男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | 社長執行役員 経営管理本部長 企画開発本部長 | 高木 嘉幸 | 1960年6月21日生 |
|
| | 1983年4月 | 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年1月 1995年6月 | 当社入社 KBRV Resort Operations Pty Ltd 取締役(現任) | 1996年5月 | Kingfisher Bay Resort Village Pty Ltd 取締役(現任) | 2001年4月 | Cosmos Australia Pty Ltd 取締役社長(現任) CA Asset Management Pty Ltd 取締役社長(現任) | 2005年6月 | CA Finance Pty Ltd 取締役社長(現任) | 2008年6月 | 取締役 | 2009年10月
2015年4月 | 代表取締役社長 株式会社コスモスモア取締役 (現任) 代表取締役社長 社長執行役員 経営管理本部長 企画開発本部長(現任)
|
| (注)6 | 3,554 |
取締役 | 常務執行役員 ソリューション本部長 | 桑原 伸一郎 | 1959年4月25日生 |
|
| | 1984年4月 | 株式会社リクルート (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年1月 | 当社入社 | 2008年6月 2015年4月
| 取締役 取締役 常務執行役員 ソリューション本部長(現任)
|
| (注)6 | 18,031 |
取締役 | 常務執行役員 建築本部長 | 杉谷 景 | 1956年3月11日生 |
|
| | 1978年4月 | 佐藤工業株式会社入社 | 1984年2月 | 株式会社日本リクルートセンター (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1985年5月 | 当社入社 | 2008年6月 2015年4月
| 取締役 取締役 常務執行役員 建築本部長(現任)
|
| (注)6 | 3,100 |
取締役 | 常務執行役員 レジデンシャル本部長 | 枝廣 寿雄 | 1963年1月26日生 |
|
| | 1985年4月 | 株式会社リクルート (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年1月 | 当社入社 | 2010年6月 2015年4月 | 取締役 取締役 常務執行役員 レジデンシャル本部長(現任)
|
| (注)6 | 3,800 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 髙井 基次 | 1949年2月22日生 |
|
| | 1971年4月 | 野村不動産株式会社入社 | 1994年6月 2003年6月 | 同社取締役 同社取締役副社長 | 2004年5月 | 野村不動産ホールディングス株式会社取締役 | 2008年4月 | 野村不動産株式会社取締役 副社長執行役員 | 2012年10月
| 大和ハウス工業株式会社上席執行役員 マンション事業推進部統括部長
| 2013年6月
| 当社取締役(現任)
| 2014年4月
| 大和ハウス工業株式会社常務執行役員 マンション事業推進部統括部長 (現任)
|
| (注)6 | ― |
取締役 | ― | 柴田 英一 | 1961年2月10日生 |
|
| | 1983年4月 | 大和ハウス工業株式会社入社 | 2011年4月
| 同社執行役員 経営管理本部連結経営管理部長
| 2013年6月
| 当社取締役(現任)
| 2014年4月
| 大和ハウス工業株式会社上席執行役員 経営管理本部連結経営管理部長 (現任)
|
| (注)6 | ― |
取締役 | ― | 岡田 賢二 | 1951年3月23日生 |
|
| | 1974年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | 2005年6月 | 同社執行役員 | 2007年4月 | 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント 建設・不動産部門長 | 2008年4月 | 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント | 2008年6月 | 同社代表取締役常務取締役 | 2010年4月 | 同社代表取締役常務執行役員 | 2012年6月 | 伊藤忠エネクス株式会社 代表取締役社長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) | | |
| (注)6 | ― |
取締役 (常勤監査等委員) | ― | 渡邉 典彦 | 1957年9月28日生 |
|
| | 1981年4月 | 株式会社日本リクルートセンター (現株式会社リクルートホールディングス)入社 | 1986年7月 | 当社入社 | 2008年6月 | 株式会社コスモスモア取締役 | 2012年6月 | 当社常勤監査役 | 2015年6月
| 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)
|
| (注)7 | 600 |
取締役 (監査等委員) | ― | 坂東 規子 | 1949年3月31日生 |
|
| | 1973年4月 | 長野法律事務所入所 | 1995年4月 | あたご法律事務所開設(現任) | 2011年6月 | 当社監査役 | 2015年6月
| 当社取締役(監査等委員) (現任)
|
| (注)7 | 246 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) | ― | 吉田 高志 | 1953年12月7日生 |
|
| | 1979年11月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | 2001年6月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | 2008年8月 | 新日本有限責任監査法人常務理事 | 2013年7月
| 吉田公認会計士事務所開設 (現任)
| 2015年6月
| 当社取締役(監査等委員) (現任)
|
| (注)7 | ― |
| | | |
| | 29,331 |
(注)1.2015年6月23日開催の第46期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.当社の監査等委員会は、渡邉典彦、坂東規子、吉田高志の3名で構成されております。
3.取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志は、社外取締役であります。
4.当社は、社外取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.当社は、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
| | |
職名 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員※ | 高木 嘉幸 |
|
常務執行役員※ | 桑原 伸一郎 |
|
常務執行役員※ | 杉谷 景 |
|
常務執行役員※ | 枝廣 寿雄 |
|
執行役員 | 柏木 恒二 |
|
執行役員 | 走内 悦子 |
|
執行役員 | 津田 英信 |
|
執行役員 | 岡村 さゆり |
|
執行役員 | 髙智 亮大朗 |
|
執行役員 | 藤岡 英樹 |
|
| 市場・事業戦略部長 株式会社コスモスライフサポート 代表取締役社長 | |
|
6.2015年6月23日開催の第46期定時株主総会の終結の時から1年間
7.2015年6月23日開催の第46期定時株主総会の終結の時から2年間