男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | | 吉田 繁 | 1940年5月13日生 |
|
| | 1966年3月 | ㈱丸吉取締役就任 | 1976年3月 | 同社代表取締役専務就任 | 1979年4月 | 同社代表取締役社長就任 | 1998年10月 | 当社代表取締役会長就任 | 2003年4月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)就任 | 2006年10月 | JKホールディングス㈱代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) | 2009年6月 | 当社代表取締役会長(現) |
| (注)5 | 2,350 |
代表取締役副会長 | | 吉田 隆 | 1946年11月10日生 |
|
| | 1972年9月 | ㈱丸吉入社 | 1984年4月 | 同社経理部長 | 1985年6月 | 同社取締役就任 | 1986年6月 | 同社常務取締役就任 | 1990年3月 | 同社代表取締役専務就任業務管理本部長 | 1997年4月 | 同社代表取締役副社長就任 | 1998年10月 | 当社代表取締役副社長就任業務管理本部長 | 2003年4月 | 当社代表取締役副社長兼最高財務責任者(CFO)就任兼業務管理本部長 | 2006年10月 | JKホールディングス㈱代表取締役副社長兼最高財務責任者(CFO)兼管理本部長 | 2009年6月 | 当社代表取締役社長兼経営管理本部長 | 2014年4月 | 当社代表取締役副会長就任(現) |
| (注)5 | 709 |
代表取締役社長 | 経営管理本部長グループ経営企画室長 | 青木 慶一郎 | 1967年11月11日生 |
|
| | 1992年4月 | ㈱丸吉入社 | 2002年4月 | 当社営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長 | 2003年10月 | ㈱キーテック取締役就任 | 2004年4月 | 同社代表取締役専務就任 | 2004年6月 | 当社取締役就任 | 2006年10月 | JKホールディングス㈱取締役 | 2008年4月 | 当社取締役管理本部副本部長就任 ジャパン建材㈱専務取締役就任 | 2009年4月 | 当社取締役経営管理本部グループ経営企画室長 | 2010年10月 | 当社専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長 | 2013年4月 | 当社取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長 ジャパン建材㈱取締役副社長就任 | 2014年4月 | 当社代表取締役社長就任経営管理本部長グループ経営企画室長(現) ジャパン建材㈱取締役就任(現) |
| (注)5 | 19 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 小川 明範 | 1969年8月21日生 |
|
| | 1993年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | 2006年3月 | 同社退職 | 2006年4月 | ジャパン建材㈱入社 当社執行役員就任営業推進本部副本部長 | 2006年10月 | JKホールディングス㈱執行役員経営本部副本部長 | 2008年6月 | 当社取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長 | 2009年4月 | 当社取締役(現) ジャパン建材㈱専務取締役就任 | 2010年10月 | ジャパン建材㈱代表取締役専務就任 | 2013年4月 | ジャパン建材㈱代表取締役社長就任(現) |
| (注)5 | 1 |
取締役 | 経営管理本部広報兼秘書室長 | 黒岩 康多 | 1952年5月9日生 |
|
| | 1994年1月 | 興国ハウジング㈱入社 | 1994年9月 | 同社開発営業部開発部長 | 1994年12月 | 同社取締役就任 | 1998年10月 | 当社取締役就任 | 2005年6月 | 当社常務取締役就任業務管理本部総務部長兼業務管理本部関係会社統轄室長 | 2006年10月 | JKホールディングス㈱取締役経営本部副本部長兼経営本部グループ経営戦略室長補佐兼経営本部広報兼秘書室長 ジャパン建材㈱常務取締役就任(現) | 2009年4月 | 当社取締役経営管理本部広報兼秘書室長(現) |
| (注)5 | 28 |
取締役 | 経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長 | 渡辺 昭市 | 1951年1月18日生 |
|
