有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100551F
株式会社大分銀行 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役頭取 (代表 取締役) | 姫野昌治 | 1952年4月4日生 | 1975年4月 2003年6月 2005年6月 2006年4月 2006年6月 2007年6月 2008年6月 2010年4月 2014年6月 | 当行入行 審査部長 取締役本店営業部長兼営業部 ブロック法人営業室長 取締役本店営業部長 常務取締役本店営業部長 常務取締役 専務取締役 取締役頭取 取締役頭取(執行役員兼務)(現職) | (注)3 | 34 | |
取締役副頭取 (代表 取締役) | 三浦洋一 | 1953年10月26日生 | 1976年4月 2005年6月 2006年6月 2008年6月 2012年6月 2014年4月 2014年6月 2015年6月 | 当行入行 東京支店長 取締役東京支店長 常務取締役 専務取締役 専務取締役営業統括本部長 専務取締役営業統括本部長(執行役員兼務) 取締役副頭取(執行役員兼務)(現職) | (注)4 | 32 | |
専務取締役 (代表 取締役) | 営業統括本部長 | 清水進英 | 1956年2月1日生 | 1978年4月 2008年6月 2009年6月 2012年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 | 当行入行 事務統括部長 取締役事務統括部長 常務取締役事務統括部長 常務取締役 常務取締役(執行役員兼務) 専務取締役営業統括本部長(執行役員兼務)(現職) | (注)3 | 18 |
専務取締役 (代表 取締役) | 経営戦略本部長 | 後 藤 富一郎 | 1955年5月5日生 | 1978年4月 2009年10月 2010年6月 2013年6月 2014年4月 2014年6月 2015年6月 | 当行入行 営業企画部長 常勤監査役 常務取締役 常務取締役経営戦略本部長 常務取締役経営戦略本部長(執行役員兼務) 専務取締役経営戦略本部長(執行役員兼務)(現職) | (注)3 | 9 |
常務取締役 | 兒 玉 雅 紀 | 1956年12月21日生 | 1979年4月 1999年3月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 | 当行入行 蒲江支店長 執行役員総合企画部長兼収益管理室長 取締役総合企画部長兼収益管理室長 取締役総合企画部長兼収益管理室長(執行役員兼務) 常務取締役(執行役員兼務)(現職) | (注)3 | 15 | |
常務取締役 | 営業統括副本部長 | 菊 口 邦 弘 | 1958年1月17日生 | 1981年4月 2001年3月 2010年6月 2012年6月 2014年6月 2015年6月 | 当行入行 安心院支店長 審査部長 執行役員別府支店長 常務執行役員本店営業部長 常務取締役営業統括副本部長(執行役員兼務)(現職) | (注)3 | 6 |
取 締 役 | 市場金融部長 | 田 中 賢 児 | 1960年12月23日生 | 1983年4月 2005年2月 2014年4月 2014年6月 2015年6月 | 当行入行 証券国際部香港駐在員事務所長 市場金融部長 執行役員市場金融部長 取締役市場金融部長(執行役員兼務)(現職) | (注)3 | 10 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 下 田 憲 雄 | 1957年1月11日生 | 1986年4月 1990年3月 1990年4月 1998年4月 2004年4月 2008年8月 2012年6月 | 甲子園大学経営情報学部専任講師 同大学退職 大分大学経済学部助教授 同経済学部教授 国立大学法人大分大学経済学部 教授(現職) 同経済学部長 当行取締役(現職) | (注)4 | - | |
取締役 | 桑 野 和 泉 | 1964年8月1日生 | 1993年4月 1995年4月 2003年10月 2012年6月 | 株式会社玉の湯入社 同専務取締役 同代表取締役社長(現職) 当行取締役(現職) | (注)4 | ― | |
常勤監査役 | 広 瀬 亨 | 1955年9月19日生 | 1978年4月 2010年9月 2012年6月 | 当行入行 執行役員小倉支店長 常勤監査役(現職) | (注)6 | 9 | |
常勤監査役 | 岩 田 伸 彦 | 1956年5月1日生 | 1979年4月 2011年10月 2013年6月 | 当行入行 執行役員人財開発部長 常勤監査役(現職) | (注)5 | 11 | |
監査役 | 小 島 庸 匡 | 1944年3月1日生 | 1969年1月 1971年3月 1983年7月 1997年7月 2007年7月 2007年8月 2011年6月 | 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 同所代表社員 同所福岡事務所長 同所退職 小島公認会計士事務所開設 代表(現職) 当行監査役(現職) | (注)7 | ― | |
監査役 | 薬 師 寺 十 郎 | 1949年2月2日生 | 1971年4月 1998年4月 2001年4月 2003年5月 2006年4月 2008年3月 2008年4月 2012年4月 2012年6月 2012年6月 | 大分県入庁 同総務部中津県税事務所長 同総務部税務課長 同総務部参事兼総務部税務課長 同生活環境部長 大分県退職 財団法人大分県産業創造機構専務理事 公益財団法人大分県産業創造機構 専務理事 同公益財団法人退職 当行監査役(現職) | (注)6 | ― | |
計 | 145 |
(注)1 取締役のうち、下田憲雄及び桑野和泉は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役のうち、小島庸匡及び薬師寺十郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2015年6月24日就任後、2年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
4 2014年6月26日就任後、2年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5 2013年6月26日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
6 2012年6月26日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
7 2015年6月24日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
8 当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
岡 村 邦 彦 | 1957年2月19日生 | 1991年4月 1994年8月 1997年4月 2003年3月 2014年4月 | 大分県弁護士会登録 岡村法律事務所開設(現職) 大分県弁護士会副会長(至1999年3月) 大分市顧問弁護士 大分県弁護士会会長(至2015年3月) | ― |
9 当行は、経営体制の構築として、戦略的な配置による業務推進力の強化を図り、高いスキルを持つ人財を活用することを目的に執行役員制度を導入しておりますが、経営の意思決定機能及び監督機能の強化並びに業務執行体制の強化を目的として、取締役が執行役員を兼務する等の執行役員制度を改定いたしました。
執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
常務執行役員 | 本店営業部長 | 田中 秀幸 |
執行役員 | リスク統括部長 | 木許 禎 |
執行役員 | 別府支店長 | 武島 正幸 |
執行役員 | 中津支店長 | 岡松 伸彦 |
執行役員 | 法人営業支援部長 | 阿知波 孝典 |
執行役員 | 総合企画部長 | 高橋 靖英 |
執行役員 | 監査部長 | 相良 雅幸 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03596] S100551F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。