有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004Z1O
株式会社いなげや 役員の状況 (2015年3月期)
男性 17名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1.取締役13名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役内山一美、佐藤浩二および横井直人の3氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役山下尚宏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役松村眞澄の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役篠崎正巳及び監査役牧野宏司の2氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役篠崎正巳及び監査役牧野宏司の2氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 | ― | 遠 藤 正 敏 | 1953年1月4日生 | 1975年3月 | 当社入社 | (注)1 | 17 |
1992年2月 | 加工食品部長 | ||||||
1994年6月 | 取締役 | ||||||
1999年6月 | 常務取締役 | ||||||
2001年2月 | 代表取締役社長 | ||||||
2009年10月 | 株式会社ウェルパーク代表取締役会長 | ||||||
2013年2月 | 代表取締役会長 | ||||||
2015年6月 | 株式会社ウェルパーク取締役相談役(現任) | ||||||
2015年6月 | 取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | ― | 成 瀬 直 人 | 1952年11月2日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)1 | 17 |
1998年5月 | 人事部長 | ||||||
1999年6月 | 取締役 | ||||||
2005年6月 | 常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 専務取締役 | ||||||
2009年6月 | 代表取締役専務取締役 | ||||||
2013年2月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 店舗開発担当兼 グループ管理本部担当兼 グループ人事本部担当兼 社長室担当 | 藤 本 勇 | 1951年7月14日生 | 1975年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそ な銀行)入行 | (注)1 | 6 |
2004年8月 | 当社入社 | ||||||
2004年12月 | 総務統括部長兼総務部長兼社長室長 | ||||||
2005年6月 | 取締役 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役 | ||||||
2013年2月 | 専務取締役(現任) | ||||||
2013年10月 | 店舗開発担当兼グループ管理本部担当兼社長室担当 | ||||||
2014年9月 | 店舗開発担当兼グループ管理本部担 当兼グループ人事本部担当兼社長室 担当(現任) | ||||||
専務取締役 | 営業統括 | 木 村 博 尚 | 1953年12月26日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)1 | 13 |
2006年8月 | 株式会社クックサン代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 取締役 | ||||||
2008年1月 | 商品統括本部長 | ||||||
2009年6月 | 常務取締役 | ||||||
2010年7月 | 営業統括(現任) | ||||||
2015年6月 | 専務取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 倉 橋 久 和 | 1958年12月9日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)1 | 6 |
2005年3月 | 店舗運営統括部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2009年7月 | 営業副統括本部長 | ||||||
2011年5月 | 店舗開発本部長 | ||||||
2012年10月 | 株式会社三浦屋代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 販売本部長 | 島 本 和 彦 | 1961年4月16日生 | 1981年7月 | 当社入社 | (注)1 | 7 |
2009年7月 | 執行役員FM本部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2012年10月 | 販売本部長兼FM本部長 | ||||||
2013年8月 | 販売本部長(現任) | ||||||
取締役 | グループ経営企画本部長 | 八 丸 良 久 | 1959年9月20日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
2009年7月 | 執行役員商品本部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2012年10月 | 経営企画室長 | ||||||
2014年9月 | グループ本部長兼経営企画室長 | ||||||
2015年6月 | グループ経営企画本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 在宅食生活サポート事業部担当兼 事業開発部長 | 井 原 良 幸 | 1966年4月12日生 | 1989年4月 | 当社入社 | (注)1 | 9 |
2010年7月 | 執行役員新規事業開発プロジェクトサブリーダー | ||||||
2011年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2011年7月 | 事業開発部長 | ||||||
2013年2月 | 株式会社いなげやドリームファーム代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年4月 | 在宅食生活サポート事業部担当兼事業開発部長(現任) | ||||||
取締役 | ロジスティクス本 部長兼 製造部長 | 水 口 嘉 德 | 1961年9月17日生 | 1984年3月 | 当社入社 | (注)1 | 9 |
2009年7月 | 執行役員物流本部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2013年4月 | 物流本部長兼製造部長 | ||||||
2013年8月 | ロジスティクス本部長兼製造部長 (現任) | ||||||
取締役 | 商品本部長 | 宮 島 智 美 | 1955年5月28日生 | 1984年3月 | 当社入社 | (注)1 | 4 |