| | 1975年4月 | 商工組合中央金庫入庫 | 2003年3月 | 同庫金融法人部長 | 2004年4月 | 当社出向業務管理本部長付部長 | 2004年6月 | 当社執行役員業務管理本部財務経理部長 | 2005年6月 | 当社取締役就任業務管理本部財務経理部長 | 2006年10月 | JKホールディングス㈱取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長 ジャパン建材㈱取締役就任 | 2007年4月 | 当社取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長 | 2009年4月 | 当社取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長(現) ジャパン建材㈱常務取締役就任(現) |
| (注)5 | 6 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 成田 博志 | 1950年3月13日生 |
|
| | 1972年4月 | 商工組合中央金庫入庫 | 1992年3月 | 同庫水戸支店長 | 2000年3月 | 同庫事業推進部長 | 2001年7月 | 同庫審査第一部長 | 2004年8月 | 同庫理事 | 2006年10月
| 八重洲興産㈱代表取締役社長 | 2009年6月 | 中央協同㈱代表取締役社長 | 2011年8月 | 同社非常勤監査役 | 2014年6月 | JKホールディングス㈱取締役就任(現) |
| (注)5 | - |
常勤監査役 | | 須田 邦雄 | 1948年8月19日生 |
|
| | 1971年4月 | 商工組合中央金庫入庫 | 2000年3月 | 同庫事務集中部部長 | 2001年4月 | ㈱キーテック経理部長 | 2001年6月 | 同社取締役就任経理部長 | 2004年9月 | 同社取締役業務管理部長 | 2011年6月 | JKホールディングス㈱常勤監査役就任(現) ジャパン建材㈱常勤監査役就任(現) |
| (注)4 | 1 |
常勤監査役 | | 東 拓至 | 1954年1月23日生 |
|
| | 1976年4月 | ㈱富士銀行入行 | 1997年1月 | 同行堂島支店長 | 2002年4月 | ㈱みずほ銀行浜松支店長 | 2003年5月 | 同行新宿新都心支店長 | 2005年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役 | 2006年4月 | ㈱オリエントコーポレーション常務執行役員 | 2007年11月 | みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長 | 2014年6月 | JKホールディングス㈱常勤監査役就任(現) ジャパン建材㈱常勤監査役就任(現) |
| (注)6 | 0 |
監査役 | | 小河 耕一 | 1951年12月2日生 |
|
| | 1975年4月 | ㈱富士銀行入行 | 1997年5月 | 同行六本木支店長 | 2004年7月 | ㈱みずほ銀行業務監査部監査主任 | 2006年9月 | みずほスタッフ㈱上席執行役員 | 2007年9月 | 同社常務取締役就任 | 2012年6月 | ㈱キーエンス監査役就任(現) | 2012年6月 | JKホールディングス㈱監査役就任(現) | 2013年6月 | ㈱システナ取締役就任(現) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 原口 博 | 1949年1月26日生 |
|
| | 1974年4月 | 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 2001年9月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | 2011年5月 | 有限責任監査法人トーマツ退所 | 2011年5月 | 原口公認会計士事務所開設(現) | 2011年5月 | ㈱セキチュー監査役(現) | 2015年6月 | JKホールディングス㈱監査役就任(現) |
| (注)7 | - |
| | | | 計 | | 3,117 |
(注)1.代表取締役副会長吉田隆は、代表取締役会長吉田繁の弟であります。
2.取締役成田博志は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.監査役東拓至、小河耕一及び原口博は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、経営組織のスリム化と権限委譲を進め業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、榎屋博英(通商㈱出向取締役社長)、三浦健一(経営管理本部海外事業室長)、沼上英彦(経営管理本部総務・管財庶務部長)で構成されております。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
野口 誠 | 1950年12月9日生 |
|
| | 1973年4月 | ㈱富士銀行入行 | 1997年5月 | 同行飯田橋支店長 | 2002年7月 | ㈱みずほ銀行業務監査部監査主任 | 2004年9月 | みずほファクター㈱常務取締役就任 | 2011年6月 | 東部ネットワーク㈱非常勤監査役就任(現) |
| - |