|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役会長兼CEO (代表取締役) | - | 臼井 健一郎 | 1973年2月4日生 |
|
| | 1996年5月 | 株式会社ジャパン・プロポーザル・アド入社 | 2000年9月 | 当社入社 | 2004年7月 | 当社第2営業部統括マネジャー | 2004年11月 | 当社営業本部長 | 2005年7月 | 当社常務取締役営業本部長就任 | 2006年1月 | 当社代表取締役社長就任 | 2010年10月 | サト・アークランドフードサービス株式会社取締役就任(現任) | 2011年10月 | アークダイニング株式会社代表取締役就任(現任) | 2012年5月 | ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED代表取締役社長就任(現任) | 2013年11月 | ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.代表理事就任(現任) | 2014年10月 | アークランドマルハミート株式会社代表取締役社長就任 | 2015年1月 | 当社代表取締役会長兼CEO就任(現任) アークランドマルハミート株式会社代表取締役就任(現任) |
| (注)1 | 150,000 |
取締役社長兼COO (代表取締役) | - | 伊藤 永 | 1975年10月23日生 |
|
| | 1999年4月 | 株式会社ベンチャー・リンク入社 | 2002年3月 | 当社取締役FC部マネジャー就任 | 2003年6月 | 当社取締役FC部統括マネジャー就任 | 2005年7月 | 当社取締役かつや事業部統括マネジャー就任 | 2006年4月 | 当社取締役営業本部長就任 | 2007年2月 | 当社取締役営業本部長兼第1営業部統括マネジャー就任 | 2007年10月 | 当社取締役FC部統括マネジャー就任 | 2011年6月 | 当社取締役SV部統括マネジャー就任 | 2012年1月 | 当社取締役SV部部長就任 | 2013年1月 | 当社常務取締役開発本部長就任 | 2013年7月 | 当社常務取締役営業本部長就任 | 2015年1月 | 当社代表取締役社長兼COO就任(現任) |
| (注)1 | 42,000 |
常務取締役 | 管理本部長 | 玉木 芳春 | 1959年5月18日生 |
|
| | 1981年4月 | 株式会社レストランファンタジー入社 | 1986年4月 | 株式会社コマス入社 | 1996年2月 | アークランドサカモト株式会社入社 | 2003年2月 | 当社入社 | 2003年9月 | 当社管理部統括マネジャー | 2003年10月 | 当社取締役管理部統括マネジャー就任 | 2005年7月 | 当社取締役管理本部長兼総務部統括マネジャー就任 | 2006年1月 | 当社常務取締役管理本部長兼総務部統括マネジャー就任 | 2011年10月 | アークダイニング株式会社取締役就任(現任) | 2012年1月 | 当社常務取締役管理本部長就任(現任) | 2012年3月 | Hikari Arcland Food Service Limited取締役就任(現任) | 2012年5月 | ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED取締役就任(現任) | 2013年11月 | ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.理事就任(現任) |
| (注)1 | 20,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 建装部部長 | 中尾 希和 | 1956年1月15日生 |
|
| | 1982年4月 | 株式会社レストラン西武 (現 西洋フード・コンパスグループ株式会社)入社 | 2000年10月 | 当社入社 | 2003年6月 | 当社開発部統括マネジャー | 2004年1月 | 当社取締役建装部統括マネジャー就任 | 2005年1月 | 当社取締役店舗開発部統括マネジャー就任 | 2008年1月 | 当社取締役建装部統括マネジャー就任 | 2012年1月 | 当社取締役建装部部長就任(現任) |
| (注)1 | 21,000 |
取締役 | - | 岡村 俊美 | 1961年6月6日生 |
|
| | 1986年6月 | 株式会社坂本産業(現 アークランドサカモト株式会社)入社 | 1993年3月 | 当社入社 | 2007年1月 | 当社商品部統括マネジャー | 2008年1月 | 当社執行役員商品部統括マネジャー就任 | 2010年1月 | 当社執行役員第3営業部統括マネジャー就任 | 2010年3月 | 当社取締役第3営業部統括マネジャー就任 | 2010年8月 | 当社取締役第4営業部統括マネジャー就任 | 2011年6月 | 当社取締役第3営業部統括マネジャー就任 | 2012年1月 | 当社取締役第3営業部部長就任 | 2012年3月 | 当社取締役海外事業開発室香港担当部長就任 | 2012年7月 | 当社取締役就任(現任) | 2012年11月 | アークダイニング株式会社取締役社長就任(現任) | 2012年5月 | ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED取締役就任(現任) |
| (注)1 | 15,000 |
取締役 | - | 八木 康行 | 1951年1月19日生 |
|
| | 1974年4月 | 日本マクドナルド株式会社入社 | 2002年3月 | 同社代表取締役社長兼COO就任 | 2004年9月 | 株式会社リンガーハット顧問 | 2005年5月 | 同社代表取締役社長就任 | 2010年9月 | 学校法人成城学園参与 | 2011年3月 | 当社監査役就任 | 2011年4月 | 学校法人成城学園常務理事(現任) | 2015年3月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)1 | 3,000 |
常勤監査役 | - | 松永 剛 | 1957年4月21日生 |
|
| | 1982年4月 | プロミス株式会社入社 | 2004年7月 | 当社入社 管理部経理担当統括マネジャー | 2005年7月 | 当社経理部統括マネジャー | 2008年3月 | 当社常勤監査役就任(現任) | 2011年10月 | アークダイニング株式会社監査役就任(現任) | 2013年11月 | ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.監事就任(現任) | 2014年10月 | アークランドマルハミート株式会社監査役就任(現任) |
| (注)2 | 9,000 |
監査役 | - | 篠原 一廣 | 1974年10月14日生 |
|
| | 2000年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 青木莊太郎法律事務所入所 | 2003年7月 | 菅谷・西中法律事務所入所 | 2008年11月 | 篠原総合法律事務所開設 代表就任(現任) | 2014年7月 | 株式会社モラルテクノロジー代表取締役就任(現任) | 2015年3月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
監査役 | - | 花房 幸範 | 1975年5月10日生 |
|
| | 1998年4月 | 青山監査法人入所 | 2001年7月 | 公認会計士登録 | 2009年8月 | アカウンティングワークス株式会社設立 代表取締役就任(現任) | 2012年6月 | 株式会社ロンド・スポーツ取締役就任(現任) | 2015年3月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | - |
(注)1.2015年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
2.2012年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
3.2015年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.取締役八木康行は、社外取締役であります。
5.監査役篠原一廣及び花房幸範は、社外監査役であります。
6.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
|
| |
役職名 | 氏名 |
執行役員 開発本部長 | 山下 明生 |
執行役員 商品部部長 | 磯 広幸 |
執行役員 経理部部長 | 桑原 康弘 |
執行役員 第2営業部部長 | 佐藤 将光 |
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
堀口 裕之 | 1958年7月24日生 |
|
| | 1985年10月 | 青山監査法人入所 | 1997年4月 | 公認会計士登録 | 2000年1月 | プライスウオータハウスアドバイザリー株式会社入社 | 2000年12月 | 税理士登録 | 2001年1月 | 公認会計士堀口裕之事務所開設 代表就任(現任) |
| - |