|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 | - | 呉 文偉 | 1969年10月24日 |
|
| | 1993年9月 | 上海徳威国際貿易有限公司 董事長兼経理 | 1995年2月 | 上海徳威実業有限公司 董事長(現任) | 2000年9月 | 上海徳威不動産経紀有限公司 董事長(現任) | 2010年1月
2011年4月
2012年3月 2013年8月
2014年2月 | 上海徳威企業発展有限公司 董事長(現任) 思源国際発展有限公司 Director(現任) 当社取締役就任 徳威国際発展有限公司 董事長(現任) 柏雅資本集団控股有限公司(香港) 董事長(現任) 拍雅酒店管理(上海)有限公司 董事長(現任) | 2015年3月 | 当社取締役会長就任(現任) |
| 2015年3月25日開催の定時株主総会の終結時から1年 | - |
代表取締役 社長 | - | 小坂 竜義 | 1964年5月17日 |
|
| | 1988年4月 | 藤和不動産株式会社入社 | 2002年4月 | 株式会社千代田コンサルタント入社 | 2004年3月 | サン建築設計株式会社入社 | 2005年8月 | 当社入社 財務部長 | 2007年3月 | 当社取締役 | 2007年4月 | 当社管理本部副本部長 | 2009年3月 | 当社取締役退任 財務経理部次長 | 2010年1月 | 株式会社陽光ビルシステム監査役 | 2010年12月 | 株式会社陽光アセット・インベスターズ(現株式会社グリフィン・パートナーズ)取締役就任 | 2011年1月 | 当社財務経理部長 | 2011年3月 | 株式会社陽光アセット・インベスターズ(現株式会社グリフィン・パートナーズ)代表取締役社長就任 | 2011年3月 2015年1月 | 当社常務取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任) |
| 2015年3月25日開催の定時株主総会の終結時から1年 | 3,800 |
専務取締役 | 事業部長 | 田中 忍 | 1975年2月8日 |
|
| | 1999年4月 | 株式会社東京プラザ入社 | 2001年4月 | 当社入社 | 2007年1月 | 当社戦略企画部長 | 2008年1月 | 当社経営企画部長 | 2008年7月 | 当社財務経理部長 | 2009年3月 | 当社取締役就任 | 2009年6月 | 当社常務取締役就任 当社管理本部長 | 2009年8月 | 有限会社ヨーコー管財 取締役社長就任(現任) | 2010年4月 2011年3月 2014年4月
2015年1月
| 当社専務取締役就任 当社代表取締役社長就任 株式会社グリフィン・パートナーズ代表取締役社長就任(現任) 当社専務取締役(現任) 当社事業部長(現任) |
| 2015年3月25日開催の定時株主総会の終結時から1年 | 60,600 |
取締役 | 国際事業部長 | 張 平 | 1973年11月1日 |
|
| | 1996年6月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | 1997年4月 | 三井物産株式会社入社 | 2002年9月 | 株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト | 2004年8月 | 三菱証券株式会社 上海現地法人社長 | 2008年5月 | AEA Investoes 中国代表/パートナー | 2010年3月
2012年3月 2012年4月 | 上海徳威企業発展有限公司 董事(現任) 当社取締役就任(現任) 当社国際事業部長(現任) |
| 2015年3月25日開催の定時株主総会の終結時から1年 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
(常勤) 監査役 | - | 桑原 正弥 | 1962年9月25日 |
|
| | 1983年8月 | 在上海日本国総領事館勤務 | 1985年4月 | 外務省入省 | 1985年8月 | 外務省北米局安全保障条約課勤務 | 1988年4月
1990年12月
2007年4月 2009年4月 2013年12月 | グンゼ産業株式会社(現・GSIクレオス)入社 株式会社カント入社 株式会社オフィス・マイラ取締役就任 (現任) 倉敷市役所入庁 株式会社カント復職 取締役就任 (現任) 株式会社海外放送センター専属中国語講師(現任) | 2015年3月 | 当社監査役就任(現任) |
| 2015年3月25日開催の定時株主総会の終結時から4年 | - |
監査役 | - | 大滝 邦男 (注) | 1956年9月30日 |
|
| | 1980年4月 | 土肥達巳税理士事務所入所 | 1987年3月 | 税理士登録 | 1999年1月 | 大滝邦男税理士事務所設立 | 2004年3月 | 当社監査役就任(現任) | 2004年3月 | 有限会社ダイマチ計算センター 代表取締役社長就任(現任) |
| 2012年3月23日開催の定時株主総会の終結時から4年 | 5,100 |
監査役 | - | 東 和雄 (注) | 1958年11月30日 |
|
| | 1981年4月 | 株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社 | 1988年3月 | 三井不動産販売株式会社入社 | 1990年2月 | 日興証券株式会社入社 | 1999年4月 | インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表 | 2000年9月 | カーライル・グループ マネージングディレクター | 2003年1月
2008年10月
2011年7月
2012年6月 | マトリックス・キャピタル代表取締役就任(現任) 国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授 日本アジア投資株式会社 上席執行役員事業開発本部長 同社取締役就任 | 2013年10月 2015年3月 | 同社取締役退任 当社監査役就任(現任) |
| 2015年3月25日開催の定時株主総会の終結時から4年 | - |
合 計 | 69,500 |
(注)監査役 大滝邦男及び東和雄の両氏は、社外監査役であります。