男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | | 杉田 直良 | 1948年6月7日生 |
|
| | 1971年4月 | 中山福株式会社入社 | 1973年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1979年3月 | 当社取締役貿易部長 | 1984年4月 | 当社常務取締役営業本部長 | 1984年9月 | 当社取締役副社長 | 1987年9月 2012年4月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)4 | 991 |
代表取締役社長 | | 杉田 裕介 | 1974年5月19日生 |
|
| | 1998年4月 | 株式会社キョーワナスタ(現株式会社ナスタ)入社 | 2000年6月 | 杉田エース株式会社入社 | 2004年6月 | 当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長 | 2007年4月 | 当社常務取締役営業統括本部副本部長 | 2010年4月 | 当社取締役副社長 | 2011年4月 2012年4月 2012年8月 | 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現任) トクダエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役(現任) |
| (注)4 | 140 |
専務取締役 | | 中尾 純 | 1949年4月28日生 |
|
| | 1972年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1991年4月 | 当社取締役西日本営業本部長兼西日本営業部長兼大阪支店長 | 2001年4月 | 当社取締役商品本部長 | 2004年4月 | 当社常務取締役商品本部長 | 2008年4月 | 当社常務取締役東日本営業本部長 | 2010年4月 2012年4月 2015年4月 | 当社常務取締役営業本部長 当社専務取締役営業本部長 当社専務取締役(現任) |
| (注)4 | 34 |
取締役 | グループ 事業担当 | 髙橋 芳郎 | 1956年6月4日生 |
|
| | 1980年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 2001年6月 | 当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長 | 2003年4月 | 当社取締役東日本営業本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長 | 2008年4月 | 当社取締役商品本部長兼購買部長 | 2011年4月 2013年4月
2015年6月 | 当社取締役物流部門長 当社取締役グループ事業担当(現任) マシモエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役 トクダマシモエース株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 20 |
取締役 | 直需事業担当兼エンジニアリング 事業担当 | 我謝 宗厚 | 1957年10月1日生 |
|
| | 1979年1月 | 我喜屋金物入社 | 1999年1月 | 杉田エース株式会社入社 当社沖縄営業所副所長 | 2002年4月 | 当社沖縄営業所長 | 2008年4月 | 当社九州ブロック長兼沖縄支店長 | 2010年4月 | 当社執行役員西日本営業統括部長 | 2012年4月
2012年6月 2014年4月
2015年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長 当社取締役営業本部副本部長 当社取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長 当社取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当(現任) |
| (注)4 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | ルート 事業部長 | 佐藤 正 | 1958年1月3日生 |
|
| | 1976年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1991年10月 | 当社横浜営業所長 | 2001年4月 | 当社開発部長 | 2004年4月 | 当社東日本営業本部営業企画担当部長 | 2005年4月 | 当社リフォーム営業部長 | 2010年4月
2013年4月 2014年4月
2014年6月
2015年4月 | 当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長 当社執行役員南日本営業統括部長 当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長 当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長 当社取締役ルート事業部長(現任) |
| (注)4 | 2 |
取締役 | コーポレートスタッフ 部門長 | 杉田 力介 | 1982年2月17日生 |
|
| | 2006年4月 | 株式会社インデックス入社 | 2009年4月 | 株式会社TBSディグネット入社 | 2012年11月 | 杉田エース株式会社入社 | 2013年4月 | 当社執行役員IT戦略担当 | 2014年4月
2015年6月 | 当社執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長 当社取締役コーポレートスタッフ部門長(現任) |
| (注)4 | 45 |
取締役 | | 長島 俊夫 | 1948年7月22日生 |
|
| | 1971年4月 | 三菱地所株式会社入社 | 2002年4月 | 同社取締役ビル開発企画部長 | 2003年4月 | 同社取締役執行役員ビル開発企画部長 | 2004年4月 | 同社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼ビル開発企画部長 | 2005年6月 | 同社代表取締役兼専務執行役員ビル事業本部長 | 2007年4月
2008年4月
2010年4月
2011年1月 2011年6月 2013年6月 2015年6月 | 同社代表取締役兼専務執行役員ビル開発企画部担当兼都市計画事業室担当 同社代表取締役兼専務執行役員ビルアセット開発部都市計画事業室担当 同社代表取締役兼専務執行役員大阪支店大阪駅北地区プロジェクト担当 日本郵政株式会社代表執行役副社長 同社取締役兼代表執行役副社長 同社退任 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | | 島田 直樹 | 1968年11月23日生 |
|
| | 1993年4月 | アップルコンピュータ株式会社入社 | 1998年10月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | 2000年7月 | ICGジャパン株式会社マネージングディレクター | 2001年9月
2008年6月
2009年12月
2013年4月
2015年6月 | 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役(現任) 株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任) ロキグループホールディングス株式会社社外取締役(現任) 株式会社ファンデリー社外監査役 (現任) 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 阿部 一雄 | 1950年8月8日生 |
|
| | 1975年4月 | 日恵機材株式会社(現ニッケイ株式会社)入社 | 1981年4月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1992年4月 | 当社販売推進部次長 | 1994年11月 | 当社総務部長 | 1998年6月 | 当社取締役総務部長 | 2011年4月 2012年6月 | 当社取締役法務担当 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 6 |
監査役 | | 田中 康一 | 1948年6月15日生 |
|
| | 1972年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | 2000年4月 | 共立管財株式会社出向 同社専務取締役 | 2008年6月 | 同社取締役副社長 | 2010年6月 | 同社顧問(現任) | 2011年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 1 |
監査役 | | 内山 芳男 | 1949年11月18日生 |
|
| | 1972年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 1988年7月 | 同行事務管理部(東京)次長 | 1989年1月 | 同行青山支店副支店長 | 1993年10月 | 同行新潟支店長 | 1999年4月 | 同行浅草法人部長 | 2000年6月 2010年6月 2015年6月 | ネポン株式会社常務取締役 同社顧問(現任) 当社監査役(現任) |
| (注)6 | - |
| | | | 計 | | 1,241 |
(注)1.代表取締役社長杉田裕介及び取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
2.取締役長島俊夫及び取締役島田直樹は、社外取締役であります。
3.監査役田中康一及び監査役内山芳男は、社外監査役であります。
4.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
貫井 康夫 | 1952年10月23日生 |
|
| | 1975年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 1979年7月 | 同行営業企画部部長代理 | 1996年1月 | 同行鹿児島支店長 | 1997年10月 | 同行融資業務部部付部長 | 2001年4月 | 同行日比谷通法人営業第二部長 | 2002年6月 2005年8月 2012年6月
2013年6月 | 同行法人融資第一部長 銀泉株式会社常務執行役員 同社代表取締役兼専務執行役員本社部門担当役員(現任) 泉友株式会社代表取締役社長 泉友株式会社代表取締役退任 |
| - |