男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | - | 小宮山 文男 | 1949年5月10日生 |
|
| | 1979年5月 1986年4月 | 当社監査役に就任 ㈲花見煎餅取締役 | 1988年6月 | 当社取締役に就任開発部長 | 1989年2月 | 当社取締役営業部長に就任 | 2002年6月 | 当社代表取締役常務に就任営業本部長 | 2003年6月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長に就任 | 2006年1月 | ㈱ジーアールシー(現㈱花見煎餅)代表取締役社長に就任(現任) | 2007年6月 2011年1月
2015年6月 | 当社代表取締役社長に就任 ㈲銀座ルノアール代表取締役社長に就任(現任) 当社代表取締役会長に就任(現任) |
| (注)4 | 871 |
代表取締役社長 | - | 小宮山 誠 | 1974年7月2日生 |
|
| | 1998年8月 2006年1月 | 当社入社 ㈱ジーアールシー(現㈱花見煎餅)取締役に就任(現任) | 2010年4月 | 当社第2営業部長に就任 | 2011年1月 | ㈲銀座ルノアール取締役に就任(現任) | 2012年4月 | ㈱ビーアンドエム代表取締役社長に就任(現任) | 2012年6月 2014年6月
2015年6月 | 当社取締役に就任 当社常務取締役開発本部管掌に就任 当社代表取締役社長に就任(現任) |
| (注)4 | 13 |
取締役副社長 | - | 猪狩 安往 | 1951年4月2日生 |
|
| | 1972年5月 | 当社入社 | 2000年5月 | 当社総務部長に就任 | 2002年6月 | 当社取締役総務部長に就任 | 2003年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼総務・経理部長に就任 | 2007年11月 | 当社常務取締役管理本部長兼総務部長に就任 | 2010年6月 | 当社専務取締役管理本部長兼総務部長に就任 | 2012年4月 | ㈱ビーアンドエム監査役に就任(現任) | 2014年3月
2014年6月
2015年3月 | 当社専務取締役管理本部長に就任 当社取締役副社長兼管理本部長に就任 当社取締役副社長(現任) |
| (注)4 | 81 |
専務取締役 | 営業本部長 | 鋤柄 和夫 | 1952年6月7日生 |
|
| | 1979年9月 | 当社入社 | 1995年12月 | ㈱モンブラン珈琲取締役 | 2003年10月 | 当社第2営業部部長 | 2004年6月 | 当社取締役営業部長に就任 | 2007年6月 | 当社取締役営業本部長兼営業部長に就任 | 2010年3月 | 当社取締役営業本部長に就任 | 2010年6月 | 当社常務取締役営業本部長に就任 | 2012年4月 | ㈱ビーアンドエム取締役に就任(現任) | 2013年3月
2014年6月
2014年9月
| 当社常務取締役営業本部長兼デザインメンテナンス部長に就任 当社専務取締役営業本部長兼デザインメンテナンス部長に就任 当社専務取締役営業本部長(現任) |
| (注)4 | 40 |
取締役 | 開発本部長兼開発部長 | 曽我辺 好二 | 1954年7月11日生 |
|
| | 1976年8月 | 当社入社 | 2001年3月 | 当社営業部副部長に就任 | 2002年6月 | 当社営業部長に就任 | 2003年6月 | 当社取締役営業部長に就任 | 2006年1月 2013年3月 | 当社取締役開発部長に就任 当社取締役開発本部長兼開発部長に就任(現任) |
| (注)4 | 27 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | - | 小澤 信宏 | 1960年1月6日生 |
|
| | 1982年3月 2013年4月
2013年6月 | キーコーヒー㈱入社 キーコーヒー㈱取締役常務執行役員営業統括就任(現任) 当社取締役に就任(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 (常勤) | - | 工藤 俊朗 | 1955年1月11日生 |
|
| | 1977年8月 | 当社入社 | 2005年2月 | 新宿エリア スーパーバイザー | 2007年7月 | 銀座エリア スーパーバイザー | 2015年6月 | 当社監査役に就任(現任) |
| (注)5 | 1 |
監査役 | - | 中谷 ゆかり | 1968年12月26日生 |
|
| | 2005年10月 | 弁護士登録 | 2005年10月 2014年6月 | 大高法律事務所入所 当社監査役に就任(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | - | 村田 實 | 1936年8月14日生 |
|
| | 1960年4月 | 日本勧業証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 | 1996年8月 | 同社退社 | 1999年1月 2015年6月 | 村田社労士事務所所長(現任) 当社監査役に就任(現任) |
| (注)5 | - |
| | | 計 | | | 1,033 |
(注)1.代表取締役社長小宮山 誠は、代表取締役会長小宮山 文男の長男であります。
2.取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
3.監査役中谷ゆかり及び村田實は、社外監査役であります。
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
山田 直樹 | 1950年2月13日生 |
|
| | 1989年4月 | 税理士登録 | 2003年12月 | 税理士法人かなえ設立 代表社員就任 (現在に至る) |
| - |