男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.38%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役頭取 代表取締役 | | 森下 勝彦 | 1954年2月5日生 |
|
| | 1977年4月 | 当行入行 | 1998年4月 | 審査部主任審査役 | 1999年9月 | 本店営業部貸付一課長 | 2001年4月 | 本店営業部貸付グループ長 | 2002年6月 | 今治支店長 | 2003年6月 | 経営統括部グループ長 | 2005年6月 | 経営統括部長 | 2006年6月 | 取締役経営統括部長 | 2007年11月 | 常務取締役 | 2008年4月 | 専務取締役 | 2012年4月 2014年6月 | 取締役頭取営業本部長 取締役頭取(現職) |
| 2015年6月から2年 | 43 |
専務取締役 代表取締役 | 人事部長 | 植田 茂 | 1955年2月18日生 |
|
| | 1977年4月 | 当行入行 | 2000年5月 | 大杉支店長 | 2002年4月 | 朝倉支店長 | 2003年7月 | 総務部グループ長 | 2006年7月 | コンプライアンス統括部 グループ長 | 2007年6月 | コンプライアンス統括部長 | 2009年6月 | 人事部長 | 2012年6月 | 取締役人事部長 | 2014年6月 | 常務取締役 | 2015年6月 | 専務取締役人事部長(現職) |
| 2015年6月から2年 | 21 |
常務取締役 | 営業本部長 | 岡林 豊 | 1955年7月15日生 |
|
| | 1978年4月 | 当行入行 | 2000年5月 | 御座支店長 | 2002年6月 | 一宮支店長 | 2004年4月 | 徳島支店長 | 2005年9月 | 大阪支店長 | 2007年4月 | 本店営業部長 | 2007年6月 | 取締役本店営業部長 | 2009年6月 | 取締役総務部長 | 2012年6月 | 常務取締役 | 2013年6月 2014年6月 | 常務取締役融資統括部長 常務取締役営業本部長 (現職) |
| 2015年6月から2年 | 38 |
常務取締役 | | 和田 広男 (注) | 1958年2月16日生 |
|
| | 1980年4月 | 当行入行 | 2002年4月 | 経営統括部主任業務役 | 2005年6月 | 経営統括部グループ長 | 2008年4月 | 市場金融部グループ長 | 2009年4月 | 経営統括部付部長 | 2009年9月 | 経営統括部長 | 2011年6月 | 取締役経営統括部長 | 2012年4月
2013年6月
2014年6月 | 取締役経営統括部長 兼営業副本部長 常務取締役経営統括部長 兼営業副本部長 常務取締役(現職) |
| 2015年6月から2年 | 23 |
(注)和田広男の氏名に関しましては、「開示用電子情報処理組織等による流通開示手続ガイドライン」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上、使用できる文字で代用しております。
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 本店営業部長 | 松岡 正憲 | 1956年11月5日生 |
|
| | 1979年4月 | 当行入行 | 2000年5月 | 大津支店長 | 2002年4月 | 後免支店長 | 2003年9月 | 南支店長 | 2006年4月 | 松山支店長 | 2009年6月 | 与信管理部長 | 2012年4月 | コンプライアンス統括部長 | 2013年6月 2014年6月 | 取締役総務部長 取締役本店営業部長(現職) |
| 2015年6月から2年 | 49 |
取締役 | 経営統括部長 | 海治 勝彦 | 1960年7月24日生 |
|
| | 1984年4月 | 当行入行 | 2004年4月 | 融資統括部主任業務役 | 2006年1月 | 経営統括部主任業務役 | 2007年4月 | 経営統括部グループ長 | 2011年4月 | 東京支店長 | 2013年5月 | 経営統括部付部長 | 2014年4月 | コンプライアンス統括部長 兼経営統括部付部長 | 2014年6月 | 取締役経営統括部長 兼コンプライアンス統括部長 | 2014年9月 | 取締役経営統括部長(現職) |
| 2015年6月から2年 | 46 |
取締役 | 監査部長 | 三宮 昌子 | 1957年5月13日生 |
|
| | 1976年4月 | 当行入行 | 2003年4月 | 横浜ニュータウン支店長 | 2005年9月 | 南国支店長 | 2006年11月 | 事務統括部主任業務役 | 2008年9月 2009年9月 2010年7月 | 経営統括部主任業務役 営業統括部主任業務役 営業統括部グループ長 | 2012年4月 2013年5月 2014年9月 2015年6月 | ローン業務部グループ長 ローン業務部長 コンプライアンス統括部長 取締役監査部長(現職) |
