有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005AF1
三井住友トラストグループ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率 0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | ― | 常 陰 均 | 1954年8月6日生 | 1977年4月 | 住友信託銀行株式会社入社 | (注)3 | 144 |
2004年6月 | 同社執行役員企画部長 | ||||||
2005年6月 | 同社執行役員本店支配人 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2008年1月 | 同社取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役会長兼取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役会長(現職) | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役社長(現職) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | ― | 北 村 邦 太 郎 | 1952年5月9日生 | 1977年4月 | 三井信託銀行株式会社入社 | (注)3 | 139 |
2003年7月 | 中央三井信託銀行株式会社執行役員融資企画部長 | ||||||
2006年5月 | 同社常務執行役員融資企画部長 | ||||||
2007年10月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2009年7月 | 同社専務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社専務執行役員退任 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2011年4月 | 中央三井信託銀行株式会社取締役副社長 | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役会長(現職) | ||||||
2012年4月 | 当社取締役社長(現職) | ||||||
取締役副社長(代表取締役) | ― | 岩 崎 信 夫 | 1955年7月12日生 | 1978年4月 | 三井信託銀行株式会社入社 | (注)3 | 125 |
2005年1月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2006年5月 | 当社常務執行役員経営企画部長 | ||||||
2006年5月 | 中央三井信託銀行株式会社常務執行役員 | ||||||
2007年10月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年6月 | 中央三井信託銀行株式会社専務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役副社長(現職) | ||||||
2012年4月 | 当社取締役副社長執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役副社長(現職) | ||||||
取締役副社長(代表取締役) | ― | 服 部 力 也 | 1954年2月3日生 | 1978年4月 | 住友信託銀行株式会社入社 | (注)3 | 95 |
2005年6月 | 同社執行役員金融法人部長 | ||||||
2006年6月 | 同社常務執行役員金融事業企画部長 | ||||||
2007年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2008年10月 | 同社取締役兼常務執行役員不動産営業開発部長 | ||||||
2009年5月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役兼専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 同社取締役副社長(現職) | ||||||
2013年4月 | 当社副社長執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役副社長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 専務執行役員 | ― | 大 久 保 哲 夫 | 1956年4月6日生 | 1980年4月 | 住友信託銀行株式会社入社 | (注)3 | 106 |
2006年6月 | 同社執行役員業務部長 | ||||||
2007年6月 | 同社執行役員本店支配人 | ||||||
2007年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2008年1月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2008年3月 | 住友成泉株式会社監査役(現職) | ||||||
2008年6月 | 住友信託銀行株式会社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 同社取締役専務執行役員(現職) | ||||||
2013年4月 | 当社取締役専務執行役員(現職) | ||||||
取締役 常務執行役員 | ― | 越 村 好 晃 | 1959年8月9日生 | 1982年4月 | 三井信託銀行株式会社入社 | (注)3 | 36 |
2009年7月 | 中央三井信託銀行株式会社執行役員新宿西口支店長 | ||||||
2011年2月 | 同社執行役員不動産営業第一部長 | ||||||
2012年1月 | 同社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2014年3月 | 当社常務執行役員退任 | ||||||
2015年4月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
2015年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 篠 原 総 一 | 1945年6月26日生 | 1973年3月 | ウォータールー大学経済学部講師(カナダ)、同大学助教授を経て | (注)3 | 4 |
1978年4月 | 同志社大学経済学部講師 | ||||||
1979年4月 | 同大学経済学部助教授 | ||||||
1984年4月 | 同大学経済学部教授 | ||||||
2006年2月 | 中華人民大学特別客座教授(中華人民共和国)(現職) | ||||||
2013年6月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
2015年4月 | 同志社大学名誉教授(現職) | ||||||
2015年4月 | 京都学園大学学長(現職) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 鈴 木 武 | 1947年11月18日生 | 1970年4月 | トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)3 | ― |
2000年6月 | 同社取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社常務役員 | ||||||
2004年6月 | 同社専務取締役経理・財務本部本部長 | ||||||
2005年6月 | 同社専務取締役情報システム本部本部長 | ||||||
