有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053H5
株式会社ピーシーデポコーポレーション 役員の状況 (2015年3月期)
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
(注)1. 取締役髙山秀廣、井澤秀昭及び大林厚臣は、社外取締役であります。
2. 監査役明石榮三、山本和夫及び西村将樹は、社外監査役であります。
3. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の7名で構成されております。
4. 2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5. 2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
代表取締役 社長 | - | 野島 隆久 | 1959年8月20日生 | 1982年4月 | 有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社 | (注)4 | 14,189,100 |
1992年4月 | 株式会社ノジマ常務取締役販売 推進部担当 | ||||||
1994年8月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2000年4月 | イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役 | ||||||
2000年10月 | 株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長 | ||||||
2001年12月 | 株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役 | ||||||
2002年6月 | 株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 | ||||||
2009年7月 | 株式会社ピーシーデポ九州(現株式会社ピーシーデポストアーズ)代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年6月 2014年6月 | 株式会社イージェーワークス取締役 株式会社イージェーワークス取締役会長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経理財務 本部長 | 羽江 三世士 | 1952年1月27日生 | 1970年3月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | 45,000 |
2005年7月 | 当社入社経理部長代理 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役経理・財務本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役経理・財務担当 | ||||||
2011年2月 | 当社取締役経理・財務本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役経理財務本部長 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役 | ||||||
2014年5月 2015年6月 | 当社常務取締役経理財務本部長兼経理部長 当社常務取締役経理財務本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業統括 本部長 兼MD本部長 | 齋藤 秀樹 | 1973年4月12日生 | 1997年4月 1999年3月 2007年6月 | 株式会社ラビアンヌテキスタイル入社 当社入社 当社商品本部マーチャンダイジング部長 | (注)4 | 40,950 |
2007年10月 | 当社商品営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員商品営業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員商品営業本部長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 | ||||||
2011年1月 | 当社執行役員第二営業部長 | ||||||
2011年5月 | 当社上級執行役員営業統括副本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役PCD営業本部長兼商品部長 | ||||||
2013年8月 2014年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役(現任) 当社取締役営業統括本部長兼MD本部長 当社常務取締役営業統括本部長兼MD本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
取締役 | 業態推進 本部長 兼DCL推進部長 | 島野 孝之 | 1972年11月26日生 | 1991年4月 | 株式会社ノジマ入社 | (注)4 | 171,750 |
1995年5月 | 当社入社 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員商品部長 | ||||||
2007年5月 | 当社上級執行役員商品本部長 | ||||||
2007年10月 | 当社上級執行役員販売推進本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社上級執行役員BBS営業本部長 | ||||||
2009年1月 | 当社上級執行役員ソリューション営業本部長兼BBS営業本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社上級執行役員狭山本店上級店長 | ||||||
2010年5月 | 当社上級執行役員埼玉リージョン営業部長 | ||||||
2011年2月 | 当社上級執行役員営業統括本部長 | ||||||
2011年6月 2013年8月 2014年3月 2014年5月 2014年6月 2015年6月 | 当社取締役営業統括本部長 当社取締役業態推進本部長 当社取締役業態推進本部長兼DCL 推進部長 当社取締役業態推進本部長 株式会社キタムラピーシーデポ取締役(現任) 当社取締役業態推進本部長兼DCL 推進部長(現任) | ||||||
取締役 | ソリューションサービス 本部長 兼プレミアム サービス部長 | 田中 伸幸 | 1971年5月1日生 | 1997年4月 | 当社入社 | (注)4 | 57,000 |
2008年4月 | 当社内部統制部長 | ||||||
2010年5月 | 当社経理・流通部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員経理・流通部長 | ||||||
2011年2月 | 当社執行役員プレミアムサービス部長 | ||||||
2012年5月 2013年8月 2014年6月 | 当社上級執行役員ソリューションサービス本部プレミアムサービス部長 当社上級執行役員ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長 当社取締役ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長(現任) 株式会社キタムラピーシーデポ取締役(現任) | ||||||
取締役 | 総合管理 本部長 | 篠﨑 和也 | 1971年11月30日生 | 1992年4月 1997年3月 2007年6月 2008年4月 2008年6月 2009年5月 2010年6月 2014年6月 2015年4月 2015年6月 | 株式会社ノジマ入社 当社入社 当社経理・財務本部経理部長 当社執行役員経理・財務本部経理部長 株式会社ビー・ビー・マーケティング監査役 当社上級執行役員経理・財務本部財務部長 株式会社イージェーワークス取締役 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役(現任) 当社上級執行役員総合管理本部長兼人事部長 当社上級執行役員総合管理本部長 当社取締役総合管理本部長 (現任) | (注)4 | 100,200 |
