有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004QFC
株式会社ケーヨー 役員の状況 (2015年2月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 小売事業本部担当 | 醍 醐 茂 夫 | 1958年4月20日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)4 | 101 |
2006年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2006年6月 | 当社商品本部長 | ||||||
2007年1月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2007年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
2008年5月 2013年6月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長兼小売事業本部担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 商品担当 | 大 胡 敏 夫 | 1956年2月13日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)4 | 93 |
2003年1月 | 当社第二商品統括部長 | ||||||
2003年5月 | 当社取締役 | ||||||
2006年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
2008年5月 | 当社専務取締役 | ||||||
2012年1月 2013年8月 2014年1月 2014年6月 | 当社常務取締役財務・システム担当 当社常務取締役開発担当兼財務担当 当社常務取締役開発担当 当社常務取締役商品担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 店舗運営 担当 | 野 口 智 彦 | 1960年5月4日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)4 | 69 |
2008年6月 | 当社執行役員商品7部長 | ||||||
2009年6月 | 当社常務執行役員商品本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役商品本部長 | ||||||
2012年1月 2013年6月 2014年6月 | 当社常務取締役営業担当兼商品本部長 当社常務取締役商品本部長 当社常務取締役店舗運営担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 社長室長 兼財務・コンプライアンス担当 | 実 川 浩 司 | 1959年10月1日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)4 | 59 |
2009年1月 | 当社執行役員開発本部長 | ||||||
2010年1月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役 | ||||||
2012年5月 | 当社常務取締役社長室長兼広報部長 | ||||||
2012年8月 2014年1月 2015年2月 | 当社常務取締役社長室長 当社常務取締役社長室長兼財務担当 当社常務取締役社長室長兼財務・コンプライアンス担当(現任) | ||||||
取締役 | 人事・総務・システム担当 | 寺 田 健次郎 | 1963年12月4日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)4 | 39 |
2009年1月 | 当社人事部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
2011年5月 | 当社取締役人事本部長兼人事部長 | ||||||
2012年8月 2013年8月 2015年1月 | 当社取締役人事・総務担当兼採用部長 当社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長 当社取締役人事・総務・システム担当(現任) | ||||||
取締役 | 店舗開発 本部長 | 川 井 信 夫 | 1951年10月26日生 | 1976年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)4 | 56 |
2005年12月 | 当社顧問 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員社長室長 | ||||||
2006年5月 | 当社取締役 | ||||||
2008年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年10月 2015年2月 | 当社取締役コンプライアンス担当兼監査部長 当社取締役店舗開発本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 林 直 樹 | 1948年3月9日生 | 2009年5月 2011年5月 2014年5月 | 当社取締役(現任) イオン㈱取締役兼取締役会議長 イオン㈱相談役(現任) | (注)4 | 2 |
取締役 (監査等委員) | ― | 牧 正 廣 | 1948年11月11日生 | 1971年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)5 | 26 |
2000年6月 | 同行取締役監査部長 | ||||||
2001年6月 | ちばぎんビジネスサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 当社仮監査役(常勤) | ||||||
2006年5月 2015年5月 | 当社監査役(常勤) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 牟田口 宏 信 | 1947年2月27日生 | 1965年4月 | ㈱三菱東京UFJ銀行(旧㈱三菱銀行)入行 | (注)5 | 22 |
1999年4月 | 当社出向 開発企画部長 | ||||||
1999年8月 | 当社総務部長 | ||||||
2007年3月 | 当社顧問 | ||||||
2007年5月 2015年5月 | 当社監査役(非常勤) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 小 室 和 夫 | 1950年7月29日生 | 1973年4月 | ㈱常陽銀行入行 | (注)5 | ― |
2001年6月 | 同行市場金融部部長 | ||||||
2004年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2007年6月 2009年6月 2014年6月 2015年5月 | 同行常務取締役 同行企業年金基金専務理事 常陽証券㈱常勤監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 奥 田 行 雄 | 1951年8月30日生 | 1976年4月 2003年7月 2006年6月 2009年6月 2012年6月 2015年5月 | ㈱千葉興業銀行入行 同行参事審査部担当部長 同行執行役員 同行常勤監査役 ちば興銀コンピュータソフト㈱代表取締役社長(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | ― |
計 | 471 |
(注) 1 2015年5月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 監査等委員会は、委員長 牧正廣氏、委員 牟田口宏信氏、委員 小室和夫氏、委員 奥田行雄氏の4名で構成されております。
3 取締役 牧正廣氏、小室和夫氏、奥田行雄氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2017年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員以外の取締役の林直樹氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
7 監査等委員である取締役の牧正廣氏、牟田口宏信氏、小室和夫氏、奥田行雄氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
8 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質保有株数を記載しております。
9 当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は3名で、商品開発統括部長兼品質管理部長 島章弘、物流部マネジャー 堀口幸雄、営業企画部マネジャー 浅沼義昭で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03096] S1004QFC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。