2006年1月 | 同社専務取締役経理本部本部長 | ||||||
2006年6月 | 同社専務取締役事業開発本部本部長 | ||||||
2008年6月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 | ||||||
2013年6月 | 株式会社アイチコーポレーション取締役(現職) | ||||||
2015年6月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問(現職) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (非常勤) | ― | 荒 木 幹 夫 | 1948年3月23日生 | 1971年7月 | 日本開発銀行入行 | (注)3 | ― |
2002年6月 | 日本政策投資銀行理事 | ||||||
2006年10月 | 同行副総裁 | ||||||
2008年10月 | 株式会社日本政策投資銀行代表取締役副社長 | ||||||
2011年6月 | 同行顧問 | ||||||
2012年6月 | 一般財団法人日本経済研究所理事長(現職) | ||||||
2012年6月 | 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)取締役(現職) | ||||||
2013年6月 | 日本貨物鉄道株式会社監査役(現職) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
常任監査役 | ― | 杉 田 光 彦 | 1951年7月14日生 | 1975年4月 | 住友信託銀行株式会社入社 | (注)5 | 107 |
2003年6月 | 同社執行役員東京営業第一部長 | ||||||
2005年6月 | 同社執行役員本店支配人 | ||||||
2005年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2005年10月 | 同社常務執行役員審査部長 | ||||||
2007年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役兼専務執行役員 | ||||||
2009年5月 | 同社取締役兼専務執行役員資産金融部長 | ||||||
2009年7月 | 同社取締役兼専務執行役員 | ||||||
2011年3月 | 同社取締役兼専務執行役員退任 | ||||||
2011年4月 | 同社監査役 | ||||||
2011年4月 | 当社常任監査役(現職) | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社常任監査役 | ||||||
常任監査役 | ― | 上 神 田 隆 史 | 1954年1月8日生 | 1976年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入社 | (注)4 | 57 |
2003年7月 | 中央三井信託銀行株式会社執行役員総務部長 | ||||||
2003年10月 | 同社執行役員審査第二部長 | ||||||
2006年5月 | 同社執行役員審査第一部長 | ||||||
2008年3月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2010年2月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2013年3月 | 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員退任 | ||||||
2013年3月 | 当社専務執行役員退任 | ||||||
2013年4月 | 三井住友信託銀行株式会社常任監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社常任監査役(現職) | ||||||
2015年6月 | 三井住友信託銀行株式会社常任監査役退任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (非常勤) | ― | 吉 本 徹 也 | 1941年9月5日生 | 1967年4月 | 東京地方裁判所判事補 | (注)4 | ― |
1994年4月 | 東京高等裁判所判事 | ||||||
1997年10月 | 旭川地方・家庭裁判所長 | ||||||
1999年2月 | 札幌地方裁判所長 | ||||||
2000年4月 | 東京高等裁判所判事 | ||||||
2002年6月 | 横浜地方裁判所長 | ||||||
2004年9月 | 高松高等裁判所長官 | ||||||
2005年12月 | 高松高等裁判所長官退官 | ||||||
2005年12月 | 国家公務員倫理審査会会長 | ||||||
2012年3月 | 国家公務員倫理審査会会長退任 | ||||||
2013年6月 | 三井住友信託銀行株式会社監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
2015年6月 | 三井住友信託銀行株式会社監査役退任 | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 齋 藤 進 一 | 1949年1月16日生 | 1971年4月 | 丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社 | (注)4 | 21 |
2001年6月 | 同社執行役員財務部長 | ||||||
2002年4月 | 同社執行役員広報・IR部長 | ||||||
2002年9月 | 同社執行役員退任 | ||||||
2003年1月 | アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・ファイナンス・サービス株式会社入社 | ||||||
2004年7月 | 株式会社整理回収機構企業再生検討委員会委員(現任) | ||||||
2005年7月 | アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社代表取締役 | ||||||
2009年7月 | 同社代表取締役CEO | ||||||
2010年7月 | 新日本有限責任監査法人マネージングディレクター グローバル・マーケッツ本部アカウントアンドビジネスデベロップメント部長 | ||||||
2013年4月 | 同監査法人退職 | ||||||
2013年5月 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役社長(現職) | ||||||
2013年6月 | 三井住友信託銀行株式会社監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
2014年7月 | ユニチカ株式会社取締役(現職) | ||||||
2015年6月 | 三井住友信託銀行株式会社監査役退任 | ||||||
計 | 837 |
(注) 1.取締役篠原総一、鈴木武、荒木幹夫の3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役吉本徹也、齋藤進一の2名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しております。2015年6月29日現在における上記の取締役を兼務している執行役員以外の執行役員の構成は、以下のとおりであります。
副社長執行役員 1名
専務執行役員 3名
常務執行役員 5名
執行役員 4名
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03611] S1005AF1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。