取締役 | 社長室長 | 松尾 裕子 | 1974年9月29日生 | 1997年11月2007年2月 2007年6月 2008年7月 2011年6月 2014年5月 2015年6月 | 当社入社 当社IR経営企画部長代理 当社執行役員経理・財務本部経営企画室長 当社執行役員社長室長 株式会社イージェーワークス取締役(現任) 当社上級執行役員社長室長 当社取締役社長室長(現任) | (注)4 | 101,400 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
取締役 | 経理部長 | 山口 司 | 1969年8月26日生 | 2004年7月 2006年6月 2008年2月 2012年2月 2015年6月 | 株式会社イージェーワークス入社 株式会社イージェーワークス取締役管理部長 株式会社イージェーワークス取締役管理本部長 株式会社イージェーワークス代表取締役社長兼管理部長(現任) 当社取締役経理財務本部経理部長(現任) | (注)4 | - |
取締役 | - | 髙山 秀廣 | 1947年1月20日生 | 1970年4月 | 監査法人太田哲三事務所 (現新日本有限責任監査法人) 入所 | (注)4 | - |
1974年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
1992年5月 | 監査法人太田昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 代表社員 | ||||||
2008年8月 | 高山秀広公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2008年9月 | 桐蔭横浜大学大学院 法務研究科講師 | ||||||
2008年12月 | 株式会社コナカ社外監査役(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 井澤 秀昭 | 1964年1月18日生 | 2000年10月 | 司法試験合格 | (注)4 | - |
2002年10月 | 弁護士登録 | ||||||
日本大通り法律事務所入所(現任) | |||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 日弁連若手弁護士サポートセンター副委員長(現任) | ||||||
2014年11月 | 日弁連中小企業法律支援センター委員(現任) | ||||||
取締役 | - | 大林 厚臣 | 1961年2月26日生 | 1983年4月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)4 | - |
1996年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師 | ||||||
1998年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授 | ||||||
2006年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現任) | ||||||
2006年7月 | 内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 分野横断的演習検討会 座長(現任) | ||||||
2007年6月 | サイバーセキュリティ戦略本部 重要インフラ専門委員会委員(現任) | ||||||
2008年12月 | 内閣府 事業継続計画策定・運用促進方策に関する検討会 座長(現任) | ||||||
2010年6月 2014年7月 | 当社取締役(現任) 内閣府 政府業務継続に関する評価等有識者会議 座長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
常勤 監査役 | - | 石井 雅之 | 1959年7月2日生 | 1982年4月 1994年8月 | 有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社 当社監査役 | (注)6 | 172,500 |
1997年7月 | 当社取締役管理担当 | ||||||
2002年10月 | 当社取締役財務担当 | ||||||
2003年5月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2004年1月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員法務・監査部長 | ||||||
2012年6月 | 当社経理財務本部 経理課長 | ||||||
株式会社イージェーワークス監査役(現任) | |||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
株式会社ピーシーデポストアーズ監査役(現任) | |||||||
監査役 | - | 明石 榮三 | 1944年8月16日生 | 1968年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)7 | 15,000 |
1997年4月 | 日本アジア投資株式会社常務取締役 | ||||||
2001年4月 | 信金キャピタル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役 | ||||||
株式会社イージェーワークス 監査役 | |||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2009年7月 2014年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ監査役 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 山本 和夫 | 1948年3月11日生 | 1971年4月 | 監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | - |
1975年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
1976年3月 | 税理士登録 | ||||||
1990年10月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2010年7月 2011年9月 2012年6月 2012年12月 2014年9月 | 公認会計士・税理士山本会計事務所所長(現任) 日本リファイン株式会社社外監査役 株式会社森傳社外監査役(現任) 当社監査役(現任) 台湾瑞環股份有限公司社外監査役(監査人)(現任) 株式会社ラクト・ジャパン社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 西村 将樹 | 1976年5月8日生 | 2005年10月 | 弁護士登録 横浜綜合法律事務所入所 | (注)7 | - |
2011年4月 | 横浜国立大学経営学部非常勤講師(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社ピーアイ技術研究所社外監査役(現任) | ||||||
2014年1月 2015年6月 | R&G横浜法律事務所パートナー (現任) 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 14,892,900 |
2. 監査役明石榮三、山本和夫及び西村将樹は、社外監査役であります。
3. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の7名で構成されております。
上級執行役員 営業統括本部 PCD営業本部長兼第一営業部長 | 石原 潤一 |
執行役員 業態推進本部 店舗開発部長 | 小林 和博 |
執行役員 総合管理本部 人事部長 | 佐々木 謙一 |
執行役員 総合管理本部 営業管理部長 | 奈良 一弘 |
執行役員 営業統括本部 MD本部SLPMD部長 | 松浦 達也 |
執行役員 ソリューションサービス本部 スマートマーケティング&オペレーション部長 | 宮本 大輔 |
執行役員 総合監査・内部統制室長 | 芝山 善之 |
5. 2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03323] S10053H5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。