男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
代表取締役 取締役会長 | | 伊藤 雅俊 | 1947年9月12日生 |
|
| | 1971年4月 | 当社入社 | 1995年7月 | 当社食品事業本部食品部長 | 1999年6月 | 当社取締役 | 2003年4月 | 味の素冷凍食品株式会社取締役社長 | 2003年6月 | 当社取締役退任 | 2005年4月 | 当社常務執行役員 | 2005年4月 | 当社食品カンパニーバイスプレジデ ント | 2005年6月 | 当社取締役専務執行役員 | 2005年6月 | 当社代表取締役(現任) | 2006年8月 | 当社食品カンパニープレジデント | 2009年6月 | 当社取締役社長最高経営責任者 | 2015年6月 | 当社取締役会長(現任) |
| (注)3 | 101 |
代表取締役 取締役社長 最高経営責任者 |
| 西井 孝明 | 1959年12月27日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2004年7月 | 味の素冷凍食品株式会社取締役 | 2007年6月 | 同社常務執行役員 | 2009年7月 | 当社人事部長 | 2011年6月 | 当社執行役員 | 2013年6月 | 当社取締役常務執行役員 | 2013年8月 | ブラジル味の素社代表取締役社長 | 2015年6月 | 当社取締役社長最高経営責任者 (現任) | 2015年6月 | 当社代表取締役(現任) |
| (注)3 | 15 |
代表取締役 副社長執行役員 | | 岩本 保 | 1950年9月25日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2001年7月 | ベトナム味の素社社長 | 2005年6月 | 当社執行役員 | 2005年6月 | 当社人事部長 | 2009年6月 | 当社取締役常務執行役員 | 2011年6月 | 当社取締役専務執行役員 | 2015年6月 | 当社取締役副社長執行役員(現任) | 2015年6月 | 当社代表取締役(現任) |
| (注)3 | 38 |
取締役 専務執行役員 | | 五十嵐弘司 | 1954年11月20日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2005年7月 | 当社アミノ酸カンパニー生産統括 センター長 | 2007年6月 | 当社執行役員 | 2007年6月 | 当社アミノ酸カンパニーバイスプレ ジデント | 2009年6月 | 当社経営企画部長 | 2011年6月 | 当社取締役常務執行役員 | 2013年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) |
| (注)3 | 37 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 専務執行役員 | 食品事業本部 アセアン 本部長 | 高藤 悦弘 | 1957年2月6日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2002年8月 | インドネシア味の素社取締役社長 | 2007年7月 | 当社アミノ酸カンパニー加工用うま 味調味料部長 | 2009年6月 | 当社執行役員 | 2009年6月 | ブラジル味の素社代表取締役社長 | 2013年6月 | 当社取締役常務執行役員 | 2013年6月 | 当社食品事業本部アセアン本部長 (現任) | 2013年6月 | タイ味の素社取締役社長(現任) | 2015年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) |
| (注)3 | 31 |
取締役 専務執行役員 | 食品 事業本部長 | 品田 英明 | 1956年6月12日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2002年6月 | 味の素冷凍食品株式会社取締役 | 2004年7月 | 当社調味料・食品カンパニーマーケ ティング本部九州支社長 | 2006年7月 | 当社食品カンパニー加工食品部長 | 2009年6月 | 当社執行役員 | 2009年6月 | 当社食品カンパニー東京支社長 | 2011年6月 2013年6月 2013年6月 | 当社食品事業本部家庭用事業部長 当社取締役常務執行役員 当社食品事業本部長(現任) | 2013年6月 | 株式会社J-オイルミルズ社外取締役 (現任) | 2013年9月 | 東海澱粉株式会社社外取締役 (現任) | 2015年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) |
| (注)3 | 22 |
取締役 専務執行役員 | アミノ サイエンス 事業本部長 | 福士 博司 | 1958年4月25日生 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2009年7月 | 当社アミノ酸カンパニー アミノ酸部長 | 2011年6月 | 当社執行役員 | 2013年6月 | 当社取締役常務執行役員 | 2013年6月 | 当社バイオ・ファイン事業本部長 (現 アミノサイエンス事業本部 長)(現任) | 2015年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) |
| (注)3 | 17 |
取締役 常務執行役員 | | 大野 弘道 | 1956年8月11日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2004年3月 | 当社財務部長 | 2007年6月 | 当社執行役員 | 2011年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) |
| (注)3 | 27 |
取締役 常務執行役員 | | 木村 毅 | 1956年6月2日生 |
|
| | 1984年7月 | 米国国立衛生研究所入所 | 1989年4月 | 当社入社 | 2005年7月 | 当社品質保証部長 | 2009年6月 | 当社執行役員 | 2010年10月 | 当社研究開発企画部長 | 2013年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) |
| (注)3 | 22 |
