有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10058GY
株式会社安藤・間 役員の状況 (2015年3月期)
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6%)
(注)1.取締役 藤田讓及び池田章子は、「社外取締役」である。
2.監査役 大貫裕仁及び上村成生は、「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役 馬場義彦の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 大貫裕仁は前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2015年3月1日就任から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 平田公弘及び上村成生の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
6.所有株式数は全て普通株式に係るものである。
7.2015年6月26日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりである。
○は取締役兼務者である。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 小 野 俊 雄 | 1947年5月18日生 | 1972年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 97 | |
2003年10月 | 株式会社間組執行役員九州支店長 | ||||||
2005年5月 | 同社執行役員関東土木支店長 | ||||||
2005年6月 | 同社常務執行役員関東土木支店長 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役副社長 土木事業・海外事業担当 | ||||||
2007年12月 2013年4月 | 同社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 野 村 俊 明 | 1950年3月4日生 | 1972年4月 | 安藤建設株式会社入社 | (注)3 | 23 | |
2003年11月 | 同社大阪支店長 | ||||||
2004年4月 | 同社執行役員 大阪支店長 | ||||||
2006年4月 | 同社常務執行役員 営業第二本部長 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役常務執行役員 営業第二本部長 | ||||||
2008年4月 | 同社取締役専務執行役員 営業第二本部長 兼 都市開発本部長 | ||||||
2009年4月 | 同社取締役専務執行役員 営業本部統括 兼 営業第二本部長兼 都市開発本部長 | ||||||
2010年4月 | 同社代表取締役執行役員副社長 営業本部統括 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役社長・ 執行役員社長 | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 土木事業担当 | 肥 後 満 朗 | 1950年6月29日生 | 1974年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 34 |
2003年10月 | 株式会社間組横浜支店副支店長 | ||||||
2005年5月 | 同社九州支店長 | ||||||
2005年6月 | 同社役員待遇九州支店長 | ||||||
2006年6月 | 同社執行役員九州支店長 | ||||||
2008年6月 | 同社常務執行役員九州支店長 | ||||||
2009年4月 | 同社常務執行役員 関東土木支店長 | ||||||
2011年4月 | 同社常務執行役員 土木事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役常務執行役員 土木事業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役副社長 土木事業担当(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 管理本部担当 | 金 子 治 行 | 1956年5月28日生 | 2000年10月 | 株式会社第一勧業銀行三鷹支店長 | (注)3 | 7 |
2004年6月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 営業第十部長 | ||||||
2006年3月 | 株式会社みずほ銀行築地支店長 | ||||||
2008年4月 | みずほ信託銀行株式会社執行役員 | ||||||
2009年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役 兼 常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 株式会社間組入社 顧問 | ||||||
2011年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 企画・財務・法務・審査担当 | ||||||
2012年4月 | 同社代表取締役副社長 企画・財務・法務・審査担当 | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役副社長 管理本部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 副社長 | 建築事業本部長 | 植 野 寿 憲 | 1947年4月19日生 | 1970年4月 | 安藤建設株式会社入社 | (注)3 | 56 |
1998年4月 | 同社東北支店副支店長 | ||||||
2002年4月 | 同社第二建築事業部副事業部長 | ||||||
2006年4月 | 同社営業本部営業第三本部長 | ||||||
2007年4月 | 同社執行役員 首都圏事業本部 第一建築事業部長 | ||||||
2009年4月 | 株式会社間組入社 顧問 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役副社長 建築事業担当 | ||||||
2013年4月 2015年4月 | 当社取締役専務執行役員 建築事業本部長 当社取締役副社長 建築事業本部長(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 建築事業本部 担当 | 山 崎 光 | 1955年2月20日生 | 2001年3月 | 三菱信託銀行株式会社 営業統括部長 | (注)3 | 24 |
