有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004YYX
亀田製菓株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1.取締役坂本正元、関誠夫、堤殷及び前田仁は、社外取締役であります。
2.監査役矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
3.2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、2015年6月18日現在の執行役員は次のとおりであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役会長 | CEO | 田 中 通 泰 | 1945年8月30日生 | 1968年4月 | 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 | (注) 4 | 18 |
1998年10月 | 当社入社 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役ロジスティクス本部副本部長 | ||||||
2000年4月 | 当社取締役経営統括本部長 | ||||||
2003年7月 | 当社取締役専務執行役員経営統括本部長 | ||||||
2006年6月 2013年7月 | 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役社長 | ||||||
2015年6月 | 当社代表取締役会長 CEO(現任) | ||||||
代表取締役社長 | COO | 佐 藤 勇 | 1954年1月23日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注) 4 | 9 |
1998年2月 | HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.(ベトナム)取締役社長 | ||||||
2003年7月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
2005年7月 | 当社常務執行役員総務部長 | ||||||
2006年7月 | 当社常務執行役員経営統括本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役常務執行役員経営統括本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
2012年7月 | 当社代表取締役副社長執行役員米菓事業グループ統括 | ||||||
2013年7月 2014年6月 | 当社代表取締役副社長米菓事業グループ統括 兼 商品本部長 当社代表取締役副社長 | ||||||
2015年6月 | 当社代表取締役社長 COO(現任) | ||||||
取締役 | 品質保証部長 | 古 泉 直 子 | 1970年6月8日生 | 1998年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 304 |
2000年2月 | 当社開発本部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役商品開発本部長 | ||||||
2003年7月 | 当社取締役執行役員商品開発本部長 | ||||||
2006年7月 | 当社取締役執行役員経営統括本部副本部長 | ||||||
2007年7月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
2008年7月 | 当社取締役常務執行役員新規事業担当 | ||||||
2010年7月 | 当社取締役常務執行役員お米事業部長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役常務執行役員米菓事業グループカスタマーサービス部長 | ||||||
2013年7月 2014年6月 | 当社取締役米菓事業グループ品質保証部長 当社取締役品質保証部長(現任) | ||||||
取締役 | 坂 本 正 元 | 1941年1月1日生 | 2027年4月 2051年1月 1992年1月 1993年1月 1996年1月 1998年1月 2002年6月2006年6月 2013年3月 | 富士ゼロックス株式会社入社 同社取締役中部営業事業部長 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社相談役 当社取締役(現任) 小金井ゴルフ株式会社代表取締役社長 | (注) 4 | 2 | |
取締役 | 関 誠 夫 | 1944年9月21日生 | 1970年4月 1992年4月 1997年6月 1998年6月 2000年8月 2001年4月 2007年4月 2009年4月 2014年6月 | 千代田化工建設株式会社入社 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 千代田化工建設株式会社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社相談役 当社取締役(現任) | (注) 4 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 堤 殷 | 1945年1月25日生 | 1968年4月 1989年6月 1993年6月 1999年4月 2003年6月 2012年6月 2014年6月 | 東洋水産株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任) | (注) 4 | - | |
取締役 | 前 田 仁 | 1950年2月1日生 | 1973年4月 | 麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社 | (注) 4 | - | |
2004年3月 | 同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長 | ||||||
2004年9月 | 同社執行役員酒類営業本部企画部長 | ||||||
2006年3月 | 同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長 | ||||||
2007年3月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2007年3月 | メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員 | ||||||
2009年3月 | キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 荒 木 徹 | 1962年1月3日生 | 1986年6月 | 当社入社 | (注) 6 | 0 | |
2008年7月 | 当社経営統括本部シニアマネージャー | ||||||
2009年2月 | SMTC Co., Ltd.(現 THAI KAMEDA CO., LTD.)取締役副社長 | ||||||
2013年1月 | 当社業務支援グループ経理部長 | ||||||
2014年6月 | 当社執行役員経営企画部担当部長 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 松 澤 三 治 | 1951年2月21日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 4 | |
1995年2月 | 当社管理部長 | ||||||
2003年7月 | 当社執行役員管理部長 | ||||||
2005年7月 | 当社常務執行役員管理部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部経理部長 | ||||||
2008年7月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
2010年6月 2012年6月 | 株式会社日新製菓代表取締役社長 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 矢 澤 健 一 | 1948年10月2日生 | 1967年4月 2000年6月 2004年6月 2005年6月 2007年4月 2008年4月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 株式会社第四銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行常務取締役 同行代表取締役常務 同行代表取締役常務営業本部長 同行代表取締役専務 同行代表取締役副頭取 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長 第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長 当社監査役(現任) | (注) 5 | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 湯 原 隆 男 | 1946年6月7日生 | 1969年4月 1971年5月 2003年6月 2007年12月 2008年6月 2011年5月 2014年6月 | 日本化学工業株式会社入社 ソニー株式会社入社 同社執行役常務 兼 グループCFO 株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)常務執行役員 同社取締役 同社常務取締役 兼 CFO 当社監査役(現任) | (注) 5 | - | |
計 | 340 |
(注) 1.取締役坂本正元、関誠夫、堤殷及び前田仁は、社外取締役であります。
2.監査役矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
3.2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、2015年6月18日現在の執行役員は次のとおりであります。
執行役員 | 藤 崎 哲 也 | (経営企画部長) |
執行役員 | 小 林 章 | (業務推進部長) |
執行役員 | 田 村 信 一 | (米菓事業グループ統括) |
執行役員 | 古 塩 和 明 | (米菓事業グループマーケティング部長) |
執行役員 | 真 山 靖 宏 | (米菓事業グループ営業本部長) |
執行役員 | 工 藤 則 昭 | (米菓事業グループ営業本部中部支店長) |
執行役員 | 杉 本 清 孝 | (米菓事業グループ生産本部長) |
執行役員 | 田 中 創一郎 | (新規事業グループ統括) |
執行役員 | 古 澤 紳 一 | (海外事業グループ統括 兼 海外事業部長) |
執行役員 | 小 林 昭 永 | (購買部長) |
執行役員 | 五十嵐 典 明 | (総務部長) |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
山 下 丈 | 1946年1月31日生 | 1985年4月 | 広島大学教授 | - |
1997年4月 | 東海大学教授 | |||
1997年7月 | 弁護士登録 | |||
2004年4月 | 大宮法科大学院大学専任教授 | |||
2007年4月 | 明治学院大学法科大学院教授 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00385] S1004YYX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。