有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZPC
エムティジェネックス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 鈴木 均 | 1950年6月9日生 | 1975年4月 | 森ビル㈱入社 | (注)3 | ― | |
1998年6月 | 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長 | ||||||
1999年10月 | 同社管理部長 | ||||||
2002年4月 | MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)取締役管理部長 | ||||||
2006年8月 | 当社専務執行役員 MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2010年9月 | 東洋ハウジング管理㈱取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | リニューアル事業部長 | 伊齋田 治 | 1952年1月5日生 | 1974年4月 | 森ビル㈱入社 | (注)3 | ― |
1986年8月 | 森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社業務部建設管理課長 | ||||||
1994年4月 | 森ビル管理㈱管理技術センター課長 | ||||||
1998年6月 | 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部技術担当副参事 | ||||||
2002年6月 | MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)管理部技術担当上席副参事 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役リニューアル事業部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理部長 | 藤沢 久晃 | 1948年2月5日生 | 1970年4月 | ㈱日本長期信用銀行入行 | (注)3 | ― |
1984年2月 | 同行事務部副参事役 | ||||||
1993年12月 | 同行人事部人材開発室長 | ||||||
2000年4月 | ㈱整理回収機構入社財務部次長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役管理部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 駐車場運営部長 ビル管理部長 開発部長 | 鈴木 靖人 | 1955年3月28日生 | 1978年4月 | 森ビル㈱入社 | (注)3 | ― |
2000年12月 | 森トラスト㈱管理部企画担当 | ||||||
2002年11月 | MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)管理部企画担当課長 | ||||||
2006年8月 | 同社企画部長兼業務管理部長 | ||||||
2010年1月 | 当社監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任) | ||||||
取締役 | 福島 克彰 | 1950年6月16日生 | 1973年4月 | 戸田建設㈱入社 | (注)3 | ― | |
1974年7月 | 同社関東支店建築営業部営業課 | ||||||
1988年4月 | 同社関東支店埼玉建築総合営業所浦和営業所主任 | ||||||
1997年4月 | 同社東京支店建築営業部部長 | ||||||
2007年4月 | 同社東京支店執行役員支店長次長 | ||||||
2008年3月 | 同社本社建築本部執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2010年4月 2013年3月 | 戸田建設㈱常務執行役員 同社常務執行役員東京支店長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 髙谷 信之 | 1947年12月9日生 | 1970年4月 | ㈱三和銀行入行 | (注)4 | ― | |
1992年8月 | 同行総合金融開発部上席調査役 | ||||||
1995年11月 | 三和信託銀行㈱取締役企画総務部長就任 | ||||||
1999年5月 | 同行代表取締役常務就任 | ||||||
2001年4月 | ㈱ビーエスピーソリューションズ代表取締役社長就任 | ||||||
2004年4月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
2008年2月 | 森トラスト㈱顧問 | ||||||
2010年3月 | フォレセーヌ㈱顧問 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2010年9月 | 東洋ハウジング管理㈱監査役就任(現任) | ||||||
2011年6月 | 森トラスト・アセットマネジメント㈱取締役就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 東洋グリーン建物㈱監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 福田 照幸 | 1946年5月22日生 | 1974年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― | |
1978年9月 | 福田法律事務所開設(現任) | ||||||
1994年11月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 西本 憲良 | 1950年7月29日生 | 1974年4月 | 森ビル㈱入社 | (注)5 | ― | |
1986年8月 | 森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社 | ||||||
1997年6月 | 同社取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任 | ||||||
2006年4月 | 森観光トラスト㈱(現:森トラスト・ホテルズ&リゾーツ㈱)取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任 | ||||||
2006年10月 | 同社常務取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任 | ||||||
2008年6月 | MTファシリティサービス㈱(現:森トラスト・ビルマネジメント㈱)監査役就任(現任) | ||||||
2009年3月 | MT&ヒルトンホテル㈱監査役就任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 矢部 雅彦 | 1956年12月2日生 | 1980年4月 | 森ビル㈱入社 | (注)5 | ― | |
1986年8月 | 森ビル観光㈱(合併により現:森トラスト㈱)入社 | ||||||
1996年10月 | 同社ホテルラフォーレ修善寺支配人 | ||||||
2007年6月 | MTゴルフ開発㈱取締役就任(現任) | ||||||
2007年7月 | 森トラスト㈱執行役員ホテル&リゾート事業本部営業部長 | ||||||
2008年3月 | MT&ヒルトンホテル㈱取締役就任 | ||||||
2008年7月 | 森トラスト㈱社執行役員ホテル&リゾート事業本部会員事業部長 | ||||||
2009年6月 | 森観光トラスト㈱(現:森トラスト・ホテルズ&リゾーツ㈱)取締役セールス&マーケティング部長就任 | ||||||
2013年3月 | MT&ヒルトンホテル㈱監査役就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | ― |
(注) 1.取締役福島克彰氏は、社外取締役であります。
2.監査役髙谷信之氏、福田照幸氏、西本憲良氏及び矢部雅彦氏は、社外監査役であります。
3.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02740] S1004ZPC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。