有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055BE
ぷらっとホーム株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役犬塚謙藏、村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。
2.監査役松山昌司及び本多基記は、社外監査役であります。
3.2015年6月26日開催の定時株主総会において選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2012年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2013年6月27日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 社長 | 鈴木 友康 | 1963年9月17日生 | 1989年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年4月 当社入社 1996年9月 当社代表取締役副社長就任 2001年6月 当社代表取締役社長就任(現) | (注)3 | 299,000 | |
取締役 | 犬塚 謙藏 | 1945年1月22日生 | 1967年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社 1994年7月 同社ネットワークサービスセンター通信部長 1995年7月 同社KDD AMERICA,INC.(現KDDI AMERICA,INC.)上級副社長就任 1997年11月 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)入社 同社IIJ America Inc.社長就任 1999年12月 同社営業調査室長 2002年4月 同社監査役室長 2005年1月 同社退社 2009年4月 当社仮監査役就任 2009年6月 当社監査役就任 2013年6月 当社取締役就任(現) | (注)3 | - | |
取締役 | 村口 和孝 | 1958年11月20日生 | 1984年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任(現) 2007年3月 株式会社ウォーターダイレクト 取締役就任 2008年6月 株式会社アキブホールディングス 代表取締役就任(現) 2008年7月 株式会社アキブネットワークス 代表取締役就任(現) 2010年9月 株式会社アキブシステムズ 代表取締役就任(現) 2011年4月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク) 代表取締役就任(現) 2012年6月 当社取締役就任(現) 2015年3月 株式会社ウォーターダイレクト 代表取締役会長就任 2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト 取締役就任(現) | (注)3 | 64,300 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | 菅谷 常三郎 | 1963年11月24日生 | 1987年4月 防衛省 海上自衛隊幹部候補生学校任官 1988年4月 モトローラ株式会社入社 1999年6月 株式会社ジャフコ入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年3月 同社VA部部長 2003年1月 同社JAFCO America Ventures Inc.(現Icon Ventures) President&CEO 就任 2008年3月 同社執行役員 米国担当就任 2011年4月 JAFCO America Ventures inc.(現Icon Ventures)転籍 General Partner(現) 2015年6月 当社取締役就任(現) | (注)3 | - | |
常勤監査役 | 風見 節夫 | 1942年7月27日生 | 1961年3月 関東新日電販売株式会社入社 1963年8月 関東電子機器販売株式会社入社 1991年9月 日本ワークシステム株式会社入社 1993年8月 当社入社 1994年10月 当社取締役経理部長就任 1998年3月 当社取締役管理部長就任 2001年6月 当社常務取締役就任 2004年6月 当社常勤監査役就任 2006年6月 当社取締役就任 2008年7月 当社内部監査室長 2012年6月 当社常勤監査役就任(現) | (注)4 | 11,600 | |
監査役 | 松山 昌司 | 1973年5月4日生 | 1997年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2001年4月 公認会計士登録 2006年7月 松山公認会計士事務所開設(現) 2007年8月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任(現) 2008年6月 当社監査役就任(現) 2009年5月 セブンシーズ・テックワークス株式会社(現株式会社ファステップス)監査役就任(現) 2009年6月 セブンシーズホールディングス株式会社 監査役就任(現) | (注)4 | - | |
監査役 | 本多 基記 | 1975年5月10日生 | 1998年4月 日本電信電話株式会社入社 1999年7月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年3月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 松尾千代田法律事務所入所(現) 2013年6月 当社監査役就任(現) | (注)5 | 85,400 | |
計 | 460,300 |
2.監査役松山昌司及び本多基記は、社外監査役であります。
3.2015年6月26日開催の定時株主総会において選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2012年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2013年6月27日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03346] S10055BE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。