| 2015年6月から2年 | 6 |
取締役 | | 秋元 厚志 | 1951年1月28日生 |
|
| | 1969年4月 | 高知県庁入庁 | 2002年4月 | 高知県総務部行政管理課長 | 2004年4月 | 高知県商工労働部副部長 | 2005年6月 | 高知県商工労働部産業技術 委員会事務局長 | 2006年4月 | 高知県商工労働部参事 | 2006年8月 | 高知県商工労働部長 | 2008年4月 | 高知県産業技術部長 | 2009年4月 | 高知県観光振興部長 | 2011年4月 | 公益財団法人高知県のいち 動物公園協会理事長 | 2014年4月 | 高知県人事委員会委員長 (現職) | 2015年6月 | 当行取締役(現職) |
| 2015年6月から2年 | - |
取締役 | | 永房 展子 | 1971年1月17日生 |
|
| | 1997年4月 | 弁護士登録・あすか協和法律 事務所 | 2003年4月 | 金融庁監督局(任期付職員) | 2005年7月 | 隼あすか法律事務所 弁護士(現職) | 2014年10月 | 日本証券業協会 法務参事 (現職) | 2015年6月 | 当行取締役(現職) |
| 2015年6月から2年 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 立岩 幸二 | 1949年12月13日生 |
|
| | 1968年4月 | 大蔵省(現 財務省) 四国財務局入局 | 1992年7月 | 四国財務局高知財務事務所 理財課長 | 1994年7月 | 四国財務局総務部総務課課長補佐 | 1996年7月 | 四国財務局総務部財務広報官 | 1997年7月 | 四国財務局管財部直轄財産 課長 | 1998年6月 | 四国財務局財務局監察官 | 2000年7月 | 四国財務局管財部管財総轄 課長 | 2002年7月 | 北陸財務局理財部検査監理官 | 2004年6月 | 財務省辞職 | 2004年6月 | 当行常勤監査役(現職) |
| 2012年6月から4年 | 69 |
常勤監査役 | | 岩﨑 文明 | 1954年11月4日生 |
|
| | 1977年4月 | 当行入行 | 2001年4月 | 資産査定統括部主任業務役 | 2001年6月 | 資産管理部主任業務役 | 2004年9月 | 資産管理部グループ長 | 2007年4月 | 与信管理部長 | 2009年6月 | 東京支店長 | 2011年4月 2013年6月 2015年6月 | 融資統括部長 取締役監査部長 常勤監査役(現職) |
| 2015年6月から4年 | 20 |
監査役 | | 中澤 雅昭 | 1939年9月21日生 |
|
| | 1958年6月 | 高知県警察官任官 | 1987年3月 | 高知県警察本部警務部監察課次長 | 1992年3月 | 土佐警察署長 | 1993年3月 | 四国管区警察局高速道路 管理官 | 1995年3月 | 高知県警察本部警備部参事官兼警備第二課長 | 1996年3月 | 中村警察署長 | 1998年3月 | 高知県警察本部総務部参事官 | 1999年3月 | 高知県警察本部警備部長 | 2000年3月 | 高知県警察本部退職 | 2000年4月 | 財団法人暴力追放高知県民センター専務理事兼事務局長 | 2004年6月 | 当行監査役(現職) | 2005年3月 | 財団法人暴力追放高知県民センター専務理事兼事務局長 退任 |
| 2012年6月から4年 | 30 |
監査役 | | 椎橋 敏 | 1949年1月9日生 |
|
| | 1971年4月 | 日本銀行入行 | 1992年5月 | 日本銀行電算情報局総務課長 | 1993年10月 | 日本銀行高知支店長 | 1996年5月 | 日本銀行文書局次長 | 1997年9月 | 日本銀行検査役 | 1999年11月 | 日本銀行文書局長 | 2001年3月 | 社団法人大阪銀行協会 専務理事 | 2005年6月 | 株式会社東京証券取引所 常勤監査役 | 2007年8月 | 株式会社東京証券取引所グループ取締役監査委員会委員長 | 2012年3月 | 公益財団法人原田積善会 専務理事(現職) | 2012年6月 | 当行監査役(現職) |
| 2012年6月から4年 | 2 |
| | | | 計 | | 347 |
(注)1.取締役秋元厚志及び永房展子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.永房展子は、婚姻により戸籍の氏を変更しましたが、弁護士業務を北川展子(旧氏名)で行っております。
3.監査役立岩幸二、中澤雅昭及び椎橋敏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4.所有株式数は、すべて普通株式であり、第1種優先株式は所有しておりません。