2004年3月 | 同社営業第2部長 | ||||||
2005年8月 | 株式会社東京三菱銀行 信託業務部長(出向) | ||||||
2007年6月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員法人企画推進部長 | ||||||
2008年6月 | 進和ビル株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2010年4月 | 株式会社間組入社 顧問 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役常務執行役員 建築事業本部担当 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役専務執行役員 建築事業本部担当 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役専務執行役員 建築事業本部担当(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当 | 小 島 秀 一 | 1953年3月16日生 | 1976年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 34 |
2003年10月 | 株式会社間組 経営企画室企画部長 | ||||||
2005年6月 | 同社秘書部長 | ||||||
2007年5月 | 同社関東土木支店副支店長 | ||||||
2007年6月 | 同社役員待遇関東土木支店 副支店長 | ||||||
2009年10月 | 同社役員待遇経営企画本部 副本部長 | ||||||
2010年4月 | 同社執行役員管理本部長 兼 経営企画部担当 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役執行役員 管理本部長 兼 経営企画部担当 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役常務執行役員 管理本部長 兼 CSR・経営企画部担当 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役専務執行役員社長室長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役専務執行役員 社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務執行役員 | 建築事業本部 副本部長 兼 営業統括部長 兼 営業統括部 都市開発部長 | 杉 本 文 雄 | 1954年4月16日生 | 1977年4月 2003年10月 2005年5月 2007年6月 2008年7月 2009年4月 2009年11月 2010年4月 2012年4月 2012年6月 2013年4月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組建築事業本部 営業部長 同社東北支店副支店長 同社役員待遇東北支店副支店長 同社役員待遇東京建築第二支店 副支店長 同社執行役員北陸支店長 同社執行役員建築事業本部 副本部長 同社常務執行役員東京建築支店長 同社常務執行役員建築事業本部長 同社取締役常務執行役員 建築事業本部長 当社常務執行役員 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 | (注)3 | 13 |
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 営業統括部都市開発部長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 建築事業本部 副本部長 | 福 西 清 香 | 1955年11月9日生 | 1979年4月 2004年4月 2006年4月 2010年4月 2011年4月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 安藤建設株式会社入社 同社名古屋支店副支店長 同社執行役員名古屋支店長 同社常務執行役員第二建築 事業部長 同社常務執行役員建築本部 副本部長 当社常務執行役員安全品質環境 本部長 当社常務執行役員建築事業本部 副本部長 当社取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長(現任) | (注)3 | 19 |
取締役 常務執行役員 | 土木事業本部長 | 菊 地 保 旨 | 1956年12月25日生 | 1980年4月 2003年12月 2008年4月 2010年4月 2012年10月 2013年3月 2013年4月 2015年4月 2015年6月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組国際事業統括支店 スンガイキンタダム建築作業所長 同社東北支店長井ダム出張所長 同社大阪支店土木部長 同社大阪支店副支店長 同社九州支店副支店長 当社執行役員九州支店長 当社常務執行役員土木事業本部長 当社取締役常務執行役員 土木事業本部長(現任) | (注)3 | 4 |
取締役 | 藤 田 讓 | 1941年11月24日生 | 1994年4月 1996年4月 2008年7月 2009年7月 2015年6月 | 朝日生命保険相互会社常務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社最高顧問(現任) 当社取締役(現任) | (注)1 (注)3 | - | |
取締役 | 池 田 章 子 | 1944年3月5日生 | 1994年6月 1998年4月 2000年6月 2005年9月 2015年6月 | ブルドックソース株式会社 取締役経営企画室長 同社常務取締役マーケティング 室長 兼 研究所担当 同社代表取締役社長(現任) イカリソース株式会社 代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任) | (注)1 (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 馬 場 義 彦 | 1954年12月21日生 | 1978年4月 2003年10月 2006年8月 2006年10月 2008年6月 2010年4月 2011年1月 2012年10月 2013年4月 2014年6月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組九州支店管理部長 同社経営企画本部企画部部長 同社コンプライアンス推進部長 同社審査・監査部長 同社CSR推進部長 同社管理本部副本部長 兼 総務部長 同社東北支店副支店長 兼 管理部長 当社東北支店副支店長 兼 管理部長 当社監査役(現任) | (注)4 | 15 | |
