長(兼任) | ||||||
2012年4月 | 取締役東日本ブロック長(兼任) | ||||||
2012年11月 | 常務取締役東日本ブロック長、IS本部副本部長(兼任) | ||||||
2012年12月 | 常務取締役営業・技術統括 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役専 務 執 行 役 員 | 経営戦略室長 | 堀切 豊 | 1951年6月28日生 | 1975年4月 | 太陽生命保険相互会社(現太陽生命保険株式会社)入社 | (注)4 | 4 |
1989年7月 | 当社入社 | ||||||
2000年2月 | 経理部長 | ||||||
2001年4月 | 執行役員経理部長 | ||||||
2003年4月 | 取締役経理本部統括、情報システム室統括 | ||||||
2009年2月 | 取締役経理本部統括、CSR推進室統括 | ||||||
2009年4月 | 常務取締役総務人事本部統括、経理本部統括、CSR推進室統括 | ||||||
2011年4月 | 専務取締役管理本部長、経営戦略室長、CSR推進室長 | ||||||
2014年2月 | 取締役専務執行役員管理本部長、経営戦略室長、CSR推進室長 | ||||||
2015年2月 | 取締役専務執行役員経営戦略室長(現任) |
役名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 (年) | 所有 株式数 (千株) | |
取締役常 務 執 行 役 員 | 海外半導体営業管掌、IS本部管掌、半導体営業第一本部長 | 菊次 伸夫 | 1955年3月11日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
1997年3月 | 半導体第二部長 | ||||||
2006年8月 | 大阪支店長 | ||||||
2007年8月 | 執行役員西日本ブロック長、大阪支店長 | ||||||
2008年4月 | 取締役西日本ブロック長、大阪支店長 | ||||||
2009年2月 | 取締役経営戦略室統括、情報システム室統括、西日本ブロック長 | ||||||
2010年2月 | 取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、経営戦略室長 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長 | ||||||
2012年2月 | 常務取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、IS本部長 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役海外半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、IS本部長 | ||||||
2014年2月 | 取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、IS本部長 | ||||||
2014年10月 2015年2月 | 取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、西日本ブロック統括、半導体営業第一本部長、IS本部長 取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、IS本部管掌、 半導体営業第一本部長(現任) | ||||||
取締役上 席執 行役 員 | 国内半導体営業統括、国内半導体営業推進室統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 | 小林 賢次郎 | 1953年1月31日生 | 1971年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 2 |
2010年4月 | 当社出向 半導体営業第二本部副本部長 | ||||||
2011年2月 | 執行役員半導体第二本部長、関東ブロック長 | ||||||
2011年4月 | 当社入社 | ||||||
2014年2月 | 上席執行役員半導体営業第二本部長、関東ブロック長 | ||||||
2014年10月 | 上席執行役員国内半導体営業統 括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 | ||||||
2015年2月 | 上席執行役員国内半導体営業統 括、国内半導体営業推進室統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 | ||||||
2015年4月 | 取締役上席執行役員国内半導体営業統括、国内半導体営業推進室統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長(現任) |
役名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 (年) | 所有 株式数 (千株) | |
取締役上 席執 行役 員 | システム情報機器営業第一本部長、グローバル事業推進室長 | 田辺 正昭 | 1959年10月18日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
2003年8月 | システム情報機器営業統括営業業務部長 | ||||||
2009年6月 | システム情報機器営業第一本部長 | ||||||
2011年2月 | 執行役員システム情報機器営業第一本部長 | ||||||
2014年2月 | 上席執行役員システム情報機器営業第一本部長 | ||||||
2015年4月 | 取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部長,グローバル事業推進室長(現任) | ||||||
取締役 | 早川 吉春 | 1948年2月23日生 | 1973年8月 | 公認会計士登録 | (注)4 | - | |
1985年4月 | 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役 | ||||||
1992年1月 | 中央監査法人業務本部担当代表社員 | ||||||
1997年11月 | 霞エンパワーメント研究所代表(現任) | ||||||
2007年6月 | 三井不動産株式会社社外取締役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社カカクコム社外取締役(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社サンリオ社外取締役 (現任) | ||||||
取締役 | 中原 都実子 | 1966年11月9日生 | 1990年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)4 | - | |
1993年 | 翻訳業務等 | ||||||
2000年10月 | 弁護士登録(横浜弁護士会) | ||||||
2000年12月 | 庄司・仁平法律事務所(現横浜関内法律事務所)入所 | ||||||
2007年4月 | 横浜開港法律事務所設立 | ||||||
2013年4月 | 横浜家庭裁判所家事調停委員 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常 勤 監査役 | 田中 昭男 | 1942年10月21日生 | 1963年7月 | 当社入社 | (注)5 | 20 | |
1986年2月 | 事務管理部長 | ||||||
1995年4月 | 監査室長 | ||||||
2001年4月 | 監査役 | ||||||
2004年4月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 安井 勝正 | 1943年2月13日生 | 1965年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)5 | - | |
1989年10月 | 同社半導体計画部長 | ||||||
1993年10月 | 同社半導体第二事業部長 | ||||||
1997年6月 | 同社関西支社副支社長 | ||||||
1998年7月 | 同社理事 | ||||||
2000年4月 | 同社中部支社支社長 | ||||||
2002年4月 | 千代田三菱電機機器販売株式会社専務取締役 | ||||||
2003年4月 | 株式会社アイプラネット取締役社長 | ||||||
2008年5月 | 当社非常勤顧問 | ||||||
2010年4月 | 当社監査役(現任) |
役名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 (年) | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 木村 良二 | 1950年10月15日生 | 1980年4月 | 弁護士登録(横浜弁護士会) | (注)5 | - | |
1983年4月 | 木村良二法律事務所開設 | ||||||
2006年4月 | 横浜弁護士会会長 | ||||||
2007年6月 | 横浜国立大学公正委員会委員(現任) | ||||||
2008年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
2012年4月 | 日本司法支援センター神奈川地方事務所所長(現任)、当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 野辺地 勉 | 1950年3月13日生 | 1972年4月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)5 | - | |
1975年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
1988年6月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
2006年8月 | 野辺地公認会計士事務所開設 | ||||||
2007年2月 | 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2007年10月 | 株式会社内田洋行監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2013年8月 | 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー(現任) | ||||||
計 | 131 |
(注)1 取締役のうち、早川吉春及び中原都実子は社外取締役であります。
2 監査役のうち、安井勝正、木村良二及び野辺地勉は社外監査役であります。
3 当社では、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は以下の4名で、上席執行役員:管理本部長兼海外営業本部長、CSR部統括 脇清、技術本部統括、システム情報機器営業第二本部長 中山春雄、執行役員:営業推進本部長 福本智、西日本ブロック長兼大阪支店長 徳永琢己で構成されております。
4 2015年4月28日開催の第55回定時株主総会の終結の時から2年間
5 2012年4月26日開催の第52回定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02685] S1004L8Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。