有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006LBC
レカム株式会社 役員の状況 (2015年9月期)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長(代表取締役) | グループ CEO | 伊 藤 秀 博 | 1962年11月12日生 | 1981年4月 | 東日本ハウスサービス株式会社入社 | (注)4 | 4,000,000 |
1983年4月 | 明治住宅サービス株式会社入社 | ||||||
1985年4月 | 新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)入社 | ||||||
1991年4月 | 株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長 | ||||||
1994年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2003年10月 | 大連賚卡睦通信設備有限公司董事長(現任) | ||||||
2005年10月 | 株式会社コムズ取締役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2006年10月 | レカムグループCEO(現任) | ||||||
2006年11月 | 株式会社アレックシステムサービス取締役 | ||||||
2008年10月 | レカム株式会社代表取締役社長 | ||||||
2009年5月 | 株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)取締役(現任) | ||||||
2010年9月 | WizBiz株式会社取締役 | ||||||
2013年10月 | レカムBPOソリューションズ株式会社取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | 株式会社ニューウェイブビジネスソリューション取締役 | ||||||
2014年9月 | HJオフショアサービス株式会社取締役 | ||||||
取締役 | 取締役経営管理本部長CFO | 砥 綿 正 博 | 1965年10月1日生 | 1990年5月 | 株式会社いちよし経済研究所入所 | (注)4 | - |
1999年5月 | 株式会社サニックス入社 | ||||||
2003年7月 | 株式会社トランスジェニック入社 経営企画室長 | ||||||
2007年1月 | 当社入社 執行役員経営企画室長 | ||||||
2007年10月 | 執行役員経営管理本部長CFO | ||||||
2007年12月 | 取締役執行役員経営管理本部長CFO | ||||||
2008年10月 | 取締役常務執行役員経営管理本部長CFO | ||||||
2009年12月 | 取締役退任 | ||||||
2010年4月 | 株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長 | ||||||
2011年10月 | 株式会社ワークビット入社 管理部長 | ||||||
2015年11月 | 当社顧問 | ||||||
2015年12月 | 当社取締役経営管理本部長CFO(現任) | ||||||
取締役 | 田中 最代治 | 1933年6月10日生 | 1952年4月 1990年7月 1996年6月 2000年5月 2001年6月 2002年6月 2002年6月 2005年12月 2007年12月 2009年12月 2010年12月 | 株式会社日本勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 株式会社オリエントファイナンス(現・株式会社オリエントコーポレーション)代表取締役副社長 株式会社田中経営研究所代表取締役(現任) 株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(現任) 株式会社キャリアデザインセンター監査役(現任) 株式会社ガーラ取締役(現任) イマジニア株式会社監査役(現任) 当社取締役 株式会社カナミツネットワーク取締役(現任) 当社取締役退任 当社取締役(現任) | (注)4 | 112,841 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 (監査等委員) | 加藤 秀人 | 1957年8月9日生 | 1981年4月 | 株式会社ディーエムエス入社 | (注)5 | 12,084 | |
2003年2月 | 株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長 | ||||||
2008年8月 | 当社入社 人事総務グループ課長 | ||||||
2009年6月 | 法務グループ長 | ||||||
2012年10月 | 法務部長 | ||||||
2013年5月 | 常勤監査役 | ||||||
2013年5月 | 株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)監査役(現任) | ||||||
2013年5月 | 琉球レカム・リール株式会社(現・レカムBPOソリューションズ株式会社)監査役(現任) | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員(常勤))(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 山口 義成 | 1961年9月22日生 | 1985年4月 | 株式会社リクルート入社 | (注)5 | 51,141 | |
1998年3月 | 株式会社エヌイーエス代表取締役(現任) | ||||||
1999年10月 | 株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役(現任) | ||||||
2005年2月 | 株式会社アールネクスト取締役 | ||||||
2007年4月 | 同社代表取締役(現任) | ||||||
2010年12月 | 当社取締役 | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 嶋津 良智 | 1965年1月26日生 | 1987年4月 | 新日本工販株式会社(現・フォーバル)入社 | (注)5 | 113,300 | |
1993年3月 | 株式会社リンク設立 代表取締役 | ||||||
1994年9月 | 当社代表取締役 | ||||||
1997年9月 | 代表取締役副社長 | ||||||
2004年10月 | 取締役 | ||||||
2005年3月 | カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役 | ||||||
2005年12月 | 当社取締役退任 | ||||||
2013年8月 | 一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事(現任) | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 4,289,366 |
(注) 1 2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 田中最代治、山口義成、嶋津良智の3名は社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、委員 嶋津良智
4 2015年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2015年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は5名で、常務執行役員情報通信事業本部長 木下建、常務執行役員BPO事業本部長 川畑大輔、執行役員情報通信事業副本部長 甲藤将幸、執行役員パートナー統括部長 佐野強、執行役員海外事業本部長 大畑康弘で構成されております。
7 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2015年12月分の持株会による取得株式数は、提出日(2015年12月18日)現在確認ができないため、2015年11月末現在の実質所有株式数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02971] S1006LBC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。