取締役 常務執行役員 | | 栃尾 雅也 | 1959年8月8日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2007年7月 | 当社食品カンパニー海外食品部長 | 2011年6月 | 当社執行役員 | 2011年6月 | 当社経営企画部長 | 2013年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) |
| (注)3 | 14 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 常務執行役員 | | 村林 誠 | 1956年10月8日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 1999年12月 | ポーランド味の素社 代表取締役社長 | 2001年8月 | ワンタイフーヅ社代表取締役社長 | 2006年7月 | 当社食品カンパニー九州支社長 | 2009年6月 | 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 取締役社長 | 2013年6月 | 当社常務執行役員 | 2013年6月 | 当社食品事業本部副事業本部長 | 2015年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) |
| (注)3 | 24 |
取締役 | | 橘・ フクシマ・ 咲江 | 1949年9月10日生 |
|
| | 1995年5月 | コーン・フェリー・インターナシ ョナル社米国本社取締役 | 2000年9月 | 日本コーン・フェリー・インター ナショナル株式会社取締役社長 | 2009年5月 | 同社取締役会長 | 2010年3月
| 株式会社ブリヂストン社外取締役 (現任) | 2010年7月
| G&Sグローバル・アドバイザー ズ株式会社代表取締役社長 (現任) | 2011年6月 | 当社取締役(現任) | 2012年5月 | J.フロント リテイリング株式会社 社外取締役(現任) | 2013年6月 | 三菱商事株式会社社外取締役 (現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 齋藤 泰雄 | 1948年1月5日生 |
|
| | 1997年8月 | 在アトランタ日本国総領事 | 2000年4月 | ユネスコ日本政府代表 | 2001年8月 | 外務省欧州局長 | 2003年5月 | 駐サウジアラビア特命全権大使 | 2006年4月 | 駐ロシア特命全権大使 | 2009年5月 | 駐フランス特命全権大使 | 2012年6月 | 当社取締役(現任) | 2013年6月 | 公益財団法人日本オリンピック委 員会常務理事(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 名和 高司 | 1957年6月8日生 |
|
| | 1980年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 1991年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニ ー社入社 | 2010年5月 | 株式会社ジェネシスパートナーズ 代表取締役(現任) | 2010年6月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究 科教授(現任) | 2011年6月 | NECキャピタルソリューション 株式会社社外取締役(現任) | 2012年9月 | ネクストスマートリーン株式会社 代表取締役(現任) | 2012年11月 | 株式会社ファーストリテイリング 社外取締役(現任) | 2014年6月 | 株式会社デンソー社外取締役 (現任) | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
常勤監査役 | | 赤坂 寧 | 1951年1月27日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2005年6月 | 当社執行役員 | 2007年6月 | 当社アミノ酸カンパニーバイスプレ ジデント | 2009年6月 | 味の素ヘルシーサプライ株式会社 代表取締役社長 | 2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 17 |
常勤監査役 | | 田中 靜夫 | 1957年6月4日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2002年7月 | 当社財務部財務グループ長 | 2008年7月 | 当社監査部長 | 2012年6月 | 当社常勤監査役 (現任) |
| (注)4 | 9 |
監査役 | | 佐藤りえ子 | 1956年11月28日生 |
|
| | 1984年4月 | 弁護士登録 | 1998年7月 | 石井法律事務所パートナー(現任) | 2004年6月 | 当社監査役(現任) | 2012年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外監査役(現任) | 2015年6月 | 第一生命保険株式会社社外取締役 (現任) |
| (注)4 | 9 |
監査役 | | 塚原 雅人 | 1948年11月1日生 |
|
| | 1979年8月 | 公認会計士登録 | 1998年5月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限 責任監査法人)代表社員 | 2010年9月
| 塚原雅人公認会計士事務所代表 (現任) | 2012年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 1 |
監査役 | | 藤村 潔 | 1949年11月3日生 |
|
| | 2003年6月 | 三菱商事株式会社監査役 | 2007年6月 | 同社執行役員 | 2008年6月 | 同社取締役常務執行役員 | 2012年6月 | 当社監査役(現任) | 2015年6月 | TDK株式会社社外監査役(現任) |
| (注)4 | 3 |
| | | | 計 | | 390 |
(注)1.取締役橘・フクシマ・咲江、同齋藤泰雄、同名和高司の3氏は、社外取締役であります。
(注)2.監査役佐藤りえ子、同塚原雅人、同藤村潔の3氏は、社外監査役であります。
(注)3.取締役の任期は、2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注)4.監査役の任期は、2012年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。