|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | CEO | 坂本 勝司 | 1945年1月7日生 |
|
| | 1970年7月 | 株式会社坂本産業常務取締役就任 | 1978年4月 | 株式会社武蔵を設立し、取締役就任 | 1987年12月 | 当社専務取締役就任 SMD事業部長兼外食事業部長 | 1993年2月 | 当社代表取締役副社長就任 スーパーセンター事業本部長 | 1993年3月 | アークランドサービス株式会社代表取締役社長就任 | 1997年2月 | 当社代表取締役社長就任 | 2001年8月 | 株式会社ジョイフルエーケー取締役就任(現任) | 2003年2月 | 当社代表取締役副会長就任 | 2003年9月 | 当社取締役副会長就任 | 2006年1月 | アークランドサービス株式会社取締役会長就任 | 2006年2月 2007年1月 | 当社代表取締役副会長就任 当社代表取締役副会長兼社長代行COO(最高執行責任者)就任 | 2007年5月 | 当社代表取締役社長COO(最高執行責任者)就任 | 2010年2月 | 当社代表取締役社長就任 | 2013年2月 | 当社代表取締役会長(CEO)就任(現任) | 2015年1月 | アークランドサービス株式会社取締役相談役就任 |
| (注)3 | 899 |
代表取締役社長 | COO | 坂本 雅俊 | 1970年11月3日生 |
|
| | 1996年1月 | 株式会社ダイクマ入社 | 2000年2月 | 当社入社 | 2005年2月 | 当社SMD本部商品第一部次長 | 2007年2月 | 当社ホームセンター本部Cブロック長 | 2008年6月 | 当社ホームセンター本部Cブロック長兼関西ブロック長 | 2009年2月 | 当社ホームセンター本部店舗運営部長兼関西ブロック長 | 2009年5月 | 当社取締役ホームセンター本部店舗運営部長兼関西ブロック長就任 | 2009年9月 | 当社取締役社長室長就任 | 2010年2月 2012年2月 | 当社代表取締役副社長就任 当社代表取締役副社長兼管理本部長就任 | 2013年2月
2014年8月 | 当社代表取締役社長(COO)兼管理本部長就任 当社代表取締役社長(COO)就任(現任) |
| (注)3 | 267 |
取締役 | ホームセンター本部長 | 松岡 実 | 1959年10月20日生 |
|
| | 1982年3月 | 株式会社武蔵入社 | 2004年2月 | 当社ホームセンター本部Bブロック長 | 2006年2月 | 当社ホームセンター本部Cブロック長 | 2007年8月 | 当社ホームセンター本部商品第一部次長 | 2008年2月 | 当社ホームセンター本部商品第一部長 | 2010年5月 | 当社取締役ホームセンター本部商品第一部長就任 | 2012年2月 | 当社取締役ホームセンター本部店舗運営部長就任 | 2013年2月 | 当社取締役ホームセンター本部長兼店舗運営部長就任 | 2014年2月 | 当社取締役ホームセンター本部長就任(現任) |
| (注)3 | 6 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 管理本部長兼インターネット事業部長兼総務部長 | 志田 光明 | 1956年3月17日生 |
|
| | 1978年4月 | 株式会社第四銀行入行 | 2013年2月 2013年5月 2014年8月
2015年2月
2015年5月
| 当社入社 管理本部総務部長 当社開発部顧問 当社執行役員管理本部長兼総務部長 当社執行役員管理本部長兼インターネット事業部長兼総務部長 当社取締役管理本部長兼インターネット事業部長兼総務部長(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | 管理本部副本部長兼経理部長 | 栗林 利行 | 1957年6月22日生 |
|
| | 1982年4月 | 株式会社トーメン入社 | 2003年8月 | 当社入社 管理本部経理部次長 | 2007年2月 | 当社管理本部経理部長 | 2010年2月 | 当社管理本部副本部長兼経理部長 | 2010年5月 | 当社取締役管理本部副本部長兼経理部長就任(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | 開発部長 | 星野 宏之 | 1970年11月1日生 |
|
| | 1994年4月 | 当社入社 | 2007年2月 | 当社開発部次長 | 2011年2月 | 当社開発部長 | 2013年5月 | 当社取締役開発部長就任(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | | 岩渕 浩 | 1961年5月4日生 |
|
| | 1995年4月 | 弁護士登録(現任) | 2000年4月 | 岩渕浩法律事務所弁護士(現任) | 2013年5月 2015年5月 | 当社監査役就任 当社取締役就任(現任) |
| (注)4 | - |
常勤監査役 | | 権瓶 孝明 | 1951年5月6日生 |
|
| | 1981年7月 | 株式会社武蔵入社 同社情報システム部長 | 2001年8月 2007年5月 | 当社物流システム部長 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)5 | 13 |
監査役 | | 木村 敏明 | 1950年2月20日生 |
|
| | 1968年4月 | 関東信越国税局入局 | 2002年7月 | 新発田税務署長 | 2007年7月 | 関東信越国税局徴収部次長 | 2008年7月 | 浦和税務署長 | 2009年8月 | 税理士開業(現任) | 2011年5月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 田邉 正喜 | 1948年4月20日生 |
|
| | 1967年4月 | 新潟県警察採用 | 2007年4月 | 新潟県警察津川警察署長 | 2008年4月 | 新潟県警察西蒲警察署長 | 2009年4月 | 株式会社NTTドコモ新潟支店企画総務部渉外部長 | 2014年5月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | - |
計 | 1,192 |
(注)1.取締役岩渕浩は、社外取締役であります。
2.監査役木村敏明及び田邉正喜は、社外監査役であります。
3.2014年5月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年5月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2012年5月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
藤巻 元雄 | 1946年1月1日生 |
|
| | 1972年4月 | 弁護士登録(現任) 片桐敬弌法律事務所弁護士 | 1975年4月 | 藤巻元雄法律事務所弁護士(現任) | 1993年4月 | 新潟県弁護士会会長 | 2002年5月 | 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部監査役就任 | 2010年11月 | 株式会社グリーンワン監査役就任(現任) |
| - |
(注)1.就任後における任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
2.就任前における選任の効力は、2015年5月14日開催の定時株主総会開始のときから2019年2月期に係る定時株主総会開始の時までであります。