有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056ZG
日邦産業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、職名 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 大 塚 眞 治 | 1947年10月24日生 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)3 | 224 |
1990年4月 | 当社経営管理本部長就任 | |||||
1991年6月 | 当社取締役経営管理本部長就任 | |||||
1996年2月 | NIPPO(HONG KONG)LTD.董事長就任 | |||||
2001年5月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | |||||
2002年1月 | NK MECHATRONICS CO.,LTD.取締役就任 | |||||
2002年1月 | NIPPO MECHATRONICS PARTS (THAILAND)CO.,LTD.(現、NIPPO MECHATRONICS (THAILAND)CO.,LTD.)取締役就任 | |||||
2002年2月 | NIPPO MECHATRONICS PARTS(MALAYSIA)SDN.BHD. (現、NIPPO MECHATRONICS(M)SDN.BHD.)取締役就任 | |||||
2002年10月 | NIPPO MECHATRONICS(VIETNAM)CO.,LTD.会長就任 | |||||
2012年4月 | 当社コーポレート部門管掌(現、コーポレート本部長)就任 | |||||
2012年10月 | 当社メーカー部門管掌就任 | |||||
取締役 | 岩 佐 恭 知 | 1959年2月26日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 64 |
2002年4月 | 当社商事部門 海外営業部長就任 | |||||
2008年9月 | NIPPO(HONG KONG)LTD.董事長就任 | |||||
2012年4月 | 当社業務執行役員(現、執行役員)就任 | |||||
2013年4月 | 当社中華圏・海外商事統括就任 | |||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | |||||
2014年4月 | 当社エレクトロニクス事業本部長就任(現任) | |||||
取締役 | 竹 内 進 | 1968年9月26日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注)3 | 34 |
2008年4月 | 当社メカトロ事業本部グローバル推進センター長 就任 | |||||
2011年4月 | 当社モビリティパーツ事業本部長就任 | |||||
2012年4月 | 当社業務執行役員(現、執行役員)就任 | |||||
2013年4月 | 当社メカトロニクス事業本部長就任(現任) | |||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | |||||
取締役 | 鈴 木 克 典 | 1959年3月20日生 | 1981年4月 | ㈱デンソー入社 | (注)3 | 3 |
2003年1月 | サイアム・デンソー・マニュファクチャリング㈱ 取締役副社長就任 | |||||
2008年4月 | ㈱デンソー パワートレイン購買部長就任 | |||||
2009年7月 | 同社 調達グループ調達2部長就任 | |||||
2014年4月 | 当社入社 執行役員就任 | |||||
2014年4月 | 当社コーポレート本部長就任(現任) | |||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | |||||
取締役 | 田 中 喜佐夫 | 1957年11月22日生 | 1983年8月 | ㈱レイホー製作所入社 | (注)3 | 260 |
1989年5月 | 同社取締役工場長就任 | |||||
2001年9月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | |||||
2005年6月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、職名 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 山 田 信 二 | 1956年8月10日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)5 | 15 |
1995年4月 | 当社経営管理本部総務管理室統括リーダー就任 | |||||
2003年4月 | 当社管理本部総務部マネージャー就任 | |||||
2008年4月 | 当社内部監査室長就任 | |||||
2014年6月 | 当社監査役就任(現任) | |||||
監査役 | 寺 澤 弘 | 1936年6月2日生 | 1961年4月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)) | (注)4 | 55 |
1965年4月 | 寺澤法律事務所開設 | |||||
2000年5月 | 寺澤綜合法律事務所に名称変更 | |||||
2002年6月 | 当社監査役就任(現任) | |||||
2008年6月 | 名糖産業㈱監査役就任(現任) | |||||
監査役 | 満 澤 宏 | 1960年10月21日生 | 1984年4月 | 日立化成工業㈱(現、日立化成㈱)入社 | (注)4 | ― |
1998年5月 | 同社関西支社化成品営業部課長代理就任 | |||||
2002年5月 | 同社関西支社電子基材・部品営業部部長代理就任 | |||||
2004年8月 | 同社電子材料事業本部営業統括部配線板材料 営業部部長代理就任 | |||||
2010年10月 | 同社東北支店長就任 | |||||
2012年4月 | 同社営業統括部営業企画部長就任 | |||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | |||||
2015年4月 | 日立化成㈱関西支社長就任(現任) | |||||
監査役 | 林 高 史 | 1966年10月27日生 | 1991年10月 | 中央新光監査法人入所 | (注)4 | ― |
1995年4月 | 公認会計士登録 | |||||
1997年1月 | ㈱ジャフコ入社 ジャフココンサルティング㈱出向 | |||||
2005年3月 | 林公認会計士事務所開設 | |||||
2006年4月 | 林公認会計士事務所に「中国支援室」を開設 | |||||
2006年7月 | 税理士登録 | |||||
2008年9月 | 林公認会計士事務所をヴェリタスアカウンティングファームに統合 | |||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | |||||
監査役 | 早 川 總 一 | 1951年7月11日生 | 1976年4月 | ㈱三和銀行(現、㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
1994年2月 | 同行豊島要町支店長就任 | |||||
1999年5月 | 同行栄町支店長就任 | |||||
2003年4月 | 日立キャピタル㈱入社 | |||||
2004年4月 | 同社執行役常務 本社第四営業本部長就任 | |||||
2006年2月 | 日立キャピタルサービス㈱取締役 品質管理部長就任 | |||||
2009年4月 | 日立キャピタル債権回収㈱常勤監査役就任 | |||||
2012年1月 | ㈱アルカン執行役員 総務部長就任 | |||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | |||||
計 | 658 |
(注) 1 取締役 田中喜佐夫は、社外取締役であります。
2 監査役 寺澤弘、満澤宏及び林高史は、社外監査役であります。
3 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2015年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2015年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02752] S10056ZG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。