|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 会長 | ― | 山内 実 | 1950年10月11日生 |
|
| | 1976年10月 | ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)入社 | 1993年7月 | 同社取締役 | 1996年7月 | 同社常務取締役 | 2004年8月 | 同社専務取締役 | 2005年8月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2007年10月 | 当社取締役 | 2008年5月 | 当社代表取締役会長(現任) | 2013年5月 | ㈱ドトールコーヒー取締役(現任) |
| 注3 | 925,476 |
代表取締役 社長 | ― | 星野 正則 | 1959年10月22日生 |
|
| | 1983年4月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2000年6月 | 同社取締役 | 2002年6月 | 同社常務取締役 | 2004年6月 | 同社専務取締役 | 2005年7月 | 同社取締役副社長 | 2007年10月 | 当社取締役 | 2008年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2011年5月 | ㈱ドトールコーヒー代表取締役会長(現任) | 2013年5月 | 日本レストランシステム㈱取締役(現任) |
| 注3 | 10,100 |
常務取締役 | ― | 木高 毅史 | 1963年12月12日生 |
|
| | 1983年4月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 2004年5月 | 同社執行役員 | 2005年8月 | 同社取締役 | 2007年10月 | 当社取締役 | 2008年5月 | 日本レストランシステム㈱常務取締役 | 2010年5月 2015年5月 | 当社常務取締役(現任) 日本レストランシステム㈱専務取締役(現任) |
| 注3 | 17,870 |
常務取締役 | ― | 稲森 六郎 | 1958年4月13日生 |
|
| | 1983年2月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2001年6月 | 同社取締役 | 2002年10月 | 同社取締役退任 | 2004年8月 | 同社入社 | 2006年6月 | 同社取締役 | 2007年4月 | 同社常務取締役(現任) | 2007年10月 | 当社取締役 | 2014年5月 | 当社常務取締役(現任) |
| 注3 | 3,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 大林 豁史 | 1944年8月4日生 |
|
| | 1973年8月 | ㈱ボルツ・ジャパン(南インド㈱に商号変更し、2001年6月日本レストランシステム㈱と合併)設立代表取締役社長 | 1973年10月 | ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 | 1976年2月 | 同社代表取締役専務 | 1977年8月 | ジャーマンレストランシステム㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 | 1978年6月 | 上記ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併して日本レストランシステム㈱代表取締役専務 | 1979年7月 | 同社代表取締役社長 | 2005年8月 | 同社代表取締役会長(現任) | 2007年10月 | 当社代表取締役会長 | 2008年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | 6,753,100 |
取締役 | ― | 鳥羽 豊 | 1964年3月26日生 |
|
| | 1988年9月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 1999年6月 | ㈱ドトールコーヒー取締役 | 2000年6月 | 同社常務取締役 | 2000年10月 | ㈱バードフェザー代表取締役社長(現任) | 2004年6月 | ㈱ドトールコーヒー専務取締役 | 2005年7月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2007年10月 | 当社代表取締役社長 | 2008年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | 832,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 青木 幸隆 | 1960年5月14日生 |
|
| | 1985年9月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2004年6月 | 同社執行役員 | 2008年4月 | 同社上席執行役員 | 2009年5月 | 当社取締役(現任) | 2009年5月 | ㈱ドトールコーヒー取締役(現任) |
| 注3 | 4,200 |
取締役 | ― | 橋本 邦夫 | 1947年11月16日生 |
|
| | 1973年4月 | 日本航空㈱入社 | 2000年2月 | 同社マイレージセンター部長 | 2002年7月 |
| 2006年7月 | ㈱JALセールス北海道代表取締役社長 | 2007年10月 | 日本レストランシステム㈱監査役 | 2010年1月 | 同社海外事業部長(現任) | 2013年5月 | 当社取締役(現任) | 2013年5月 | D&Nインターナショナル㈱取締役(現任) |
| 注3 | 4,305 |
取締役 | ― | 五味 淳吾 | 1942年4月9日生 |
|
| | 1961年4月 | 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 | 1994年8月 | 同社奈良支店長 | 1997年2月 | 同社高崎支店法人部長 | 2010年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | 1,000 |
取締役 | ― | 河野 雅治 | 1948年12月21日生 |
|
| | 1973年4月 | 外務省入省 | 2001年4月 | 在ロサンゼルス日本総領事館総領事 | 2005年8月 2007年1月 | 総合外交政策局長 外務審議官(経済担当) | 2009年4月 | 駐ロシア連邦特命全権大使 | 2011年3月 2014年3月 | 駐イタリア特命全権大使 2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事 (現任) | 2014年9月 2015年5月 | 日本国政府代表(現任) 当社取締役(現任) |
| 注3 | ― |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | ― | 郷井 義郎 | 1945年5月21日生 |
|
| | 1979年10月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 2002年8月 | 日本レストランシステム㈱取締役 | 2006年8月 | 日本レストランシステム㈱常務取締役 | 2010年5月 | 日本レストランシステム㈱常勤監査役(現任) | 2010年5月 | 当社常勤監査役(現任) |
| 注4 | 25,549 |
常勤監査役 | ― | 宮林 哲夫 | 1949年11月1日生 |
|
| | 1975年4月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 1999年9月 | ㈱ドトールコーヒー監査室室長 | 2004年6月 | ㈱ドトールコーヒー常勤監査役(現任) | 2007年10月 | 当社常勤監査役(現任) |
| 注4 | 1,420 |
監査役 | ― | 梶川 浩 | 1939年2月2日生 |
|
| | 1964年4月 | 丸紅飯田㈱入社 | 1993年4月 | 丸紅㈱砂糖貿易部長 | 1994年4月 | 丸紅㈱食品原料部長 | 1995年4月 | 丸紅食料㈱専務取締役営業本部長 | 1997年6月 | 丸紅食料㈱代表取締役社長 | 2004年6月 | ㈱ドトールコーヒー監査役 | 2007年10月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 7,700 |
監査役 | ― | 吉島 重鐵 | 1942年6月4日生 |
|
| | 1966年4月 | 日清製粉㈱入社 | 1993年6月 | 日清飼料㈱取締役水産部長 | 2000年6月 | 日清飼料㈱常務取締役水産部長 | 2003年10月 | 日清丸紅飼料㈱常務取締役水産部長 | 2007年10月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 500 |
| | | | 計 | | 8,586,220 |
(注)1 取締役五味淳吾及び河野雅治は、社外取締役であります。
2 監査役梶川浩及び吉島重鐵は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。