監査役 (常勤) | 平 田 公 弘 | 1956年10月6日生 | 1981年4月 2003年10月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組人事部給与厚生 サービス室長 | (注)4 | 15 | |
2007年4月 | 同社人事部長 | ||||||
2010年4月 2012年4月 | 同社経営企画部長 同社役員待遇経営企画部長 | ||||||
2012年10月 2013年4月 | 同社役員待遇国際事業統括支店 副支店長 当社役員待遇管理本部副本部長 | ||||||
2015年4月 2015年6月 | 当社役員待遇監査部長 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | 大 貫 裕 仁 | 1959年4月26日生 | 1990年4月 | 弁護士登録 | (注)2 (注)4 | - | |
1995年9月 | あさひ法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) パートナー(現任) | ||||||
1997年4月 | 茨城県龍ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査委員会委員(現任) | ||||||
2008年4月 | 公益財団法人サンリツ服部美術館評議員(現任) | ||||||
2012年4月 2015年3月 | 日本弁護士連合会事務次長 (現任) 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | 上 村 成 生 | 1949年1月6日生 | 2001年7月 2003年7月 2004年7月 2005年7月 2007年7月 2008年8月 2015年6月 | 東京国税局総務部広報広聴官室 室長 国税庁長官官房 広島派遣首席国税庁監察官 東京国税局調査第三部 次長 国税庁長官官房首席国税庁監察官 高松国税局 局長 税理士事務所開業(現任) 当社監査役(現任) | (注)2 (注)4 | - | |
計 | 345 |
(注)1.取締役 藤田讓及び池田章子は、「社外取締役」である。
2.監査役 大貫裕仁及び上村成生は、「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役 馬場義彦の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 大貫裕仁は前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2015年3月1日就任から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 平田公弘及び上村成生の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
髙 原 將 光 | 1949年8月1日生 | 1974年11月 1976年4月 1990年4月 2000年4月 2009年4月 2013年4月 | 司法試験合格 検察官任官 以後、東京・横浜・那覇・札幌の各地方検察庁に勤務 弁護士登録 横浜弁護士会入会 横浜弁護士会民事暴力介入対策委員会委員長 横浜国立大学法科大学院教授 関東学院大学法科大学院非常勤講師(現任) | - |
7.2015年6月26日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりである。
○は取締役兼務者である。
役名 | 氏名 | 職名 |
○会長 | 小 野 俊 雄 | |
○社長 | 野 村 俊 明 | |
○副社長 | 肥 後 満 朗 | 土木事業担当 |
○ 同 | 金 子 治 行 | 管理本部担当 |
○ 同 | 植 野 寿 憲 | 建築事業本部長 |
○ 専務執行役員 | 山 崎 光 | 建築事業本部担当 |
○ 同 | 小 島 秀 一 | 社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当 |
○常務執行役員 | 杉 本 文 雄 | 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 営業統括部都市開発部長 |
○ 同 | 福 西 清 香 | 建築事業本部副本部長 |
○ 同 | 菊 地 保 旨 | 土木事業本部長 |
専務執行役員 | 西 田 壽 起 | 土木事業本部担当 |
同 | 岩 尾 守 | 土木事業本部東北総括 |
常務執行役員 | 世 一 英 俊 | 技術本部長 兼 防災担当(副) |
同 | 北 野 敏 彦 | 建築事業本部海外担当 |
同 | 福 富 正 人 | 関東土木支店長 |
同 | 小 澤 一 也 | 建築事業本部副本部長 |
執行役員 | 上 野 敏 光 | 土木事業本部担当 |
同 | 吉 川 大 三 | 土木事業本部担当 |
同 | 竹 内 孝 光 | 土木事業本部担当 |
同 | 小松原 新 吉 | 安全品質環境本部長 兼 防災担当(副) |
同 | 田 渕 勝 彦 | 大阪支店長 |
同 | 髙 阪 克 彦 | 建築事業本部営業統括部営業第二部長 |
同 | 那 須 麗 弘 | 社長室副室長 |
同 | 辻 正 造 | 建築事業本部営業統括部営業第三部長 |
同 | 麻 生 達 三 | 広島支店長 |
同 | 細 渕 英 男 | 建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長 |
同 | 月 津 肇 | 首都圏建築支店長 |
同 | 飯 村 俊 章 | 首都圏建築支店統括副支店長 兼 営業統括部長 |
同 | 松 浦 洋 一 | 首都圏建築支店副支店長 兼 工事統括部長 |
同 | 富 田 正 開 | 首都圏建築支店副支店長 |
同 | 池 上 徹 | 名古屋支店長 |
同 | 五 味 宗 雄 | 土木事業本部営業統括 |
同 | 森 安 研 | 建築事業本部担当 |
同 | 宮 崎 和 貴 | 建築事業本部担当 |
同 | 大 野 宏 | 建築事業本部担当 |
同 | 松 本 英 夫 | 国際事業本部長 |
同 | 志 賀 正 延 | 東北支店長 |
同 | 小 松 健 | 九州支店長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00317] S10058GY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。