有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005Y5I
西川計測株式会社 役員の状況 (2015年6月期)
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.2015年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.野田 謙二氏、宇佐美 豊氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 石川 博史氏、委員 野田 謙二氏、委員 宇佐美 豊氏
なお、監査等委員 石川 博史氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
4.常務取締役コーポレート本部長西川隆司は、代表取締役会長西川徹の実弟であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、9名で構成されております。
6.2015年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2015年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 (代表取締役) | - | 西 川 徹 | 1950年2月14日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)6 | 238,700 |
1989年7月 | 営業企画部長 | ||||||
1991年9月 | 取締役 | ||||||
1993年7月 | 取締役副社長 | ||||||
1995年9月 | 代表取締役社長 | ||||||
2013年7月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | - | 田 中 勝 彦 | 1955年3月14日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)6 | 23,400 |
2000年9月 | 執行役員エンジニアリング本部副本部長 | ||||||
2004年9月 | 取締役エンジニアリング統括本部長 | ||||||
2010年9月 | 常務取締役エンジニアリング統括本部長兼エネルギー営業本部長 | ||||||
2011年9月 | 専務取締役エンジニアリング統括本部長 | ||||||
2013年7月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 営業統括本部長 | 平 井 博 | 1950年1月20日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)6 | 25,400 |
1990年7月 | 分析営業部長 | ||||||
1996年9月 | 取締役 | ||||||
2000年9月 | 常務取締役営業統括本部長 | ||||||
2013年9月 | 専務取締役営業統括本部長 (現任) | ||||||
常務取締役 | コーポレート本部長 | 西 川 隆 司 | 1952年11月14日生 | 1986年3月 | 当社入社 | (注)6 | 196,700 |
1992年7月 | 経理部長 | ||||||
1996年10月 | 神奈川副支社長 | ||||||
1997年7月 | 総務人事部長 | ||||||
2000年9月 | 管理本部長 | ||||||
2001年9月 | 取締役管理本部長 | ||||||
2004年9月 | 常務取締役管理本部長(現コーポレート本部長)(現任) | ||||||
取締役 | エンジニアリング統括本部長 | 田 中 英 一 | 1954年10月8日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)6 | 23,400 |
1998年7月 | 関西支社長 | ||||||
2000年9月 | 執行役員関西支社長 | ||||||
2004年9月 | 取締役営業統括本部副本部長 | ||||||
2012年7月 | 取締役エネルギー営業本部長兼エンジニアリング統括本部長 | ||||||
2013年7月 | 取締役エンジニアリング統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括本部副本部長兼営業統括本部室長 | 砂 子 司 | 1956年10月22日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)6 | 9,000 |
1996年7月 | 公共営業本部長 | ||||||
2000年9月 | 執行役員公共営業本部長 | ||||||
2003年7月 | 常務執行役員公共営業本部長 | ||||||
2010年9月 | 取締役公共営業本部長 | ||||||
2012年7月 | 取締役営業統括本部副本部長兼営業統括本部室長(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 石 川 博 史 | 1954年6月26日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)7 | 1,200 |
2001年7月 | 人事企画部長 | ||||||
2014年9月 | 監査役 | ||||||
2015年9月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 野 田 謙 二 | 1956年7月13日生 | 1990年4月 | 弁護士登録 | (注)7 | - |
1995年4月 2006年9月 | 野田純生法律事務所(現野田総合法律事務所入所) 当社監査役 | ||||||
2015年9月 | 取締役(監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 (監査等委員) | - | 宇佐美 豊 | 1958年4月28日生 | 1984年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)7 | - |
1988年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
2010年6月 2011年9月 | 税理士登録 当社監査役 | ||||||
2015年9月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 517,800 |
2.野田 謙二氏、宇佐美 豊氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 石川 博史氏、委員 野田 謙二氏、委員 宇佐美 豊氏
なお、監査等委員 石川 博史氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
4.常務取締役コーポレート本部長西川隆司は、代表取締役会長西川徹の実弟であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、9名で構成されております。
6.2015年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2015年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02847] S1005Y5I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。