2012年10月 | 執行役員商品本部長兼グロサリー商品部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 商品本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 内 山 一 美 | 1948年4月9日生 | 1972年3月 | 株式会社八百半デパート(現マック スバリュ東海株式会社)入社 | (注)1 (注)2 | ― |
1995年7月 | ヤオハンインターナショナルホールディングス取締役 | ||||||
1997年6月 | 株式会社ヤオハンジャパン(現マックスバリュ東海株式会社)取締役 | ||||||
2002年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2010年5月 | イオントップバリュ株式会社代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | マックスバリュ中部株式会社取締役(現任) | ||||||
2012年5月 | 株式会社マルエツ社外取締役 | ||||||
2013年3月 | イオン株式会社専務執行役SM事業最高経営責任者 | ||||||
2013年4月 | 株式会社ピーコックストア(現イオンマーケット株式会社)代表取締役会長 | ||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | イオン株式会社顧問(現任) | ||||||
2015年5月 | イオンマーケット株式会社取締役 会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 佐 藤 浩 二 | 1942年12月19日生 | 1966年4月 | 多摩中央信用金庫(現多摩信用金庫)入庫 | (注)1 (注)2 | ― |
1998年6月 | 同庫常務理事(代表理事) | ||||||
2001年6月 | 同庫理事長(代表理事) | ||||||
2006年1月 | 多摩信用金庫理事長(代表理事) | ||||||
2007年12月 | 全国信用金庫厚生年金基金理事長(現任) | ||||||
2012年6月 | 社団法人東京都信用金庫協会(現一般社団法人東京都信用金庫協会)会長(代表理事)(現任) | ||||||
2012年6月 | 一般社団法人全国信用金庫協会副会長(代表理事)(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社JCNマイテレビ(現株式会社ジェイコム多摩)社外取締役 | ||||||
2013年6月 | 多摩信用金庫会長(代表理事)(現任) | ||||||
2013年6月 | 立川商工会議所会頭(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社JCNマイテレビ(現株式会社ジェイコム多摩)取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 横 井 直 人 | 1951年4月27日生 | 1975年4月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)1 (注)2 | ― |
2000年5月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
2014年6月 | ニチバン株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社タケエイ社外取締役(現任) | ||||||
2015年3月 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 山 下 尚 宏 | 1952年8月2日生 | 1976年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)3 | 5 |
2003年4月 | 当社入社 | ||||||
2003年4月 | 顧問経営企画担当 | ||||||
2003年6月 | 取締役 | ||||||
2012年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 松 村 眞 澄 | 1953年8月30日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
1980年8月 | 練馬谷原店店長 | ||||||
1993年10月 | 第二販売部長 | ||||||
2007年4月 | 監査室長 | ||||||
2013年8月 | 監査室 | ||||||
2015年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 篠 崎 正 巳 | 1953年9月29日生 | 1987年4月 | 弁護士登録 | (注)5 (注)6 | 1 |
2004年1月 | 柴田・篠崎法律事務所(現篠崎綜合法律事務所)所長(現任) | ||||||
2005年2月 | 税理士登録 | ||||||
2008年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 牧 野 宏 司 | 1966年10月7日生 | 1988年10月 | KPMG港監査法人(現有限責任あ ずさ監査法人)東京事務所入所 | (注)5 (注)6 | 0 |
1992年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
2001年10月 | 税理士登録 | ||||||
2006年1月 | 牧野宏司公認会計事務所代表(現 任) | ||||||
2009年2月 | 株式会社BE1総合会計事務所代表(現任) | ||||||
2012年9月 | 株式会社デジタルガレージ社外監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 109 |
(注)1.取締役13名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役内山一美、佐藤浩二および横井直人の3氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役山下尚宏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役松村眞澄の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役篠崎正巳及び監査役牧野宏司の2氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役篠崎正巳及び監査役牧野宏司の2氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
武 田 恒 男 | 1952年9月27日生 | 1971年4月 | 東京国税局入局 | ─ |
1993年7月 | 日本橋税務署 法人課税第8部門統括国税調査官 | |||
2003年7月 | 国税庁 長官官房税務相談官 | |||
2005年7月 2006年7月 2007年7月 2008年7月 2009年7月 2010年7月 2011年7月 2012年7月 2013年8月 2014年2月 | 東京国税局 調査第一部特別国税調査官 東京国税局 調査第四部調査第45部門統括調査官 大月税務署長 東京国税局 調査第一部調査開発課長 東京国税局 課税第二部資料調査第一課長 沖縄税務署長 東京国税局 課税第二部次長 新宿税務署長 武田恒男税理士事務所所長(現任) 一般社団法人租税調査研究会理事(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03064] S1004Z1O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。