|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 市岡 通 | 1947年11月27日生 |
|
| | 1972年4月 | 山本機械通商株式会社入社 | 1977年10月 | 当社設立 業務課 | 2004年4月 | 当社経営本部長 | 2004年6月 2010年3月 | 当社取締役経営本部長 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)2 | 120 |
常務取締役 | | 井元 英裕 | 1952年2月25日生 |
|
| | 1977年4月 1977年10月 2011年1月 | 山本機械通商株式会社入社 当社設立 営業本部技術課 当社第一営業本部営業技術部長 | 2011年3月 | 当社取締役第一営業本部長 | 2014年3月 | 当社常務取締役(現任) |
| (注)2 | 86 |
取締役 | 開発部長 | 伊藤 緑朗 | 1954年4月7日生 |
|
| | 1980年6月 | 山本機械通商株式会社入社 | 2001年4月 | 当社第二営業本部電子機器部長 | 2008年1月 | 当社第二営業本部長代理 | 2008年3月 | 当社取締役第二営業本部長 | 2014年7月 | 当社取締役開発部長(現任) |
| (注)2 | 85 |
取締役 | 経営本部長 | 前田 永司 | 1951年9月20日生 |
|
| | 1976年4月 | 山本機械通商株式会社入社 | 1977年10月 | 当社設立 計数管理室 | 2002年4月 | 当社総務部長 | 2010年3月 2011年3月 | 当社監査役 当社取締役経営本部長(現任) |
| (注)2 | 49 |
取締役 | 営業本部長 | 柳 崇博 | 1959年10月29日生 |
|
| | 1982年4月 | 山本機械通商株式会社入社 | 2014年1月 | 当社第一営業本部長代理 | 2014年3月 | 当社取締役第一営業本部長 | 2015年1月 | 当社取締役営業本部長(現任) |
| (注)2 | 29 |
常勤監査役 | | 松川 茂 | 1947年10月1日生 |
|
| | 1970年4月 1977年10月 | 山本機械通商株式会社入社 当社設立 営業本部営業技術課 | 2010年4月 2011年3月 | 当社執行役員第一営業本部長代理 当社監査役(現任) |
| (注)3 | 46 |
監査役 | | 尾野 恭史 | 1971年3月8日生 |
|
| | 2001年10月 | 第二東京弁護士会登録 | 2006年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 | | 秋山 忠人 | 1943年11月2日生 |
|
| | 1962年4月 | 東京国税局入局 | 1990年7月 | 武蔵野税務署 副署長 | 2000年7月 | 東京国税局 調査第3部部長 | 2001年7月 | 税理士 | 2014年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)3 | - |
| | | | 計 | | 417 |
(注)1.監査役 尾野 恭史及び秋山 忠人は、社外監査役であります。
2.2014年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2014年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間